变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 谷求是; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陶晓慧; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]
姓名: 童育庭; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 王茂祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 王永强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 于贵龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 袁程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 谷求是; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 童育庭; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 武昌华; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2020-09-21 |
负责人变更 | 薛进 | 薛进 | 2019-05-30 |
投资者变更 | 薛进 | 薛进 | 2019-05-30 |
主要人员备案 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 谷求是; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 童育庭; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 武昌华; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 童育庭; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 2019-05-30 |
章程修正案备案 | 备案 | - | 2019-05-30 |
法定代表人变更 | 薛进 | 薛进 | 2019-05-30 |
注册资本变更 | 15327.7777( + 2.67957% ) | 14927.7777 | 2019-05-30 |
注册资本变更 | 14927.7777( + 11.44291% ) | 13395 | 2018-09-20 |
主要人员备案 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 童育庭; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 2018-09-20 |
注册资本变更 | 13395( + 4.64844% ) | 12800 | 2017-09-29 |
经营范围变更 | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 2017-09-29 |
注册资本变更 | 13395( + 4.64844% ) | 12800 | 2017-09-28 |
经营范围变更 | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营) | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 2017-09-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2017-02-20 |
主要人员备案 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 袁程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2017-02-20 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2017-02-20 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2017-02-20 |
董事备案 | 姓名: 陈树清;证件号码*********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 黄敏;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 孟继忠;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 孟祺;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 王信众;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 徐家武;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 黄敏;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 孟继忠;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 孟祺;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 王信众;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 徐家武;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 袁程;证件号码*********; 职位: 董事 [退出] | 2017-02-20 |
主要人员备案 | 姓名: 陈树清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 袁程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2017-02-19 |
负责人变更 | 薛进 | 薛进 | 2016-03-30 |
投资者变更 | 薛进 | 薛进 | 2016-03-30 |
主要人员备案 | 姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 袁程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2016-03-30 |
企业类型变更 | 1222--股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 1222--股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-03-30 |
董事备案 | 姓名: 黄敏;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 孟继忠;证件号码*********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 孟祺;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 王信众;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 徐家武;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 袁程;证件号码*********; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 孟祺;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 | 2016-03-30 |
名称变更 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 2016-03-30 |
企业类型变更 | 1222--股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 1190--其他有限责任公司 | 2016-03-30 |
法定代表人变更 | 薛进 | 薛进 | 2016-03-30 |
名称变更 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 西安鹰之航航空科技有限公司 | 2016-03-30 |
主要人员备案 | 姓名: 黄敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 孟继忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王信众; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 徐家武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 杨树枫; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 袁程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2016-03-29 |
企业类型变更 | 1222--股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 1190--其他有限责任公司 | 2016-03-29 |
名称变更 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | 西安鹰之航航空科技有限公司 | 2016-03-29 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 720; 百分比: 14.4
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 720; 百分比: 14.4
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 2015-12-30 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 720; 百分比: 14.4 [新增]
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4 [退出]
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 2015-12-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 720; 百分比: 14.4
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 2015-12-30 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 720; 百分比: 14.4 [新增]
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4 [退出]
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 2015-12-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-12-25 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281 [新增]
姓名: 付永辉; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405( + 2600% ); 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 5.625
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971( + 128.47059% ); 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955( + 1494459% ); 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741( + 239.93949% ); 百分比: 52.6641 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 2015-12-25 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-12-25 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2015-12-25 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 5.625
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 5.625
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 2015-12-25 |
注册资本变更 | 12800 | 12800 | 2015-12-25 |
注册资本变更 | 12800( + 156% ) | 5000 | 2015-12-25 |
注册资本(金)变更 | 12800 | 5000 | 2015-12-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281
