变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦1701 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2021-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-06 | 2021-04-29 | 2021-12-08 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-29 | 2021-01-11 | 2021-04-30 |
名称 | 深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司 | 深圳市高特佳弘瑞投资有限公司 | 2021-04-30 |
一般经营项目 | 投资兴办高新技术产业和其他技术创新企业(具体项目另行申报);为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资业务与创业投资管理顾问机构;创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办高新技术产业和其他技术创新企业(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资业务与创业投资管理顾问机构。 | 2021-04-30 |
章程 | - | - | 2021-04-30 |
成员 | 孙佳林(执行董事),孙佳林(总经理) | 黄青(总经理),黄青(执行董事) | 2021-04-29 |
总经理 | 孙佳林(执行董事), [新增]
孙佳林(总经理) [新增] | 黄青(总经理), [退出]
黄青(执行董事) [退出] | 2021-04-29 |
负责人 | 孙佳林 | 黄青 | 2021-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 孙佳林(执行董事), [新增]
孙佳林(总经理) [新增] | 黄青(总经理), [退出]
黄青(执行董事) [退出] | 2021-04-29 |
投资人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 9500(万元)95%深圳市融华投资有限公司 500(万元)5% | 李文娇 200(万元)2%深圳市高特佳投资集团有限公司 9300(万元)93%深圳市融华投资有限公司 500(万元)5% | 2021-01-14 |
投资人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 9300(万元)93%深圳市融华投资有限公司 500(万元)5%李文娇 200(万元)2% | 深圳市高特佳投资集团有限公司 9500(万元)95%深圳市融华投资有限公司 500(万元)5% | 2021-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-10 | 2020-07-07 | 2021-01-14 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-11 | 2021-01-10 | 2021-01-14 |
升级换照 | *****D | *****D | 2020-07-17 |
成员 | 黄青 | 蔡达建 | 2020-07-17 |
成员 | 于建林(监事),黄青(执行董事),黄青(总经理) | 蔡达建(董事长),曾小军(董事),蔡达建(总经理),李彤(监事),胡雪峰(董事) | 2020-07-17 |
章程 | - | - | 2020-07-17 |
总经理 | 于建林(监事), [新增]
黄青(执行董事), [新增]
黄青(总经理) [新增] | 李彤(监事), [退出]
曾小军(董事), [退出]
胡雪峰(董事), [退出]
蔡达建(董事长), [退出]
蔡达建(总经理) [退出] | 2020-07-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-07 | 2019-11-13 | 2020-07-17 |
监事信息 | 于建林(监事), [新增]
黄青(执行董事), [新增]
黄青(总经理) [新增] | 李彤(监事), [退出]
曾小军(董事), [退出]
胡雪峰(董事), [退出]
蔡达建(董事长), [退出]
蔡达建(总经理) [退出] | 2020-07-17 |
负责人 | 黄青 [新增] | 蔡达建 [退出] | 2020-07-17 |
其他董事信息 | 于建林(监事), [新增]
黄青(执行董事), [新增]
黄青(总经理) [新增] | 李彤(监事), [退出]
曾小军(董事), [退出]
胡雪峰(董事), [退出]
蔡达建(董事长), [退出]
蔡达建(总经理) [退出] | 2020-07-17 |
成员 | 胡雪峰(董事),曾小军(董事) | 黄青(董事),曾小军(董事) | 2019-12-11 |
其他董事信息 | 胡雪峰(董事) [新增]
曾小军(董事) | 黄青(董事) [退出]
曾小军(董事) | 2019-12-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-11 |
投资人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 9500(万元)95% 深圳市融华投资有限公司 500(万元)5% | 深圳市高特佳投资集团有限公司 4750(万元)95% 深圳市融华投资有限公司 250(万元)5% | 2019-11-19 |
注册资本 | 10000人民币( + 100% ) | 5000人民币 | 2019-11-19 |
指定联系人 | 深圳市融华投资有限公司 500(万元)5% 深圳市高特佳投资集团有限公司 9500(万元)95% | 深圳市融华投资有限公司 250(万元)5% 深圳市高特佳投资集团有限公司 4750(万元)95% | 2019-11-19 |
