网兴科技,一个朝气蓬勃、永远向前的现代、无线增值服务运营企业,怀着梦想与激情,以豪迈挺拔的姿态不断成长,不断进步着……
网兴科技,全称深圳市网兴科技有限公司,成立于2001年,现位于深圳市福田区中心地带,是一个以高科技信息技术为重心的民营企业。公司致力于多媒体信息网络,为社会各界提供优质信息服务。网兴融计算机、通信开发、系统集成、咨询服务于一体,目前是中国两家移动运营商的全网合作伙伴,是一家专业的移动增值服务运营商和提供商。
2001年10月,网兴科技获得了中国移动批准的全网服务资格,服务号码为9888。同年与深圳联通申请服务代码8533、上海联通申请服务代码8977,并在2002年10月获得中国联通批准的全网服务资格,服务号码为9977。
2004年2月为新浪收购,深圳网兴从此有更多力量专注于自己的优势领域,区别于新浪,深圳网兴申报电信资质主要侧重于媒体推广类、行业应用类、短信游戏类、娱乐交友类业务,是新浪无线整体对电信无线增值服务的总体战略重点。其综合势力如股市黑马,势不可挡。
2007年12月1日,移动联通统一变为10669888。
诚信
诚实做人,注重信誉,坦诚相待,开诚布公;
尊重他人,注重平等、信任、欣赏和亲情;
创业
满足,勇于拼搏,不断地超越自我;
做企业的主人,灵活地应对变化和挑战;
将个人追求融入到企业长远发展之中。
分享远景,相互协作,共享资源,共同发展;
创新
坚持学习与开拓,在可承受的风险内大胆地尝试新方法和新事物,持续地改进工作。
以无线增值技术为业务发展方向,综合不同接入手段的网络接入商(称SP)及内容提供商(称CP),提供多种信息技术和服务,不断提高国民娱乐生活质素,使人们的生活和工作更加简便、高效、丰富多彩服务社会文明进步
目标:成为具有国际同期先进水平的现代无线增值服务运营商
远景:市场国际化
技术创新化
管理科学化
服务人性化
我们在路上
在网兴
创新可以改变世界,激情足以创造未来
因为网兴经营的是一个时代的梦工厂
携手网兴
让真知在这里升华让人生在这里锻造
让我们共同迈步,因为我们已经上路了,
让我们燃烧激情,因为我们仍在路上
当我们放飞梦想,我们已然在路上……
网兴科技,全称深圳市网兴科技有限公司,成立于2001年,现位于深圳市福田区中心地带,是一个以高科技信息技术为重心的民营企业。公司致力于多媒体信息网络,为社会各界提供优质信息服务。网兴融计算机、通信开发、系统集成、咨询服务于一体,目前是中国两家移动运营商的全网合作伙伴,是一家专业的移动增值服务运营商和提供商。
2001年10月,网兴科技获得了中国移动批准的全网服务资格,服务号码为9888。同年与深圳联通申请服务代码8533、上海联通申请服务代码8977,并在2002年10月获得中国联通批准的全网服务资格,服务号码为9977。
2004年2月为新浪收购,深圳网兴从此有更多力量专注于自己的优势领域,区别于新浪,深圳网兴申报电信资质主要侧重于媒体推广类、行业应用类、短信游戏类、娱乐交友类业务,是新浪无线整体对电信无线增值服务的总体战略重点。其综合势力如股市黑马,势不可挡。
2007年12月1日,移动联通统一变为10669888。
诚信
诚实做人,注重信誉,坦诚相待,开诚布公;
尊重他人,注重平等、信任、欣赏和亲情;
创业
满足,勇于拼搏,不断地超越自我;
做企业的主人,灵活地应对变化和挑战;
将个人追求融入到企业长远发展之中。
分享远景,相互协作,共享资源,共同发展;
创新
坚持学习与开拓,在可承受的风险内大胆地尝试新方法和新事物,持续地改进工作。
以无线增值技术为业务发展方向,综合不同接入手段的网络接入商(称SP)及内容提供商(称CP),提供多种信息技术和服务,不断提高国民娱乐生活质素,使人们的生活和工作更加简便、高效、丰富多彩服务社会文明进步
目标:成为具有国际同期先进水平的现代无线增值服务运营商
远景:市场国际化
技术创新化
管理科学化
服务人性化
我们在路上
在网兴
创新可以改变世界,激情足以创造未来
因为网兴经营的是一个时代的梦工厂
携手网兴
让真知在这里升华让人生在这里锻造
让我们共同迈步,因为我们已经上路了,
让我们燃烧激情,因为我们仍在路上
当我们放飞梦想,我们已然在路上……
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市网兴科技有限公司 |
简称: | 网兴 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目);第二类增值电信业务中的信息服务业务... |
营业执照号码: | 440301103927666 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1994年04月05日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.cmjob.com |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 福田区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 44437556 |
深圳市网兴科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郑伟 | 55% | 人民币550.0万元 |
曹增辉 | 45% | 人民币450.0万元 |
深圳市网兴科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郑伟 550(万元)55%曹增辉 450(万元)45% | 郑伟 550(万元)55%胡富梅 450(万元)45% | 2021-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-29 | 2021-01-26 | 2021-05-26 |
成员 | 郑伟(执行董事),郑伟(总经理) | 王向东(董事),王肖洁(董事长),胡富梅(董事),王肖洁(总经理) | 2021-02-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-26 | 1900-01-01 | 2021-02-02 |
升级换照 | - | - | 2021-02-02 |
其他董事信息 | 郑伟(执行董事), [新增] 郑伟(总经理) [新增] | 王向东(董事), [退出] 王肖洁(董事长), [退出] 胡富梅(董事), [退出] 王肖洁(总经理) [退出] | 2021-02-02 |
