深圳市霍尼科电子科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区福永街道白石厦西区福永大道341号兴中宝电子城七层7002(办公场所),我公司主要提供电子产品的技术开发及销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市霍尼科电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张涛 | 60% | 人民币6万元 |
姚梅 | 40% | 人民币4万元 |
深圳市霍尼科电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 姚梅(执行董事),姚梅(总经理),张涛(监事) | 唐德芝(执行董事),姚梅(监事),唐德芝(总经理) | 2021-07-27 |
地址 | 深圳市龙岗区园山街道安良社区油甘园路46号201 | 深圳市宝安区福永街道白石厦西区福永大道341号兴中宝电子城七层7002(办公场所) | 2021-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | 2021-07-27 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 姚梅 | 唐德芝 | 2021-07-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 姚梅(执行董事), 姚梅(总经理), 张涛(监事) [新增] | 唐德芝(执行董事), [退出] 姚梅(监事), 唐德芝(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
监事信息 | 姚梅(执行董事), 姚梅(总经理), 张涛(监事) [新增] | 唐德芝(执行董事), [退出] 姚梅(监事), 唐德芝(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚梅 4(万元)40%张涛 6(万元)60% | 姚梅 4(万元)40%唐德芝 6(万元)60% | 2021-07-27 |
总经理 | 姚梅(执行董事), 姚梅(总经理), 张涛(监事) [新增] | 唐德芝(执行董事), [退出] 姚梅(监事), 唐德芝(总经理) [退出] | 2021-07-27 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自2007-08-27至2017-08-27 | 2021-07-21 |
成员 | 唐德芝(总经理),唐德芝(执行董事) | 唐德芝(执行董事),唐德芝(总经理) | 2021-07-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-13 | 1900-01-01 | 2021-07-21 |
升级换照 | - | - | 2021-07-21 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 2007-08-27,, | 2007-08-27,2017-08-27,10 | 2021-07-21 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐德芝 6(万元)60%姚梅 4(万元)40% | 唐德芝 6(万元)60%姚梅 4(万元)40% | 2021-07-21 |
董事长或执行董事成员 | 唐德芝(总经理), 唐德芝(执行董事) | 唐德芝(执行董事), 唐德芝(总经理) | 2021-07-21 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 唐德芝 | 唐德芝 | 2021-07-21 |
总经理 | 唐德芝(总经理), 唐德芝(执行董事) | 唐德芝(执行董事), 唐德芝(总经理) | 2021-07-21 |
统一社会信用代码 | 1XJ | - | 2016-03-17 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-17 |
其他事项备案 | 1XJ | - | 2016-03-17 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-17 |
一照一码升级 | 2016-03-17 | ||
一照一码换照 | 2016-03-17 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-08-16 |
深圳市霍尼科电子科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
姚梅 | 监事 |
唐德芝 | 执行(常务)董事 |
唐德芝 | 总经理 |
本页是 [深圳市霍尼科电子科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。