投资人 | 名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:9500,出资比例:95名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:500,出资比例:5 | 名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:4750,出资比例:95名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:250,出资比例:5 | 2019-11-19 |
注册资本 | 10000,156( + 99.99688% ) | 5000,156 | 2019-11-19 |
指定联系人 | 张晓亮 | - | 2019-11-19 |
章程备案 | 2019-11-13 | 1900-01-01 | 2019-11-19 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-19 |
注册资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2019-11-19 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-19 |
成员 | 曾小军(董事),黄青(董事) | 黄煜(董事),黄青(董事) | 2017-03-29 |
高级管理人员备案 | 董事:曾小军 [新增]
董事:黄青 | 董事:黄煜 [退出]
董事:黄青 | 2017-03-29 |
董事成员 | 蔡达建(总经理)
李彤(监事)
黄青(董事)
曾小军(董事) [新增]
蔡达建(董事长) | 蔡达建(董事长)
蔡达建(总经理)
黄青(董事)
李彤(监事)
黄煜(董事) [退出] | 2017-03-29 |
董事成员 | 蔡达建(总经理) 李彤(监事) 黄青(董事) 曾小军(董事) 蔡达建(董事长) | 蔡达建(董事长) 蔡达建(总经理) 黄青(董事) 李彤(监事) 黄煜(董事) | 2017-03-29 |
股东(投资人) | 深圳市高特佳投资集团有限公司 4750(万元) 95% 深圳市融华投资有限公司 250(万元) 5% | 深圳市融华投资有限公司 50(万元) 5% 深圳市高特佳投资集团有限公司 950(万元) 95% | 2017-01-11 |
注册资本 | 人民币5000 万元 | 人民币1000 万元 | 2017-01-11 |
投资人 | 名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:4750,出资比例:95名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:250,出资比例:5 | 名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:50,出资比例:5名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:950,出资比例:95 | 2017-01-11 |
投资人 | 深圳市融华投资有限公司 250(万元)5% 深圳市高特佳投资集团有限公司 4750(万元)95% | 深圳市融华投资有限公司 50(万元)5% 深圳市高特佳投资集团有限公司 950(万元)95% | 2017-01-11 |
注册资本 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2017-01-11 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市高特佳投资集团有限公司、出资额:4750( + 400% )、出资比例:95;
股东名称:深圳市融华投资有限公司、出资额:250( + 400% )、出资比例:5; | 股东名称:深圳市融华投资有限公司、出资额:50、出资比例:5;
股东名称:深圳市高特佳投资集团有限公司、出资额:950、出资比例:95; | 2017-01-11 |
投资人变更 | 名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:250( + 400% ),出资比例:5
名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:4750( + 400% ),出资比例:95 | 名称:深圳市融华投资有限公司,出资额:50,出资比例:5
名称:深圳市高特佳投资集团有限公司,出资额:950,出资比例:95 | 2017-01-11 |
注册资本变更 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2017-01-11 |
注册资本 | 人民币5000 万元( + 400% ) | 人民币1000 万元 | 2017-01-11 |
股东 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 4750( + 400% )(万元) 95%
深圳市融华投资有限公司 250( + 400% )(万元) 5% | 深圳市融华投资有限公司 50(万元) 5%
深圳市高特佳投资集团有限公司 950(万元) 95% | 2017-01-11 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2016-02-17 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-17 |
其他事项备案 | *****D | - | 2016-02-17 |
一照一码换照 | - | - | 2016-02-17 |
一照一码升级 | | | 2016-02-17 |
一照一码换照 | | | 2016-02-17 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2014-06-16 |
实收资本 | 人民币1000万元 | 人民币0万元 | 2014-06-16 |