指定联系人 | 郑伟 | null | 2021-02-02 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 郑伟 | 王肖洁 | 2021-02-02 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郑伟 550(万元)55%胡富梅 450(万元)45% | 王肖洁 550(万元)55%王向东 450(万元)45% | 2021-02-02 |
总经理 | 郑伟(执行董事), [新增] 郑伟(总经理) [新增] | 王向东(董事), [退出] 王肖洁(董事长), [退出] 胡富梅(董事), [退出] 王肖洁(总经理) [退出] | 2021-02-02 |
成员 | 马晓悦(监事) | 谢国民(监事) | 2018-03-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:马晓悦 [新增] | 监事:谢国民 [退出] | 2018-03-12 |
监事信息 | 马晓悦(监事) [新增] | 谢国民(监事) [退出] | 2018-03-12 |
统一社会信用代码 | 9 | - | 2016-03-10 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-10 |
其他事项备案 | 9 | - | 2016-03-10 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-10 |
一照一码升级 | 2016-03-10 | ||
一照一码换照 | 2016-03-10 | ||
住所 | 深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦2602-A | 深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦2208 | 2015-05-28 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-03-12 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 | - | 2015-03-12 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2015-03-12 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);^信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)(按粤B2-20090407增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(按B2-20090354增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月16日)。^ | 2015-03-12 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);^信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)(按粤B2-******7增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(按B2-******4增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月16日)。^ | 2015-03-12 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2015-03-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2011-08-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2011-08-30 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2024-04-05 | 2011-08-30 |
股权 | 王肖洁 550(万元)55% [新增] 王向东 450(万元)45% [新增] | 张树略 300(万元)30% [退出] 王 滨 400(万元)40% [退出] 李 伟 300(万元)30% [退出] | 2011-08-30 |
成员 | 谢国民(监事),王向东(董事),王肖洁(董事长),王肖洁(总经理),胡富梅(董事) | 李伟(董事),陈彤(监事),谢国民(监事),王滨(董事长),王滨(总经理),张树略(董事),林丹虹(监事) | 2011-08-30 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 王肖洁 | 王 滨 | 2011-08-30 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2024-04-05 | 2011-08-30 |
高管人员 | 王肖洁(总经理) [新增] | 王滨(总经理) [退出] | 2011-08-30 |
董事长或执行董事成员 | 王肖洁(董事长) [新增] | 王滨(董事长) [退出] | 2011-08-30 |
监事信息 | 谢国民(监事) | 陈彤(监事) [退出] 谢国民(监事) 林丹虹(监事) [退出] | 2011-08-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售(不含限制项目);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)(按粤B2-20090407增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月18日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(按B2-20090354增值电信业务经营许可证经营,有效期至2014年9月16日)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务;按:《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》B2-20050034号经营)。 | 2010-04-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1994-04-05,2024-04-05 | 1994-04-05,2009-04-05 | 2009-04-02 |
其他事项备案 | 91 | 2009-04-02 | |
