深圳市德力嘉进出口有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市光明新区公明街道民生大道121号洪丽大厦8楼,我公司主要提供国内货运代理,物流信息咨询服务,报关咨询;国内贸易,货物及技术进出口业务。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市德力嘉进出口有限公司 |
简称: | 德力嘉进出口 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 国内货运代理,物流信息咨询服务,报关咨询;国内贸易,货物及技术进出口业务。 |
营业执照号码: | 440301115276031 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-10 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年03月10日 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 宝安区进出口代理公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区光明 |
顺企编码: | 44450992 |
深圳市德力嘉进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
雷玉兰 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市德力嘉进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 雷玉兰 500(万元)100% | 陈亚洁 500(万元)100% | 2022-02-28 |
成员 | 雷玉兰(执行董事),雷玉兰(总经理),陈小建(监事) | 陈亚洁(总经理),雷玉兰(监事),陈亚洁(执行董事) | 2022-02-28 |
一般经营项目 | 信息技术的研发及技术服务;商务信息咨询服务;货物或技术进出口;电子产品销售;网络技术服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备销售;通讯设备销售;办公设备销售;国内贸易代理;贸易代理;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 企业管理服务;供应链管理服务,国际货物运输代理,代理企业税务登记;代理纳税申报手续;税务咨询;知识产权服务;企业科技项目咨询服务;代办科技项目申报手续;信息技术的研发及技术服务;商务信息咨询服务;货物或技术进出口 | 2022-02-28 |
指定联系人 | 雷玉兰 | 陈亚洁 | 2022-02-28 |
负责人 | 雷玉兰 | 陈亚洁 | 2022-02-28 |
总经理 | 雷玉兰(执行董事), 雷玉兰(总经理), 陈小建(监事) [新增] | 陈亚洁(总经理), [退出] 雷玉兰(监事), 陈亚洁(执行董事) [退出] | 2022-02-28 |
监事信息 | 雷玉兰(执行董事), 雷玉兰(总经理), 陈小建(监事) [新增] | 陈亚洁(总经理), [退出] 雷玉兰(监事), 陈亚洁(执行董事) [退出] | 2022-02-28 |
董事长或执行董事成员 | 雷玉兰(执行董事), 雷玉兰(总经理), 陈小建(监事) [新增] | 陈亚洁(总经理), [退出] 雷玉兰(监事), 陈亚洁(执行董事) [退出] | 2022-02-28 |
股权和公证书 | - | - | 2022-02-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-09 | 2021-11-23 | 2022-02-28 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-11-26 |
成员 | 陈亚洁(执行董事),陈亚洁(总经理),雷玉兰(监事) | 彭俊飞(总经理),甘爱聪(监事),彭俊飞(执行董事) | 2021-11-26 |
总经理 | 陈亚洁(执行董事), [新增] 陈亚洁(总经理), [新增] 雷玉兰(监事) [新增] | 彭俊飞(总经理), [退出] 甘爱聪(监事), [退出] 彭俊飞(执行董事) [退出] | 2021-11-26 |
投资人 | 陈亚洁 500(万元)100% | 彭俊飞 480(万元)96%甘爱聪 20(万元)4% | 2021-11-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-11-26 |
监事信息 | 陈亚洁(执行董事), [新增] 陈亚洁(总经理), [新增] 雷玉兰(监事) [新增] | 彭俊飞(总经理), [退出] 甘爱聪(监事), [退出] 彭俊飞(执行董事) [退出] | 2021-11-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈亚洁(执行董事), [新增] 陈亚洁(总经理), [新增] 雷玉兰(监事) [新增] | 彭俊飞(总经理), [退出] 甘爱聪(监事), [退出] 彭俊飞(执行董事) [退出] | 2021-11-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-11-26 |
负责人 | 陈亚洁 | 彭俊飞 | 2021-11-26 |
地址 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发科技园一路10号高发单身宿舍4栋724 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座809-01A | 2021-11-26 |
指定联系人 | 陈亚洁 | 彭俊飞 | 2021-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-23 | 2021-10-24 | 2021-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-24 | 2021-08-09 | 2021-10-26 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-26 |
名称 | 华研智普(深圳)科技有限公司 | 广东一信邦财税管理咨询有限公司 | 2021-10-26 |
成员 | 彭俊飞(总经理),彭俊飞(执行董事),甘爱聪(监事) | 潘美英(监事),黄丽雯(总经理),黄丽雯(执行董事) | 2021-09-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-09 | 2019-08-30 | 2021-09-15 |
指定联系人 | 彭俊飞 | 潘美英 | 2021-09-15 |
