变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 黄石 150(万元)24%
广州引力波科技创新发展有限公司 125(万元)20%
深圳市欣程投资企业(有限合伙) 200(万元)32%
深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)24% | 黄石 150(万元)24%
广州引力波科技创新发展有限公司 125(万元)20%
浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)24%
深圳市欣程投资企业(有限合伙) 50(万元)8%
深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)24% | 2022-08-10 |
股权和公证书 | - | - | 2022-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-01 | 2022-03-28 | 2022-08-10 |
成员 | 郭卫锋(董事),张炜(董事) | 郭卫锋(董事),袁海(董事) | 2022-04-24 |
其他董事信息 | 郭卫锋(董事),
张炜(董事) [新增] | 郭卫锋(董事),
袁海(董事) [退出] | 2022-04-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-28 | 2021-10-11 | 2022-04-24 |
股权和公证书 | - | - | 2022-04-24 |
投资人 | 黄石 150(万元)24%广州引力波科技创新发展有限公司 125(万元)20%浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)24%深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)24%深圳市欣程投资企业(有限合伙) 50(万元)8% | 黄石 150(万元)24%广州引力波科技创新发展有限公司 125(万元)20%浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)24%广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)8%深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)24% | 2022-04-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-11 | 2021-05-24 | 2021-10-15 |
地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路城投商务中心912B | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三层303 | 2021-10-15 |
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 《食品经营许可证》() | 2021-10-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-24 | 2021-03-17 | 2021-06-18 |
注册资本 | 625 人民币( + 25% ) | 500 人民币 | 2021-06-18 |
投资人 | 深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)24% 广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)8% 广州引力波科技创新发展有限公司 125(万元)20% 浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)24% 黄石 150(万元)24% | 黄石 150(万元)30% 广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)10% 浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)30% 深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)30% | 2021-06-18 |
成员 | 郭卫锋(董事),袁海(董事) | 陈伟光(董事),郭卫锋(董事),袁海(董事),侯小兵(董事) | 2021-05-17 |
其他董事信息 | 郭卫锋(董事),
袁海(董事) | 陈伟光(董事), [退出]
郭卫锋(董事),
袁海(董事),
侯小兵(董事) [退出] | 2021-05-17 |
投资人 | 广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)10%浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)30%深圳市金亿码科技有限公司 150(万元)30%黄石 150(万元)30% | 广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)10%浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)30%深圳市零度水环保科技有限公司 150(万元)30%深圳中科强华低成本健康科技有限公司 150(万元)30% | 2021-05-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-17 | 2020-12-21 | 2021-05-17 |
成员 | 郭卫锋(总经理) | 陈伟光(总经理) | 2021-02-03 |
总经理 | 郭卫锋(总经理) [新增] | 陈伟光(总经理) [退出] | 2021-02-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-21 | 2020-12-08 | 2020-12-23 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-23 |
名称 | 中科国发(深圳)技术有限公司 | 深圳中科国发技术有限公司 | 2020-12-23 |
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 《食品经营许可证》() | 2020-12-23 |
地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三层303 | 深圳市龙岗区龙城街道道清林西路龙城工业园1号厂房2层209,三号厂房3楼303 | 2020-12-23 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-17 |
成员 | 侯小兵(董事),郭卫锋(董事),陈伟光(董事),陈伟光(总经理),杨霆(监事),黄石(董事长),袁海(董事) | 黄澍(监事),黄石(董事长),周树民(董事),薛广洲(董事),黄石(总经理) | 2020-12-17 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-17 |
投资人 | 深圳中科强华低成本健康科技有限公司 150(万元)30%广州中国科学院先进技术研究所 50(万元)10% [新增]
深圳市零度水环保科技有限公司 150(万元)30% [新增]
浙江坤阳投资管理有限公司 150(万元)30% [新增] | 黄石 500(万元)100% [退出] | 2020-12-17 |
总经理 | 侯小兵(董事), [新增]
郭卫锋(董事), [新增]
陈伟光(董事), [新增]
陈伟光(总经理), [新增]
杨霆(监事), [新增]
黄石(董事长),
袁海(董事) [新增] | 黄澍(监事), [退出]
黄石(董事长),
周树民(董事), [退出]
薛广洲(董事), [退出]
黄石(总经理) | 2020-12-17 |
