大连同乐企业管理服务有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连庄河市太平岭乡太平岭村太平大街168号,我公司主要提供企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运;劳务派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省大连庄河市太平岭乡太平岭村太平大街168号
- 固定电话:
- 0411-89739991 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨春荣
- 电子邮件:
- tx0214@126.com
- 邮政编码:
- 116000
- 地区编码:
- 210283
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0411-89739991 |
电子邮箱 | tx0214@126.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大连同乐企业管理服务有限公司 |
简称: | 同乐企业管理服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运;劳务派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210283341159829W |
发证机关: | 庄河市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年04月07日 |
注册资本: | 300 万人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 庄河市企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 大连企业网 » 庄河市 » 庄河市太平岭 |
顺企编码: | 44503274 |
大连同乐企业管理服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李海燕 | 95.24% | 人民币200.0万元 |
卢苹 | 4.76% | 人民币10.0万元 |
大连同乐企业管理服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 卢苹执行董事 卢苹经理 姜颖监事 [新增] | 卢苹执行董事兼总经理 曲雪芹监事 [退出] | 2022-01-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-01-17 |
高级管理人员备案 | 卢苹执行董事 卢苹经理 姜颖监事 [新增] | 卢苹执行董事兼总经理 曲雪芹监事 [退出] | 2022-01-17 |
投资人变更 | 卢苹; [新增] 李海燕; | 李海燕; | 2022-01-17 |
地址变更 | 辽宁省大连庄河市学府大街117号 | 辽宁省大连庄河市太平岭乡太平岭村太平大街168号 | 2018-12-28 |
投资人变更 | 李海燕; [新增] | 杨春荣; [退出] | 2018-12-28 |
负责人变更 | 卢苹 | 孙嵩斌 | 2018-12-28 |
高级管理人员备案 | 卢苹执行董事兼总经理 [新增] 曲雪芹监事 | 孙嵩斌执行董事兼总经理 [退出] 曲雪芹监事 | 2018-12-28 |
经营范围变更 | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运;劳务派遣;人力资源代理服务。 | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运;劳务派遣。 | 2018-04-16 |
高级管理人员备案 | 孙嵩斌执行董事兼总经理 [新增] 曲雪芹监事 | 杨春荣执行董事兼总经理 [退出] 曲雪芹监事 | 2018-01-02 |
负责人变更 | 孙嵩斌 | 杨春荣 | 2018-01-02 |
负责人变更 | 杨春荣 | 孙嵩斌 | 2016-04-29 |
高级管理人员备案 | 杨春荣执行董事兼总经理 [新增] 曲雪芹监事 [新增] | 孙嵩斌执行董事兼总经理 [退出] 董吉辉监事 [退出] | 2016-04-29 |
投资人变更 | 杨春荣; [新增] | 董吉辉; [退出] | 2016-04-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1董吉辉; | 1杨春荣; | 2016-04-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 孙嵩斌 | 杨春荣 | 2016-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1董吉辉监事;2孙嵩斌执行董事兼总经理; | 1曲雪芹监事;2杨春荣执行董事兼总经理; | 2016-04-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。 | 2015-11-16 |
经营范围变更 | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;家政服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。 | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-11-16 |
负责人变更 | 孙嵩斌 | 唐传民 | 2015-08-04 |
高级管理人员备案 | 董吉辉职务:监事法定代表人标志:否, 孙嵩斌职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [新增] | 董吉辉职务:监事法定代表人标志:否, 唐传民职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [退出] | 2015-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.董吉辉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.唐传民 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 1.董吉辉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.孙嵩斌 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 2015-08-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 唐传民 | 孙嵩斌 | 2015-08-04 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 大连金生水农业发展有限公司 | 大连同乐企业管理服务有限公司 | 2015-07-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 农作物、苗木、花卉、食用菌、中药材、水果、坚果种植、收购、冷藏、冷冻、销售;化肥、农药(不含危险化学品)、农膜、农机具、农业机械销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-07-23 |
经营范围变更 | 企业管理服务,公共设施管理服务,环境卫生管理服务;保洁服务;安防技术服务;物业管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告业务;装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 农作物、苗木、花卉、食用菌、中药材、水果、坚果种植、收购、冷藏、冷冻、销售;化肥、农药(不含危险化学品)、农膜、农机具、农业机械销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-07-23 |
名称变更 | 大连同乐企业管理服务有限公司 | 大连金生水农业发展有限公司 | 2015-07-23 |
本页是 [大连同乐企业管理服务有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。