监事信息 | 彭俊飞(总经理), [新增] 彭俊飞(执行董事), [新增] 甘爱聪(监事) [新增] | 潘美英(监事), [退出] 黄丽雯(总经理), [退出] 黄丽雯(执行董事) [退出] | 2021-09-15 |
投资人 | 彭俊飞 480(万元)96%甘爱聪 20(万元)4% | 黄新 480(万元)96%黄丽雯 20(万元)4% | 2021-09-15 |
总经理 | 彭俊飞(总经理), [新增] 彭俊飞(执行董事), [新增] 甘爱聪(监事) [新增] | 潘美英(监事), [退出] 黄丽雯(总经理), [退出] 黄丽雯(执行董事) [退出] | 2021-09-15 |
董事长或执行董事成员 | 彭俊飞(总经理), [新增] 彭俊飞(执行董事), [新增] 甘爱聪(监事) [新增] | 潘美英(监事), [退出] 黄丽雯(总经理), [退出] 黄丽雯(执行董事) [退出] | 2021-09-15 |
负责人 | 彭俊飞 | 黄丽雯 | 2021-09-15 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-15 |
投资人 | 名称:黄新,出资额:480,出资比例:96名称:黄丽雯,出资额:20,出资比例:4 | 名称:黄丽雯,出资额:500,出资比例:100 | 2019-09-02 |
股东 | 黄新 480(万元)96% [新增] 黄丽雯 20( - 96% )(万元)4% | 黄丽雯 500(万元)100% | 2019-09-02 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-09-02 |
投资人 | 黄新 480(万元)96% 黄丽雯 20(万元)4% | 黄丽雯 500(万元)100% | 2019-09-02 |
投资人变更 | - | - | 2019-09-02 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座809-01A | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区嘉联工业区209 | 2019-09-02 |
章程备案 | 2019-08-30 | 2018-11-26 | 2019-09-02 |
名称变更 | 广东一信邦财税管理咨询有限公司 | 一信邦信息(深圳)有限公司 | 2019-09-02 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-09-02 |
监事信息 | 潘美英(监事) [新增] | 黄丽雯(监事) [退出] | 2018-11-30 |
成员 | 黄丽雯 | 潘美英 | 2018-11-30 |
董事长或执行董事成员 | 黄丽雯(执行董事) [新增] | 潘美英(执行董事) [退出] | 2018-11-30 |
总经理 | 黄丽雯(总经理) [新增] | 潘美英(总经理) [退出] | 2018-11-30 |
一般经营项目 | 企业管理服务;供应链管理服务,国际货物运输代理,代理企业税务登记;代理纳税申报手续;税务咨询;知识产权服务;企业科技项目咨询服务;代办科技项目申报手续;信息技术的研发及技术服务;商务信息咨询服务;货物或技术进出口 | 多媒体技术的开发与应用,广告机、触摸一体机、拼接屏、监视器、数字标牌、电子白板、数码产品、电子产品、商用液晶显示设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口 | 2018-11-30 |
成员 | 潘美英(监事),黄丽雯(执行董事),黄丽雯(总经理) | 潘美英(执行董事),潘美英(总经理),黄丽雯(监事) | 2018-11-30 |
负责人 | 黄丽雯 | 潘美英 | 2018-11-30 |
- | 企业管理服务;供应链管理服务,国际货物运输代理,代理企业税务登记;代理纳税申报手续;税务咨询;知识产权服务;企业科技项目咨询服务;代办科技项目申报手续;信息技术的研发及技术服务;商务信息咨询服务;货物或技术进出口 | 多媒体技术的开发与应用,广告机、触摸一体机、拼接屏、监视器、数字标牌、电子白板、数码产品、电子产品、商用液晶显示设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口 | 2018-11-30 |
负责人变更 | 监事:潘美英; 董事长:黄丽雯; 总经理:黄丽雯; 法定代表人:黄丽雯; | 董事长:潘美英; 总经理:潘美英; 法定代表人:潘美英; 监事:黄丽雯; | 2018-11-30 |
章程备案 | 2018-11-26 | 2018-11-10 | 2018-11-30 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄丽雯 [新增] 监事:潘美英 [新增] 总经理:黄丽雯 [新增] | 监事:黄丽雯 [退出] 总经理:潘美英 [退出] 执行董事:潘美英 [退出] | 2018-11-30 |
名称变更 | 一信邦信息(深圳)有限公司 | 深圳市拓普明珠商显科技有限公司 | 2018-11-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区嘉联工业区209 | 深圳市光明新区公明街道民生大道121号洪丽大厦8楼 | 2018-11-13 |
章程备案 | 2018-11-10 | 2017-09-25 | 2018-11-13 |
一般经营项目 | 多媒体技术的开发与应用,广告机、触摸一体机、拼接屏、监视器、数字标牌、电子白板、数码产品、电子产品、商用液晶显示设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口 | 国内货运代理,物流信息咨询服务,报关咨询;国内贸易,货物及技术进出口业务。 | 2017-10-11 |
- | 多媒体技术的开发与应用,广告机、触摸一体机、拼接屏、监视器、数字标牌、电子白板、数码产品、电子产品、商用液晶显示设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口 | 国内货运代理,物流信息咨询服务,报关咨询;国内贸易,货物及技术进出口业务。 | 2017-10-11 |
章程备案 | 2017-09-25 | 1900-01-01 | 2017-10-11 |
名称变更 | 深圳市拓普明珠商显科技有限公司 | 深圳市德力嘉进出口有限公司 | 2017-10-11 |
深圳市德力嘉进出口有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄丽雯 | 监事 |
潘美英 | 执行(常务)董事 |
潘美英 | 总经理 |
本页是 [深圳市德力嘉进出口有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关进出口代理公司