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 《食品经营许可证》(),《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》(),《药品经营许可证》() | 2020-12-17 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);通讯设备、电子产品、机械产品、生物工程的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口;经营电子商务;信息技术咨询服务;市场营销策划;网络技术服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;家居用品销售;电子产品销售;环保咨询服务;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);通讯设备、电子产品、机械产品、生物工程的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;经营电子商务;信息技术咨询服务;市场营销策划;网络技术服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;家居用品销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-12-17 |
许可经营 | 特殊医学用途配方食品销售;预包装食品销售;保健食品销售;二类医疗器械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 互联网视频点播服务;特殊医学用途配方食品销售;食品销售;保健食品销售;二类医疗器械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2020-12-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-08 | 2020-11-19 | 2020-12-17 |
其他董事信息 | 侯小兵(董事), [新增]
郭卫锋(董事), [新增]
陈伟光(董事), [新增]
陈伟光(总经理), [新增]
杨霆(监事), [新增]
黄石(董事长),
袁海(董事) [新增] | 黄澍(监事), [退出]
黄石(董事长),
周树民(董事), [退出]
薛广洲(董事), [退出]
黄石(总经理) | 2020-12-17 |
监事信息 | 侯小兵(董事), [新增]
郭卫锋(董事), [新增]
陈伟光(董事), [新增]
陈伟光(总经理), [新增]
杨霆(监事), [新增]
黄石(董事长),
袁海(董事) [新增] | 黄澍(监事), [退出]
黄石(董事长),
周树民(董事), [退出]
薛广洲(董事), [退出]
黄石(总经理) | 2020-12-17 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2020-11-26 |
股权和公证书 | - | - | 2020-11-26 |
章程 | - | - | 2020-11-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-11-26 |
名称 | 深圳中科国发技术有限公司 | 深圳中科强华投资发展有限公司 | 2020-11-26 |
升级换照 | - | - | 2020-11-26 |
投资人 | 黄石 500(万元)100% [新增] | 深圳中科强华低成本健康科技有限公司 500(万元)100% [退出] | 2020-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-19 | 2020-08-07 | 2020-11-26 |
许可信息 | 深圳中科强华低成本健康科技有限公司 500(万元)100% | 深圳中科强华科技有限公司 500(万元)100% | 2020-08-11 |
许可信息 | 《食品经营许可证》(),《药品经营许可证》(),《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》() | - | 2020-08-11 |
许可经营 | 互联网视频点播服务;特殊医学用途配方食品销售;食品销售;保健食品销售;二类医疗器械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2020-08-11 |
投资人 | 深圳中科强华低成本健康科技有限公司 500(万元)100% [新增] | 深圳中科强华科技有限公司 500(万元)100% [退出] | 2020-08-11 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);通讯设备、电子产品、机械产品、生物工程的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;经营电子商务;信息技术咨询服务;市场营销策划;网络技术服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;家居用品销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);通讯设备、电子产品、机械产品、生物工程的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2020-08-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-07 | 2018-08-27 | 2020-08-11 |
期限 | 自2008-08-08至2028-08-08 | 自2008-08-08至2018-08-08 | 2018-08-29 |
期限变更 | 2008-08-08,2028-08-08, | 2008-08-08,2018-08-08,10 | 2018-08-29 |
期限变更 | 从2008-08-08至2028-08-08 | 从2008-08-08至2018-08-08 | 2018-08-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-27 | 2018-07-11 | 2018-08-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-11 | 2014-07-11 | 2018-07-16 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道道清林西路龙城工业园1号厂房2层209,三号厂房3楼303 | 深圳市龙岗区龙城街道清林西路龙城工业园1号厂房2层209 | 2018-07-16 |
成员 | 黄石 | 樊建平 | 2017-09-06 |
成员 | 黄石(董事长),薛广洲(董事),周树民(董事),黄石(总经理) | 左成刚(董事),李莉(总经理),樊建平(董事长),黄石(董事) | 2017-09-06 |
负责人 | 黄石 | 樊建平 | 2017-09-06 |
负责人变更 | 法定代表人:黄石;
其他董事:薛广洲;
其他董事:周树民;
总经理:黄石;
董事长:黄石; | 法定代表人:樊建平;
总经理:李莉;
董事长:樊建平;
其他:黄石;
其他:左成刚; | 2017-09-06 |
高级管理人员备案 | 董事长:黄石
董事:周树民 [新增]
董事:薛广洲 [新增]
总经理:黄石 [新增] | 董事:左成刚 [退出]
总经理:李莉 [退出]
董事长:樊建平 [退出]
董事:黄石 | 2017-09-06 |
其他董事信息 | 薛广洲(董事) [新增]
周树民(董事) [新增] | 左成刚(董事) [退出]
黄石(董事) [退出] | 2017-09-06 |
总经理 | 黄石(总经理) [新增] | 李莉(总经理) [退出] | 2017-09-06 |
董事长或执行董事成员 | 黄石(董事长) [新增] | 樊建平(董事长) [退出] | 2017-09-06 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-03-04 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-04 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-03-04 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-04 |
一照一码换照 | | | 2016-03-04 |
一照一码升级 | | | 2016-03-04 |
商事登记换照 | | | 2014-07-11 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-07-11 |
商事登记换照 | - | - | 2014-07-11 |
期限变更 | - | - | 2012-06-25 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道清林西路龙城工业园1号厂房2层209 | 深圳市南山区南海大道1019号百盈医疗器械产业园A座3层A303、A304室 | 2012-06-25 |