其他事项备案 | 2024-04-05 | 2009-04-05 | 2009-04-02 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1994-04-05至2024-04-05 | 自1994-04-05至2009-04-05 | 2009-04-02 |
注册号/注册号升级 | 91 | 2009-04-02 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区金田路与福华路交汇处现代商务大厦2208 | 深圳市福田区滨河路联合广场B座六楼6018室 | 2009-04-02 |
证照有效期限 | 2024-04-05 | 2009-04-05 | 2009-04-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1994-04-05至2024-04-05 | 从1994-04-05至2009-04-05 | 2009-04-02 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区滨河路联合广场B座六楼6018室 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1105室 | 2006-03-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);软件产品的技术开发与销售;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务;按:《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》B2-20050034号经营)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。因特网信息服务(具体服务项目按经营许可证‘粤ICP证010125’办)。软件产品的技术开发与销售。 | 2005-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2004-12-24 |
成员 | 陈彤(监事),谢国民(监事),王滨(董事长),张树略(董事),王滨(总经理),林丹虹(监事),李伟(董事) | 谢国民(监事),林丹虹(监事),王滨(董事长),陈彤(监事),李伟(董事),汪延(总经理),张树略(董事) | 2004-12-24 |
董事长或执行董事成员 | 王滨(董事长) | 王滨(董事长) | 2004-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2004-12-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2004-12-23 |
成员 | 谢国民(监事),林丹虹(监事),王滨(董事长),陈彤(监事),李伟(董事),汪延(总经理),张树略(董事) | 陈彤(监事),王杰(董事),谢国民(监事),林淮(董事),汪延(总经理),汪延(董事长),林丹虹(监事) | 2004-12-23 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张树略 300(万元)30% 王 滨 400(万元)40% 李 伟 300(万元)30% | 林丹虹 200(万元)20% 王 杰 200(万元)20% 严援朝 200(万元)20% 陈彤 200(万元)20% 林 淮 200(万元)20% | 2004-12-23 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 王 滨 | 汪 延 | 2004-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:张树略,出资额:300,出资比例:30 [新增] 名称:李 伟,出资额:300,出资比例:30 [新增] 名称:王 滨,出资额:400,出资比例:40 [新增] | 名称:林丹虹,出资额:200,出资比例:20 [退出] 名称:林 淮,出资额:200,出资比例:20 [退出] 名称:陈彤,出资额:200,出资比例:20 [退出] 名称:王 杰,出资额:200,出资比例:20 [退出] 名称:严援朝,出资额:200,出资比例:20 [退出] | 2004-12-23 |
董事长或执行董事成员 | 王滨(董事长) [新增] | 汪延(董事长) [退出] | 2004-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2004-03-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2004-03-29 |
成员 | 陈彤(监事),王杰(董事),谢国民(监事),林淮(董事),汪延(总经理),汪延(董事长),林丹虹(监事) | 张树略(监事),王滨(执行董事),王滨(总经理) | 2004-03-29 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 林丹虹 200(万元)20% 王 杰 200(万元)20% 严援朝 200(万元)20% 陈彤 200(万元)20% 林 淮 200(万元)20% | 谢欣 40(万元)4% 李伟 90(万元)9% 张树略 170.1(万元)171% 刁端林 121.5(万元)12.15% 王滨 356.4(万元)35.64% 张亚丽 40.5(万元)45% 季斌 121.5(万元)12.15% 金志强 30(万元)3% 饶文华 30(万元)3% | 2004-03-29 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 汪 延 | 王 滨 | 2004-03-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:林丹虹,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:林 淮,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:陈彤,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:王 杰,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:严援朝,出资额:200,出资比例:20 [新增] | 名称:谢欣,出资额:40,出资比例:4 [退出] 名称:王滨,出资额:356.4,出资比例:35.64 [退出] 名称:张亚丽,出资额:40.5,出资比例:45 [退出] 名称:张树略,出资额:170.1,出资比例:171 [退出] 名称:金志强,出资额:30,出资比例:3 [退出] 名称:刁端林,出资额:121.5,出资比例:12.15 [退出] 名称:季斌,出资额:121.5,出资比例:12.15 [退出] 名称:饶文华,出资额:30,出资比例:3 [退出] 名称:李伟,出资额:90,出资比例:9 [退出] | 2004-03-29 |
