变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2010-06-28至2020-06-28 | 2021-08-19 |
期限 | 2010-06-28,, | 2010-06-28,2020-06-28,10 | 2021-08-19 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-29 | 2018-04-19 | 2021-08-19 |
地址变更 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗中路北区156号401 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区高田大道101号工业城保安办公室 | 2018-04-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-19 | 1900-01-01 | 2018-04-24 |
审批项目 | 洪艺珊 | 赖彩红 | 2016-03-07 |
审批项目 | 洪艺群 250(万元)50% 洪毅军 250(万元)50% | 赖彩红 450(万元)90% 赖永华 50(万元)10% | 2016-03-07 |
审批项目 | 洪艺群(监事),洪艺珊(执行董事),洪艺珊(总经理) | 赖彩红(总经理),赖永华(监事),赖彩红(执行董事) | 2016-03-07 |
统一社会信用代码 | *****0XQ | - | 2016-03-07 |
成员 | 洪艺群(监事),洪艺珊(执行董事),洪艺珊(总经理) | 赖彩红(总经理),赖永华(监事),赖彩红(执行董事) | 2016-03-07 |
投资人 | 洪毅军 250(万元)50% 洪艺群 250(万元)50% | 赖彩红 450(万元)90% 赖永华 50(万元)10% | 2016-03-07 |
负责人 | 洪艺珊 | 赖彩红 | 2016-03-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:洪艺珊 [新增]
总经理:洪艺珊 [新增]
监事:洪艺群 [新增] | 监事:赖永华 [退出]
执行董事:赖彩红 [退出]
总经理:赖彩红 [退出] | 2016-03-07 |
负责人变更 | 法定代表人:洪艺珊;
董事长:洪艺珊;
监事:洪艺群;
股东:洪毅军;
股东:洪艺群;
总经理:洪艺珊; | 股东:赖永华;
总经理:赖彩红;
股东:赖彩红;
董事长:赖彩红;
法定代表人:赖彩红;
监事:赖永华; | 2016-03-07 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:《广告经营许可证》、审批文件号:无; | 2016-03-07 |
投资人变更 | 股东名称:洪毅军、出资额:250、出资比例:50; [新增]
股东名称:洪艺群、出资额:250、出资比例:50; [新增] | 股东名称:赖彩红、出资额:450、出资比例:90; [退出]
股东名称:赖永华、出资额:50、出资比例:10; [退出] | 2016-03-07 |
其他事项备案 | *****0XQ | - | 2016-03-07 |
审批项目 | - | 《广告经营许可证》 | 2016-03-07 |
高管人员 | 洪艺珊(总经理) [新增] | 赖彩红(总经理) [退出] | 2016-03-07 |
董事长或执行董事成员 | 洪艺珊(执行董事) [新增] | 赖彩红(执行董事) [退出] | 2016-03-07 |
监事信息 | 洪艺群(监事) [新增] | 赖永华(监事) [退出] | 2016-03-07 |
投资人变更 | 名称:洪艺群,出资额:250,出资比例:50 [新增]
名称:洪毅军,出资额:250,出资比例:50 [新增] | 名称:赖彩红,出资额:450,出资比例:90 [退出]
名称:赖永华,出资额:50,出资比例:10 [退出] | 2016-03-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-07 |
监事成员 | 洪艺群(监事) [新增]
洪艺珊(执行(常务)董事) [新增]
洪艺珊(总经理) [新增] | 赖永华(监事) [退出]
赖彩红(总经理) [退出]
赖彩红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-07 |
名称 | 深圳市浦力斯创新科技有限公司 | 深圳市英伦贸易有限公司 | 2016-03-07 |
高管人员 | 洪艺群(监事) [新增]
洪艺珊(执行(常务)董事) [新增]
洪艺珊(总经理) [新增] | 赖永华(监事) [退出]
赖彩红(总经理) [退出]
赖彩红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-07 |
董事成员 | 洪艺群(监事) [新增]
洪艺珊(执行(常务)董事) [新增]
洪艺珊(总经理) [新增] | 赖永华(监事) [退出]
赖彩红(总经理) [退出]
赖彩红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-03-07 |
审批项目 | - | 《广告经营许可证》 无 | 2016-03-07 |
