变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何晨; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 梁红漫; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 刘佳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 王兴君; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 杨虹; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何晨; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 梁红漫; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 刘佳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 王兴君; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事 | 2022-06-17 |
章程修正案备案 | 备案章程修正案 | 备案章程修正案 | 2022-06-17 |
章程修正案备案 | 备案章程修正案 | 备案章程修正案 | 2020-12-21 |
章程修正案备案 | 备案章程修正案 | - | 2020-09-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何晨; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 梁红漫; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 刘佳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 王兴君; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事 | 姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何晨; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘佳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 王兴君; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事 [退出] | 2020-03-19 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络人员姓名:胡晓敏,
现联络人员固定电话:-,
现联络人员移动电话:,
现财务负责人姓名:党永峰,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:陕西省西安市高新区锦业路号迈科中心层,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:刘宇洁,
原联络人员固定电话:-,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:党永峰,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:陕西省西安市高新区锦业路号迈科中心层,
原生产经营地所在行政区划: | 2020-03-19 |
行业代码变更 | 6741:期货市场管理服务 | 6741:期货市场管理服务 | 2020-03-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何晨; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘佳; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 王兴君; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席 [退出]
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事 | 2019-11-19 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局; | 【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局; | 2019-11-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜晴和 | 姜晴和 | 2019-08-15 |
投资者变更 | 姜晴和 | 姜晴和 | 2019-08-15 |
法定代表人变更 | 姜晴和 | 姜晴和 | 2019-08-15 |
主要人员备案 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2019-08-15 |
换照 | - | - | 2019-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 邢宗强; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2018-09-28 |
经营范围变更 | 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务;期货投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务;期货投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-28 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路12号迈科中心43层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市市辖区) | 原生产经营地:(陕西省西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦22层、6层604室,24层2402、2406、2407、2408室),原生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市市辖区) | 2018-05-04 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-05-04 |
住所变更 | 陕西省西安市高新区锦业路号迈科中心层 | 陕西省西安市高新区唐延路号迈科国际大厦层、层室,层、、、室 | 2018-05-04 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路12号迈科中心43层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市市辖区) | 原生产经营地:(陕西省西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦22层、6层604室,24层2402、2406、2407、2408室),原生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市市辖区) | 2018-05-03 |
住所变更 | 陕西省西安市高新区锦业路号迈科中心层 | 陕西省西安市高新区唐延路号迈科国际大厦层、层室,层、、、室 | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席 [新增]
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席 [退出]
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2018-01-26 |
分公司增加备案 | 企业名称: 厦门营业部;
注册号: | - | 2018-01-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 党永峰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席 [新增]
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张弛; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席 [退出]
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2018-01-25 |
章程修正案备案 | - | - | 2017-12-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2017-12-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 潘智勇; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事会主席
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2017-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2017-05-19 |
章程备案 | - | - | 2017-05-19 |
董事备案 | 姓名: 冯慧;证件号码; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲;证件号码; 职位: 监事
姓名: 何金碧;证件号码; 职位: 董事
姓名: 姜晴和;证件号码; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜;证件号码; 职位: 监事
姓名: 刘建利;证件号码; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣;证件号码; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张彬;证件号码; 职位: 监事
姓名: 张良;证件号码; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张学东;证件号码; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧;证件号码; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲;证件号码; 职位: 监事
姓名: 何金碧;证件号码; 职位: 董事
姓名: 姜晴和;证件号码; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜;证件号码; 职位: 监事
姓名: 刘建利;证件号码; 职位: 董事
姓名: 沈海华;证件号码; 职位: 董事 [退出]
姓名: 谢英敏;证件号码; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张彬;证件号码; 职位: 监事
姓名: 张学东;证件号码; 职位: 董事兼总经理 | 2017-05-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 齐晓娣; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张良; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出]
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2017-05-18 |
章程备案 | - | - | 2017-02-15 |
出资比例备案 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126 | 2015-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2015-12-30 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:郭菲菲,
现联络员固定电话:,
现联络员移动电话:,
现联络员电子邮箱:feifei.,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:,
现财务负责人姓名:党永峰,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现财务负责人电子邮箱:yongfeng.,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码: | 原联络员姓名:刘宇洁,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:张彬,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:bin.,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:X | 2015-12-30 |
董事备案 | 姓名: 冯慧;证件号码; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲;证件号码; 职位: 监事 [新增]
姓名: 何金碧;证件号码; 职位: 董事
姓名: 姜晴和;证件号码; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜;证件号码; 职位: 监事