董事长或执行董事成员 | 汪延(董事长) [新增] | 王滨(执行董事) [退出] | 2004-03-29 |
注册资本(万元) | 1000( + 400% ) | 200 | 2004-03-22 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谢欣 40(万元)4% 李伟 90(万元)9% 张树略 170.1(万元)171% 刁端林 121.5(万元)12.15% 王滨 356.4(万元)35.64% 张亚丽 40.5(万元)45% 季斌 121.5(万元)12.15% 金志强 30(万元)3% 饶文华 30(万元)3% | 谢欣 8(万元)4% 李伟 18(万元)9% 张树略 342(万元)171% 刁端林 24.3(万元)12.15% 王滨 71.28(万元)35.64% 张亚丽 8.1(万元)45% 季斌 24.3(万元)12.15% 金志强 6(万元)3% 饶文华 6(万元)3% | 2004-03-22 |
实收资本 | 1000( + 400% ) | 200 | 2004-03-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000( + 400% ) | 200 | 2004-03-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:谢欣,出资额:40( + 400% ),出资比例:4 名称:王滨,出资额:356.4( + 400% ),出资比例:35.64 名称:张亚丽,出资额:40.5( + 400% ),出资比例:45 名称:张树略,出资额:170.1( + 400% ),出资比例:171 名称:金志强,出资额:30( + 400% ),出资比例:3 名称:刁端林,出资额:121.5( + 400% ),出资比例:12.15 名称:季斌,出资额:121.5( + 400% ),出资比例:12.15 名称:饶文华,出资额:30( + 400% ),出资比例:3 名称:李伟,出资额:90( + 400% ),出资比例:9 | 名称:谢欣,出资额:8,出资比例:4 名称:王滨,出资额:71.28,出资比例:35.64 名称:张亚丽,出资额:8.1,出资比例:45 名称:张树略,出资额:342,出资比例:171 名称:金志强,出资额:6,出资比例:3 名称:刁端林,出资额:24.3,出资比例:12.15 名称:季斌,出资额:24.3,出资比例:12.15 名称:饶文华,出资额:6,出资比例:3 名称:李伟,出资额:18,出资比例:9 | 2004-03-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。因特网信息服务(具体服务项目按经营许可证‘粤ICP证010125’办)。软件产品的技术开发与销售。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。因特网信息服务(具体服务项目按经营许可证‘粤ICP证010125’办)。 | 2003-07-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2003-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2003-07-15 |
成员 | 张树略(监事),王滨(执行董事),王滨(总经理) | 刘松(监事),于川(总经理),饶文华(执行董事) | 2003-07-15 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谢欣 8(万元)4% 李伟 18(万元)9% 张树略 342(万元)171% 刁端林 24.3(万元)12.15% 王滨 71.28(万元)35.64% 张亚丽 8.1(万元)45% 季斌 24.3(万元)12.15% 金志强 6(万元)3% 饶文华 6(万元)3% | 刘松 50(万元)25% 张丽华 50(万元)25% 阳小平 50(万元)25% 饶文华 50(万元)25% | 2003-07-15 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 王 滨 | 饶文华 | 2003-07-15 |
其他事项备案 | - | - | 2003-07-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1105室 | 深圳市福田区彩田南路中深花园B座2013室 | 2003-07-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:谢欣,出资额:8,出资比例:4 [新增] 名称:王滨,出资额:71.28,出资比例:35.64 [新增] 名称:张亚丽,出资额:8.1,出资比例:45 [新增] 名称:张树略,出资额:342,出资比例:171 [新增] 名称:金志强,出资额:6,出资比例:3 [新增] 名称:刁端林,出资额:24.3,出资比例:12.15 [新增] 名称:季斌,出资额:24.3,出资比例:12.15 [新增] 名称:饶文华,出资额:6( - 88% ),出资比例:3 名称:李伟,出资额:18,出资比例:9 [新增] | 名称:刘松,出资额:50,出资比例:25 [退出] 名称:饶文华,出资额:50,出资比例:25 名称:张丽华,出资额:50,出资比例:25 [退出] 名称:阳小平,出资额:50,出资比例:25 [退出] | 2003-07-15 |
实收资本 | 200 | 0 | 2003-07-15 |
董事长或执行董事成员 | 王滨(执行董事) [新增] | 饶文华(执行董事) [退出] | 2003-07-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。因特网信息服务(具体服务项目按经营许可证‘粤ICP证010125’办)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2001-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2001-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2001-07-03 |