股东 | 洪艺群 250(万元) 50% [新增]
洪毅军 250(万元) 50% [新增] | 赖彩红 450(万元) 90% [退出]
赖永华 50(万元) 10% [退出] | 2016-03-07 |
联系电话 | - | - | 2016-03-07 |
住所 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区高田大道101号工业城保安办公室 | 深圳市宝安区新安街道甲岸路熙龙湾二期6A栋602 | 2016-03-07 |
联系电话 | | | 2016-03-07 |
经营范围 | 电子应用材料、印刷制品、包装制品、防静电耗材、五金制品的销售;电子产品、机电设备的技术开发与销售;工艺品、日用百货的设计与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 电子产品、机电设备、工艺品、日用百货的设计与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^从事广告业务。 | 2016-03-07 |
股东(投资人) | 洪艺群 250(万元) 50% 洪毅军 250(万元) 50% | 赖彩红 450(万元) 90% 赖永华 50(万元) 10% | 2016-03-07 |
法定代表人(负责人) | 洪艺珊 | 赖彩红 | 2016-03-07 |
审批项目 | | 《广告经营许可证》 无 | 2016-03-07 |
董事成员 | 洪艺群(监事) 洪艺珊(执行(常务)董事) 洪艺珊(总经理) | 赖永华(监事) 赖彩红(总经理) 赖彩红(执行(常务)董事) | 2016-03-07 |
高管人员 | 洪艺群(监事) 洪艺珊(执行(常务)董事) 洪艺珊(总经理) | 赖永华(监事) 赖彩红(总经理) 赖彩红(执行(常务)董事) | 2016-03-07 |
监事成员 | 洪艺群(监事) 洪艺珊(执行(常务)董事) 洪艺珊(总经理) | 赖永华(监事) 赖彩红(总经理) 赖彩红(执行(常务)董事) | 2016-03-07 |
一照一码升级 | | | 2016-03-07 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-06-01 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道甲岸路熙龙湾二期6A栋602 | 深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座2115 | 2015-06-01 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《广告经营许可证》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《广告经营许可证》、审批文件号:无; | 2015-06-01 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 | 《广告经营许可证》 | 2015-06-01 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-06-01 |
其他事项备案 | - | - | 2014-02-27 |
指定联系人 | 《广告经营许可证》 | - | 2014-02-27 |
指定联系人 | 周双叶 | - | 2014-02-27 |
经营范围变更 | 电子产品、机电设备、工艺品、日用百货的设计与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^从事广告业务。 | 电子产品、机电设备、工艺品、日用百货的设计与销售;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2014-02-27 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 | - | 2014-02-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座2115 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦B座208 | 2014-02-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-11-29 |
负责人变更 | - | - | 2013-11-29 |
成员 | 赖彩红
450(万元)90%
赖永华
50(万元)10% | 赖丽梅
240(万元)48%
赖彩红
260(万元)52% | 2013-11-29 |
成员 | 赖彩红 | 赖丽梅 | 2013-11-29 |
成员 | 赖彩红(总经理),赖永华(监事),赖彩红(执行董事) | 赖彩红(监事),赖丽梅(执行董事),赖丽梅(总经理) | 2013-11-29 |
投资人 | 赖彩红 450(万元)90% 赖永华 50(万元)10% | 赖丽梅 240(万元)48% 赖彩红 260(万元)52% | 2013-11-29 |
负责人 | 赖彩红 | 赖丽梅 | 2013-11-29 |
