吉林京演儿艺联合剧院有限公司,办公室地址位于新中国Zui早的汽车工业基地长春,高新区蔚山路新兴红旗嘉园A6栋410号,我公司主要提供营业性文艺表演
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 吉林京演儿艺联合剧院有限公司 |
简称: | 京演儿艺联合剧院 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 营业性文艺表演(以上项目法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营;需经专项审批的项目未经批准之前不准经营) |
营业执照号码: | 220107000006758 |
发证机关: | 长春市市场监督管理局长春新区分局 |
核准日期: | 2015-01-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年11月26日 |
注册资本: | 300万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他文化艺术业 » 朝阳区其他文化艺术业 |
所属城市: | 长春企业网 » 朝阳区 » 朝阳区红旗 |
顺企编码: | 44516050 |
吉林京演儿艺联合剧院有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京儿童艺术剧院股份有限公司 | 153.0万(2010-08-26) | |
吉林省桃李梅大剧院有限责任公司 | 81.0万(2010-08-26) | |
长春市华晟文化传播有限公司 | 45.0万(2010-08-26) | |
吉林动漫集团股份有限公司 | 21.0万(2010-08-26) |
吉林京演儿艺联合剧院有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事监事经理备案 | 姓名:瞿治,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:段建玲,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:刘玥,职务:监事会主席,,联系电话:,, 姓名:戴兵,职务:董事长,,联系电话:,, 姓名:王云龙,职务:总经理,,联系电话:, | 姓名:瞿治,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:段建玲,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:张洪涛,职务:总经理,,联系电话:,, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:刘玥,职务:监事会主席,,联系电话:,, 姓名:戴兵,职务:董事长,,联系电话:, | 2021-11-01 |
住所(经营场所) | 高新开发区卓越大街881号长春软件与动漫服务外包产业园服务外包大厦1号楼第3层A315室 | 高新区蔚山路新兴红旗嘉园A6栋410号 | 2017-11-14 |
董事监事经理变更 | 姓名:段建玲,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:刘玥,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:张洪涛,职务:总经理,,联系电话:,, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:戴兵,职务:董事长,,联系电话:,, 姓名:瞿治,职务:董事,,联系电话:, | 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:刘玥,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:马丽雪,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:张洪涛,职务:总经理,,联系电话:,, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:,, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:陈磊,职务:董事,,联系电话:,, 姓名:吕立民,职务:董事长,,联系电话:, | 2017-11-14 |
市 | 220101 | 220101 | 2017-11-14 |
住所变更 | 高新开发区卓越大街881号长春软件与动漫服务外包产业园服务外包大厦1号楼第3层A315室 | 高新区蔚山路新兴红旗嘉园A6栋410号 | 2017-11-14 |
县市/区 | 220107 | 220107 | 2017-11-14 |
乡镇/街道 | 卓越大街881号长春软件与动漫服务外包产业园 | - | 2017-11-14 |
董事备案 | 姓名:段建玲,职务:董事,,联系电话:, [新增] 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:, 姓名:刘玥,职务:监事,,联系电话:, 姓名:张洪涛,职务:总经理,,联系电话:, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:, 姓名:戴兵,职务:董事长,,联系电话:, [新增] 姓名:瞿治,职务:董事,,联系电话: [新增] | 姓名:李军,职务:董事,,联系电话:, 姓名:罗成金,职务:董事,,联系电话:, 姓名:玄明加,职务:监事,,联系电话:, 姓名:刘玥,职务:监事,,联系电话:, 姓名:马丽雪,职务:董事,,联系电话:, [退出] 姓名:张洪涛,职务:总经理,,联系电话:, 姓名:詹银龙,职务:监事,,联系电话:, 姓名:寇冠,职务:董事,,联系电话:, 姓名:陈磊,职务:董事,,联系电话:, [退出] 姓名:吕立民,职务:董事长,,联系电话: [退出] | 2017-11-14 |
号 | 第3层A315 | - | 2017-11-14 |
法定代表人变更 | 戴兵 | 吕立民 | 2017-11-14 |
村路/社区 | 服务外包大厦1号楼 | - | 2017-11-14 |
省 | 220000 | 220000 | 2017-11-14 |
股东发起人(股权)变更 | - | - | 2014-08-28 |
董事监事经理变更 | 陈磊,董事;寇冠,董事;李军,董事;刘玥,监事长;吕立民,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 陈磊,董事;寇冠,董事;李军,董事;刘玥,监事长;刘方平,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 2014-08-28 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省桃李梅大剧院有限责任公司;, [名称变更] 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司;, 股东名称:吉林动漫集团股份有限公司;, 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司; | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司;, 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司;, 股东名称:吉林动漫集团股份有限公司;, 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司; | 2014-08-28 |
法定代表人变更 | 吕立民 | 刘方平 | 2014-08-28 |