成员 | 饶文华(执行董事),刘松(监事),于川(总经理) | 刘松(监事),李伟(总经理),李伟(执行董事) | 2001-07-03 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘松 50(万元)25% 饶文华 50(万元)25% 张丽华 50(万元)25% 阳小平 50(万元)25% | 阳小平 90(万元)45% 李伟 90(万元)45% 刘松 20(万元)10% | 2001-07-03 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 饶文华 | 李伟 | 2001-07-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:饶文华,出资额:50,出资比例:25 [新增] 名称:阳小平,出资额:50( - 44.44444% ),出资比例:25 名称:刘松,出资额:50( + 150% ),出资比例:25 名称:张丽华,出资额:50,出资比例:25 [新增] | 名称:李伟,出资额:90,出资比例:45 [退出] 名称:阳小平,出资额:90,出资比例:45 名称:刘松,出资额:20,出资比例:10 | 2001-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 饶文华(执行董事) [新增] | 李伟(执行董事) [退出] | 2001-07-03 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区彩田南路中深花园B座2013室 | 深圳市罗湖区宝安中路大信大厦六楼C单元 | 2001-07-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市网兴科技有限公司 | 深圳市吉利美科技实业有限公司 | 2001-01-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2000-04-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2000-04-24 |
成员 | 李伟(执行董事),李伟(总经理),刘松(监事) | 吴志辉(董事长),吴志辉(执行董事),区锦棠(监事),吴志辉(总经理) | 2000-04-24 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李伟 90(万元)45% 刘松 20(万元)10% 阳小平 90(万元)45% | 吴志辉 150(万元)75% 区锦棠 50(万元)25% | 2000-04-24 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 李伟 | 吴志辉 | 2000-04-24 |
董事长或执行董事成员 | 李伟(执行董事) [新增] | 吴志辉(董事长) [退出] 吴志辉(执行董事) [退出] | 2000-04-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘松,出资额:20,出资比例:10 [新增] 名称:李伟,出资额:90,出资比例:45 [新增] 名称:阳小平,出资额:90,出资比例:45 [新增] | 名称:吴志辉,出资额:150,出资比例:75 [退出] 名称:区锦棠,出资额:50,出资比例:25 [退出] | 2000-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1994-04-05,2009-04-05 | 1994-04-05,1999-04-05 | 1999-04-28 |
其他事项备案 | 91 | 27948908-4 | 1999-04-28 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1994-04-05至2009-04-05 | 自1994-04-05至1999-04-05 | 1999-04-28 |
注册号/注册号升级 | 91 | 27948908-4 | 1999-04-28 |
深圳市网兴科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
谢国民 | 监事 |
王肖洁 | 董事长 |
王向东 | 董事 |
胡富梅 | 董事 |
王肖洁 | 总经理 |
深圳市网兴科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3965540 | 同乡缘 | 通讯服务 | 38 | 商标变更完成 | 2004-03-18 | |
3965542 | 网兴 | 通讯服务 | 38 | 商标变更完成 | 2004-03-18 | |
3965541 | 同生缘 | 通讯服务 | 38 | 商标变更完成 | 2004-03-18 |
深圳市网兴科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市网兴科技有限公司成都分公司 | 成都市武侯区桂溪乡望江村五组 | 2005-01-05 00:00:00.000 |
深圳市网兴科技有限公司上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26楼 | 2005-01-10 00:00:00.000 |
深圳市网兴科技有限公司北京分公司 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区2954号 | 2004-04-28 00:00:00.000 |
深圳市网兴科技有限公司西安分公司 | 西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世2幢1单元12406室 | 2004-12-29 00:00:00.000 |
深圳市网兴科技有限公司沈阳分公司 | 沈阳市沈河区小南街235、239号703室 | 2004-12-30 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市网兴科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。