姓名: 刘建利;证件号码; 职位: 董事
姓名: 沈海华;证件号码; 职位: 董事
姓名: 谢英敏;证件号码; 职位: 监事
姓名: 张彬;证件号码; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张学东;证件号码; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧;证件号码; 职位: 监事
姓名: 何金碧;证件号码; 职位: 董事
姓名: 姜晴和;证件号码; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜;证件号码; 职位: 监事
姓名: 刘建利;证件号码; 职位: 董事
姓名: 沈海华;证件号码; 职位: 董事
姓名: 谢英敏;证件号码; 职位: 监事
姓名: 张学东;证件号码; 职位: 董事兼总经理 | 2015-12-30 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:郭菲菲;
电话:电话: 现联络员电子邮箱:feifei.;
证件号码;
现财务负责人姓名:党永峰;
电话:电话:现财务负责人电子邮箱:yongfeng.;
证件号码 | 原联络员姓名:刘宇洁;
电话:电话: 原联络员电子邮箱:;
证件号码;
原财务负责人姓名:张彬;
电话:电话:原财务负责人电子邮箱:bin.;
证件号码 | 2015-12-30 |
出资比例变更 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126 | 2015-12-30 |
出资日期变更 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 何轲; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 刘晖; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 刘金美; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 徐小为; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 杨睿; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 桑刘英; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 王宏斌; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 王立新; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 胡联; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 袁兵兵; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 赵越; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 韩雪; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 魏西; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 齐晓娣; 出资日期: 2015-12-23 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资日期: 2015-08-31
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资日期: 2015-08-04
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资日期: 2015-08-04
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资日期: 2015-08-04
姓名: 何轲; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 刘晖; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 刘金美; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 徐小为; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 杨睿; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 桑刘英; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 王宏斌; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 王立新; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 胡联; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 袁兵兵; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 赵越; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 韩雪; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 魏西; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 齐晓娣; 出资日期: 2015-08-31 | 2015-12-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329 | 姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344
姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413
姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688
姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716
姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376
姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065
姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099
姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126
姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785
姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817
企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329 | 2015-12-30 |
名称变更 | 迈科期货股份有限公司 | 迈科期货经纪有限公司 | 2015-12-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329 | 姓名: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344姓名: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413姓名: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688姓名: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716姓名: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376姓名: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376姓名: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065姓名: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099姓名: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126姓名: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785姓名: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329 | 2015-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 郭菲菲; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张彬; 证件号码: X; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 冯慧; 证件号码: X; 职位: 监事
姓名: 何金碧; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 姜晴和; 证件号码: ; 职位: 董事长
姓名: 李琛瑜; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 刘建利; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 沈海华; 证件号码: ; 职位: 董事
姓名: 谢英敏; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 张学东; 证件号码: X; 职位: 董事兼总经理 | 2015-12-29 |
出资日期备案 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资日期: 2015-12-23
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 何轲; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 刘晖; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 刘金美; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 徐小为; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 杨睿; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 桑刘英; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 王宏斌; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 王立新; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 胡联; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 袁兵兵; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 赵越; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 韩雪; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 魏西; 出资日期: 2015-12-23
姓名: 齐晓娣; 出资日期: 2015-12-23 | 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资日期: 2015-08-31
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资日期: 2015-08-04
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资日期: 2015-08-04
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资日期: 2015-08-04
姓名: 何轲; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 刘晖; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 刘金美; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 徐小为; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 杨睿; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 桑刘英; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 王宏斌; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 王立新; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 胡联; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 袁兵兵; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 赵越; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 韩雪; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 魏西; 出资日期: 2015-08-31