高管人员 | 赖彩红(总经理) [新增] | 赖丽梅(总经理) [退出] | 2013-11-29 |
监事信息 | 赖永华(监事) [新增] | 赖彩红(监事) [退出] | 2013-11-29 |
投资人变更 | 名称:赖彩红,出资额:450( + 737692% ),出资比例:90
名称:赖永华,出资额:50,出资比例:10 [新增] | 名称:赖丽梅,出资额:240,出资比例:48 [退出]
名称:赖彩红,出资额:260,出资比例:52 | 2013-11-29 |
董事长或执行董事成员 | 赖彩红(执行董事) [新增] | 赖丽梅(执行董事) [退出] | 2013-11-29 |
实收资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2013-05-14 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2013-05-14 |
投资人 | 赖丽梅 240(万元)48% 赖彩红 260(万元)52% | 赖丽梅 4.8(万元)48% 赖彩红 5.2(万元)52% | 2013-05-14 |
投资人变更 | 名称:赖丽梅,出资额:240( + 4900% ),出资比例:48
名称:赖彩红,出资额:260( + 4900% ),出资比例:52 | 名称:赖彩红,出资额:5.2,出资比例:52
名称:赖丽梅,出资额:4.8,出资比例:48 | 2013-05-14 |
注册资本变更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2013-05-14 |
成员 | 赖彩红
5.2(万元)52%
赖丽梅
4.8(万元)48% | 熊鲲
10(万元)100% | 2013-03-29 |
成员 | 赖丽梅 | 熊鲲 | 2013-03-29 |
成员 | 赖彩红(监事),赖丽梅(执行董事),赖丽梅(总经理) | 熊鲲(执行董事),高翔(监事),熊鲲(总经理) | 2013-03-29 |
投资人 | 赖丽梅 4.8(万元)48% 赖彩红 5.2(万元)52% | 熊鲲 10(万元)100% | 2013-03-29 |
负责人 | 赖丽梅 | 熊鲲 | 2013-03-29 |
监事信息 | 赖彩红(监事) [新增] | 高翔(监事) [退出] | 2013-03-29 |
地址变更 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦B座208 | 深圳市宝安区民治街道上塘社区松仔园B区59栋一楼(办公场所) | 2013-03-29 |
高管人员 | 赖丽梅(总经理) [新增] | 熊鲲(总经理) [退出] | 2013-03-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-03-29 |
投资人变更 | 名称:赖彩红,出资额:5.2,出资比例:52 [新增]
名称:赖丽梅,出资额:4.8,出资比例:48 [新增] | 名称:熊鲲,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2013-03-29 |
董事长或执行董事成员 | 赖丽梅(执行董事) [新增] | 熊鲲(执行董事) [退出] | 2013-03-29 |
股权 | 熊鲲 [新增] | 盛健 [退出] | 2011-10-24 |
股权 | 熊鲲(执行董事), [新增]
高翔(监事),
熊鲲(总经理) [新增] | 高翔(监事),
盛健(总经理), [退出]
盛健(执行董事) [退出] | 2011-10-24 |
股权 | 熊鲲 10(万元)100% [新增] | 盛健 5(万元)50% [退出]
高翔 5(万元)50% [退出] | 2011-10-24 |
成员 | 熊鲲(执行董事),高翔(监事),熊鲲(总经理) | 高翔(监事),盛健(总经理),盛健(执行董事) | 2011-10-24 |
投资人 | 熊鲲 10(万元)100% | 盛健 5(万元)50% 高翔 5(万元)50% | 2011-10-24 |
负责人 | 熊鲲 | 盛健 | 2011-10-24 |
投资人变更 | 名称:熊鲲,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:高翔,出资额:5,出资比例:50 [退出]
名称:盛健,出资额:5,出资比例:50 [退出] | 2011-10-24 |
经营范围变更 | 电子产品、机电设备、工艺品、日用百货的设计与销售;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);企业形象策划。 | 2011-10-24 |
名称变更 | 深圳市英伦贸易有限公司 | 深圳市高盛兄弟广告有限公司 | 2011-10-24 |
董事长或执行董事成员 | 熊鲲(执行董事) [新增] | 盛健(执行董事) [退出] | 2011-10-24 |
高管人员 | 熊鲲(总经理) [新增] | 盛健(总经理) [退出] | 2011-10-24 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区民治街道上塘社区松仔园B区59栋一楼(办公场所) | 深圳市福田区东园路巴登村7号107(仅限办公) | 2011-05-27 |