姓名: 付永辉; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243; 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405; 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971; 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955; 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741; 百分比: 52.6641 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 2015-12-25 |
投资人变更 | 姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 1938
姓名: 杨月; 出资额: 234; 百分比: 1.8281 [新增]
姓名: 付永辉; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 龙诏; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 王庆华; 出资额: 243( + 2600% ); 百分比: 1.8984
姓名: 付峥; 出资额: 405( + 2600% ); 百分比: 3.1641
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 5.625
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 7703
姓名: 孟祺; 出资额: 971( + 128.47059% ); 百分比: 7.5859
姓名: 陈树清; 出资额: 1955( + 1494459% ); 百分比: 15.2734
姓名: 薛进; 出资额: 6741( + 239.93949% ); 百分比: 52.6641 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 2015-12-24 |
注册资本变更 | 12800( + 156% ) | 5000 | 2015-12-24 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:高亭亭,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-12-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-11 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-11 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-11 |
投资人变更 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 2015-11-11 |
投资人变更 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3 [新增]
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8 [新增]
姓名: 孟祺; 出资额: 425( + 112.5% ); 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4 [新增]
姓名: 陈树清; 出资额: 785( - 7.64706% ); 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1 [新增]
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 [新增] | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 [退出] | 2015-11-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8
姓名: 孟祺; 出资额: 425; 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4
姓名: 陈树清; 出资额: 785; 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 | 2015-11-11 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:高亭亭,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-10 |
投资人变更 | 姓名: 付永辉; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 龙诏; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 王庆华; 出资额: 9; 百分比: 0.18 [新增]
姓名: 付峥; 出资额: 15; 百分比: 0.3 [新增]
姓名: 戴建军; 出资额: 140; 百分比: 2.8 [新增]
姓名: 孟祺; 出资额: 425( + 112.5% ); 百分比: 8.5
企业名称: 昆明众航股权投资基金管理合伙企业; 出资额: 720; 百分比: 14.4 [新增]
姓名: 陈树清; 出资额: 785( - 7.64706% ); 百分比: 15.7
企业名称: 深圳市浩航中鹰合伙企业(有限合伙); 出资额: 905; 百分比: 18.1 [新增]
姓名: 薛进; 出资额: 1983; 百分比: 39.66 [新增] | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 [退出] | 2015-11-10 |
许可经营项目变更 | *** | - | 2015-04-24 |
主要人员备案 | 姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 王志鸿; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2015-04-24 |
一般经营项目变更 | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 机场地面工具、设备的技术开发、制造、销售;飞机零配件、五金交电的销售;计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定) | 2015-04-24 |
董事备案 | 姓名: 孟祺;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 王志鸿;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 薛进;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 | 2015-04-24 |
经营范围变更 | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 2015-04-24 |
投资人变更 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 | 2015-04-24 |
一般经营项目变更 | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 2015-04-24 |
投资人变更 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17 [新增]
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950( + 83.72093% ); 百分比: 79 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 王志鸿; 出资额: 850; 百分比: 17 [退出]
姓名: 薛进; 出资额: 1800; 百分比: 36 [退出]
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 2150; 百分比: 43 | 2015-04-24 |
经营范围业务范围变更 | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 一般经营项目:机场地面工具、设备的技术开发、制造、销售;飞机零配件、五金交电的销售;计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定) | 2015-04-24 |
许可经营项目变更 | *** | | 2015-04-24 |
一般经营项目变更 | 航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 机场地面工具、设备的技术开发、制造、销售;飞机零配件、五金交电的销售;计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定) | 2015-04-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950; 百分比: 79 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 王志鸿; 出资额: 850; 百分比: 17
姓名: 薛进; 出资额: 1800; 百分比: 36
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 2150; 百分比: 43 | 2015-04-24 |
经营范围(业务范围)变更 | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 一般经营项目:机场地面工具、设备的技术开发、制造、销售;飞机零配件、五金交电的销售;计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定) | 2015-04-24 |
投资人变更 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 陈树清; 出资额: 850; 百分比: 17 [新增]
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 3950( + 83.72093% ); 百分比: 79 | 姓名: 孟祺; 出资额: 200; 百分比: 4
姓名: 王志鸿; 出资额: 850; 百分比: 17 [退出]
姓名: 薛进; 出资额: 1800; 百分比: 36 [退出]
企业名称: 深圳市鹰之航航空科技有限公司; 出资额: 2150; 百分比: 43 | 2015-04-23 |
经营范围变更 | 许可经营项目:*** 一般经营项目:航空器材的维护、维修及销售;航空专用工具、设备的研发、销售;航空技术服务;计算机软硬件及配件的研发、销售;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 一般经营项目:机场地面工具、设备的技术开发、制造、销售;飞机零配件、五金交电的销售;计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定) | 2015-04-23 |
主要人员备案 | 姓名: 孟祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 王志鸿; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 薛进; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2015-04-23 |
住所变更 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园锦城三路***号 | 西安市凤城十二路*号出口加工区凯瑞A座***室 | 2014-04-11 |
其他变更 | 610132009 | 610132008 | 2014-04-11 |
其他变更 | 610132009 | 610132008 | 2014-04-10 |
住所变更 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园锦城三路***号 | 西安市凤城十二路*号出口加工区凯瑞A座***室 | 2014-04-10 |
实收资本变更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2012-11-22 |
经营期限营业期限变更 | - | 2012-12-19 | 2012-11-22 |
投资人变更 | 薛进认缴1800( - 10% )实缴1800
深圳市鹰之航航空科技有限公司认缴2150( - 14% )实缴2150
王志鸿认缴850( + 70% )实缴850
孟祺认缴200实缴200 [新增]
单位:万元 | 王志鸿认缴500实缴500
薛进认缴2000实缴1200
深圳市鹰之航航空科技有限公司认缴2500实缴1300
单位:万元 | 2012-11-22 |
投资人变更 | 薛进认缴2000实缴1200
深圳市鹰之航航空科技有限公司认缴2500实缴1300
王志鸿认缴500实缴500
单位:万元 | 王志鸿认缴500实缴200
薛进认缴2000实缴500
深圳市鹰之航航空科技有限公司认缴2500实缴300
单位:万元 | 2012-03-30 |
实收资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2012-03-30 |