姓名: 齐晓娣; 出资日期: 2015-08-31 | 2015-12-29 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:刘宇洁,
现联络员固定电话:,
现联络员移动电话: ,
现联络员电子邮箱:@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:,
现财务负责人姓名:张彬,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现财务负责人电子邮箱:bin.,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:x | 原联络员姓名:,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2015-11-24 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:刘宇洁;
电话:电话: 现联络员电子邮箱:@qq.com;
证件号码;
现财务负责人姓名:张彬;
电话:电话:现财务负责人电子邮箱:bin.;
证件号码 | 原联络员姓名:;
电话:电话: 原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
证件号码;
原财务负责人姓名:;
电话:电话:原财务负责人电子邮箱:;br>原财务负责人证件名称:;
证件号码 | 2015-11-24 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:刘宇洁,
现联络员固定电话:,
现联络员移动电话: ,
现联络员电子邮箱:@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:,
现财务负责人姓名:张彬,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现财务负责人电子邮箱:bin.,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:x | 原联络员姓名:,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2015-11-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: [新增]
企业名称: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: [新增]
企业名称: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: [新增]
企业名称: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: [新增]
企业名称: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413; 法人性质: [新增]
企业名称: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688; 法人性质: [新增]
企业名称: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716; 法人性质: [新增]
企业名称: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376; 法人性质: [新增]
企业名称: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376; 法人性质: [新增]
企业名称: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065; 法人性质: [新增]
企业名称: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099; 法人性质: [新增]
企业名称: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126; 法人性质: [新增]
企业名称: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785; 法人性质: [新增]
企业名称: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817; 法人性质: [新增]
企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322; 法人性质: [新增]
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061( - 28.18031% ); 百分比: 7.9412; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739( + 04% ); 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999( - 0% ); 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 3626.73; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.27; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20314; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-09-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 何轲; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: 企业名称: 桑刘英; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: 企业名称: 杨睿; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: 企业名称: 袁兵兵; 出资额: 11.2856; 百分比: 0344; 法人性质: 企业名称: 胡联; 出资额: 13.5427; 百分比: 0413; 法人性质: 企业名称: 韩雪; 出资额: 22.5711; 百分比: 0688; 法人性质: 企业名称: 徐小为; 出资额: 23.474; 百分比: 0716; 法人性质: 企业名称: 刘晖; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376; 法人性质: 企业名称: 王立新; 出资额: 45.1422; 百分比: 0.1376; 法人性质: 企业名称: 魏西; 出资额: 67.7133; 百分比: 0.2065; 法人性质: 企业名称: 王宏斌; 出资额: 68.8419; 百分比: 0.2099; 法人性质: 企业名称: 齐晓娣; 出资额: 69.7447; 百分比: 0.2126; 法人性质: 企业名称: 赵越; 出资额: 124.1411; 百分比: 0.3785; 法人性质: 企业名称: 刘金美; 出资额: 157.9978; 百分比: 0.4817; 法人性质: 企业名称: 上海启致信息科技有限公司; 出资额: 338.5667; 百分比: 1322; 法人性质: 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2604.7061; 百分比: 7.9412; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.2739; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20313.9999; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 3626.73; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.27; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20314; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-09-14 |
注册资本(金)变更 | 32800 | 14531.85 | 2015-08-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.27; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20314; 百分比: 61.93; 法人性质: 企业法人企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 3626.73; 百分比: 116; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-28 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.27( + 125.71101% ); 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20314( + 125.71111% ); 百分比: 61.93; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 3626.73( + 125.71135% ); 百分比: 116; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-28 |
注册资本金变更 | 32800( + 125.71111% ) | 14531.85 | 2015-08-28 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 8859.27( + 125.71101% ); 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 20314( + 125.71111% ); 百分比: 61.93; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 3626.73( + 125.71135% ); 百分比: 116; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-27 |
注册资本(金)变更 | 32800( + 125.71111% ) | 14531.85 | 2015-08-27 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8( + 10.29654% ); 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1322; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1456.8; 百分比: 10249; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-06 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8; 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1322; 法人性质: 企业法人企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1456.8; 百分比: 10249; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-06 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1606.8( + 10.29654% ); 百分比: 11571; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1322; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1456.8; 百分比: 10249; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-05 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务;期货投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 2015-07-09 |