董事备案 | 陈磊,董事 寇冠,董事 李军,董事 刘玥,监事长 吕立民,董事长 [新增] 罗成金,董事 马丽雪,董事 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 陈磊,董事 寇冠,董事 李军,董事 刘玥,监事长 刘方平,董事长 [退出] 罗成金,董事 马丽雪,董事 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 2014-08-28 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省桃李梅大剧院有限责任公司;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司;,股东名称:吉林动漫集团股份有限公司;,股东名称:长春市华晟文化传播有限公司; | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司;,股东名称:吉林动漫集团股份有限公司;,股东名称:长春市华晟文化传播有限公司; | 2014-08-28 |
投资人(股权)变更 | 2014-08-28 | ||
董事备案 | 陈磊,董事;寇冠,董事;李军,董事;刘玥,监事长;吕立民,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 陈磊,董事;寇冠,董事;李军,董事;刘玥,监事长;刘方平,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 2014-08-28 |
住所变更 | 高新区蔚山路新兴红旗嘉园A6栋410号(住所期限至2014年12月31日) | 高新区锦河街155号科技园D栋楼第三层314、315室(住所期限至2013年9月29日止) | 2013-12-03 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;,股东名称:吉林动漫集团股份有限公司出资额:21万元;,股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;,股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元;,股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 2013-12-03 |
投资人(股权)变更 | 2013-12-03 | ||
董事备案 | 陈磊,董事;寇冠,董事;李军,董事;刘玥,监事长;刘方平,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 陈磊,董事;寇冠,董事;刘玥,监事长;刘方平,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;荣如超,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 2013-12-03 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;, 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;, 股东名称:吉林动漫集团股份有限公司出资额:21万元;, [新增] 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;, 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;, 股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元;, [退出] 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 2013-12-03 |
董事备案 | 陈磊,董事 寇冠,董事 李军,董事 [新增] 刘玥,监事长 刘方平,董事长 罗成金,董事 马丽雪,董事 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 陈磊,董事 寇冠,董事 刘玥,监事长 刘方平,董事长 罗成金,董事 马丽雪,董事 荣如超,董事 [退出] 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 2013-12-03 |
董事备案 | 陈磊,董事 寇冠,董事 刘玥,监事长 刘方平,董事长 [新增] 罗成金,董事 马丽雪,董事 荣如超,董事 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 陈磊,董事 寇冠,董事 刘玥,监事长 罗成金,董事 马丽雪,董事 荣如超,董事 王颖,董事长 [退出] 玄明加,监事 詹银龙,监事 张洪涛,总经理 | 2012-06-14 |
法定代表人变更 | 刘方平 | 王颖 | 2012-06-14 |
董事备案 | 陈磊,董事;寇冠,董事;刘玥,监事长;刘方平,董事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;荣如超,董事;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 陈磊,董事;寇冠,董事;刘玥,监事长;罗成金,董事;马丽雪,董事;荣如超,董事;王颖,董事长;玄明加,监事;詹银龙,监事;张洪涛,总经理 | 2012-06-14 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;,股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元;,股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元;,股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;,股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;,股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元; | 2011-12-22 |
住所变更 | 高新区锦河街155号科技园D栋楼第三层314、315室(住所期限至2012年8月16日止) | 高新区锦河街155号D栋楼第三层D311、D313室(住所期限至2011年8月17日止) | 2011-12-22 |
投资人(股权)变更 | 2011-12-22 | ||
投资人(股权)变更 | 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;, 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;, 股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元;, 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元; | 股东名称:长春市华晟文化传播有限公司出资额:45万元;, 股东名称:吉林省关东剧院有限责任公司出资额:81万元;, 股东名称:北京儿童艺术剧院股份有限公司出资额:153万元;, 股东名称:吉林省文化艺术培训有限公司出资额:21万元; | 2011-12-22 |
吉林京演儿艺联合剧院有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李军 | 董事 |
罗成金 | 董事 |
刘玥 | 监事 |
詹银龙 | 监事 |
玄明加 | 监事 |
马丽雪 | 董事 |
张洪涛 | 总经理 |
寇冠 | 董事 |
陈磊 | 董事 |
吕立民 | 董事长 |
本页是 [吉林京演儿艺联合剧院有限公司] 在顺企网长春黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关其他文化艺术业