营业期限有效期限、驻在期限变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2007-12-25 至 2011-12-25 | 2015-07-09 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2007-12-25 至 2011-12-25 | 2015-07-09 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务;期货投资咨询。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 2015-07-09 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务;期货投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 2015-07-08 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。行业代码: 6721 | 2015-01-05 |
分支机构变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 郭卿; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2502房间; 住所: 大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 杭州市江干区万银大厦2206室; 住所: 万科期货经纪有限公司杭州营业部; 核准日期: 姚瑶; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号1号楼1905户; 住所: 青岛营业部; 核准日期: 李建; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心18楼1803、1804、1805; 住所: 深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 榆林营业部; 核准日期: 李博宁; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 西安市莲湖区北大街55号新时代广场7层H、I号; 住所: 西安营业部; 核准日期: 闫莹; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 郭卿; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2502房间; 住所: 大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号1号楼1905户; 住所: 青岛营业部; 核准日期: 李建; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心18楼1803、1804、1805; 住所: 深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 榆林营业部; 核准日期: 李博宁; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 西安市莲湖区北大街55号新时代广场7层H、I号; 住所: 西安营业部; 核准日期: 闫莹; 登记机关: | 2015-01-05 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。行业代码: 6721 | 2015-01-05 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。行业代码: 6721 | 2015-01-04 |
分支机构变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 郭卿; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2502房间; 住所: 大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 杭州市江干区万银大厦2206室; 住所: 万科期货经纪有限公司杭州营业部; 核准日期: 姚瑶; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号1号楼1905户; 住所: 青岛营业部; 核准日期: 李建; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心18楼1803、1804、1805; 住所: 深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 榆林营业部; 核准日期: 李博宁; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 西安市莲湖区北大街55号新时代广场7层H、I号; 住所: 西安营业部; 核准日期: 闫莹; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 郭卿; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2502房间; 住所: 大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号1号楼1905户; 住所: 青岛营业部; 核准日期: 李建; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心18楼1803、1804、1805; 住所: 深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 榆林营业部; 核准日期: 李博宁; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 西安市莲湖区北大街55号新时代广场7层H、I号; 住所: 西安营业部; 核准日期: 闫莹; 登记机关: | 2015-01-04 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理。行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪。行业代码: 6721 | 2014-05-30 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪。行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)行业代码: 6721 | 2014-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2014-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2014-04-07 |
住所变更 | 西安市高新产业开发区唐延路号迈科国际大厦层,层室, 层、、、室 | 西安市高新开发区唐延路号迈科国际大厦层 | 2014-01-15 |
经营范围变更 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)行业代码: 6721 | 经营范围: 商品期货经纪、金融期货经纪。行业代码: 6721 | 2014-01-15 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1322; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 1456.8( - 48.88421% ); 百分比: 10249; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 39255; 百分比: 271; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 61.9329; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1.25; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2850; 百分比: 23.75; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 75; 法人性质: 企业法人 | 2013-09-27 |
注册资本(金)变更 | 14531.85( + 219875% ) | 12000 | 2013-09-27 |
实收资本变更 | 14531.85( + 219875% ) | 12000 | 2013-09-27 |
主要人员备案 | 姜晴和
李琛瑜
杜伟
何金碧
谢英敏
罗盛璋
沈海华 | 姜晴和
李琛瑜
杜伟
何金碧
谢英敏
闫瑾 [退出]
罗盛璋
沈海华 | 2013-06-28 |
分支机构变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 迈科期货经纪有限公司北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 王治国; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 迈科期货经纪有限公司上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号(颐和国际A座906、907室); 住所: 迈科期货经纪有限公司青岛营业部; 核准日期: 刘倩; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 迈科期货经纪有限公司郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心1802、1803、1804、1805; 住所: 迈科期货经纪有限公司深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市锦江区总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 迈科期货经纪有限公司成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 迈科期货经纪有限公司榆林营业部; 核准日期: 杨晶; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路115号百年汇1301号; 住所: 迈科期货经纪有限公司大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦11层C; 住所: 迈科期货经纪有限公司北京朝阳门北大街营业部; 核准日期: 王治国; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 上海市福山路458号同盛大厦705室; 住所: 迈科期货经纪有限公司上海营业部; 核准日期: 谢谊; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 青岛市市南区香港中路10号(颐和国际A座906、907室); 住所: 迈科期货经纪有限公司青岛营业部; 核准日期: 刘倩; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 郑州市未来路69号未来大厦14楼1409室; 住所: 迈科期货经纪有限公司郑州营业部; 核准日期: 梁彬; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心1802、1803、1804、1805; 住所: 迈科期货经纪有限公司深圳营业部; 核准日期: 刘佳; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 成都市锦江区总府路2号时代广场A座2109、2110室; 住所: 迈科期货经纪有限公司成都营业部; 核准日期: 邓宏; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 陕西省榆林市经济开发区兴达路榆林国际商务大厦8楼C段; 住所: 迈科期货经纪有限公司榆林营业部; 核准日期: 杨晶; 登记机关:
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 大连市沙河口区会展路115号百年汇1301号; 住所: 迈科期货经纪有限公司大连营业部; 核准日期: 郭明; 登记机关: | 2013-01-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1.25; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风投资管理有限公司; 出资额: 2850; 百分比: 23.75; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 75; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 陕西五金矿产国际贸易股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 1.25; 法人性质: 企业法人
企业名称: 陕西蓝海风科技股份有限公司; 出资额: 2850; 百分比: 23.75; 法人性质: 企业法人
企业名称: 西安迈科金属国际集团有限公司; 出资额: 9000; 百分比: 75; 法人性质: 企业法人 | 2013-01-23 |
法定代表人变更 | 姜晴和 | 纪晓斌 | 2010-01-27 |
经营范围变更 | 商品期货经纪、金融期货经纪。 | 国内商品期货代理(期货经纪业务许可证有效期至2009年10月23日)。 | 2007-12-25 |
经营范围变更 | 【变更前】:其他 | :其他 | 2007-10-27 |
注册资本(金)变更 | 变更后内容 | 变更前内容 | 2007-10-27 |
经营范围变更 | 商品期货经纪、金融期货经纪。 | 变更前内容 | 2007-10-27 |
- | 12000 | 3000 | 2007-10-27 |
住所变更 | 西安市高新开发区唐延路号迈科国际大厦层 | 陕西省西安市碑林区粉巷号西北中央大厦层 | 2007-08-16 |