变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-25 | 2020-08-25 | 2022-04-27 |
章程修正案 | - | - | 2022-04-27 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区新厦大道23号第4栋104 | 深圳市福田区华强北街道赛格科技园101栋701 | 2022-04-27 |
许可信息 | 张东宁(执行董事),张昭群(监事),张东宁(总经理) | 张东宁(监事),张昭群(执行董事),张昭群(总经理) | 2020-08-26 |
许可信息 | 张东宁 | 张昭群 | 2020-08-26 |
成员 | 张东宁(执行董事),张昭群(监事),张东宁(总经理) | 张东宁(监事),张昭群(执行董事),张昭群(总经理) | 2020-08-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-25 | 1900-01-01 | 2020-08-26 |
许可信息 | () | - | 2020-08-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-26 |
许可经营 | 印刷品销售。 | - | 2020-08-26 |
总经理 | 张东宁(执行董事),
张昭群(监事),
张东宁(总经理) | 张东宁(监事),
张昭群(执行董事),
张昭群(总经理) | 2020-08-26 |
董事长或执行董事成员 | 张东宁(执行董事),
张昭群(监事),
张东宁(总经理) | 张东宁(监事),
张昭群(执行董事),
张昭群(总经理) | 2020-08-26 |
一般经营项目 | 标识导视系统设计安装施工、灯光亮化设计安装施工、景观雕塑设计安装施工、企业品牌策划设计、环境艺术设计施工、艺术品设计施工、美陈艺术设计施工、品牌VI设计、空间展示设计施工、建筑标识设计施工、环境标识设计施工、印刷品设计、设计与销售;标识、标牌、五金制品、亚克力制品的设计、研发、销售;导视系统规划设计,广告标识工程上门安装施工与维护;品牌策划,空间艺术、平面设计,企业形象策划;国内贸易,货物及技术进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 标识、标牌、五金制品、亚克力制品的设计、研发、销售;导视系统规划设计,广告标识工程上门安装施工与维护;品牌策划,空间艺术、平面设计,企业形象策划;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-08-26 |
监事信息 | 张东宁(执行董事),
张昭群(监事),
张东宁(总经理) | 张东宁(监事),
张昭群(执行董事),
张昭群(总经理) | 2020-08-26 |
负责人 | 张东宁 [新增] | 张昭群 [退出] | 2020-08-26 |
升级换照 | - | - | 2020-08-26 |
成员 | 张昭群 | 王春茂 | 2016-11-07 |
成员 | 张东宁(监事),张昭群(总经理),张昭群(执行董事) | 张东宁(监事),王春茂(总经理),王春茂(执行董事) | 2016-11-07 |
负责人 | 张昭群 | 王春茂 | 2016-11-07 |
负责人变更 | 董事长:张昭群;
监事:张东宁;
法定代表人:张昭群;
总经理:张昭群; | 法定代表人:王春茂;
总经理:王春茂;
监事:张东宁;
董事长:王春茂; | 2016-11-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张昭群 [新增]
监事:张东宁
总经理:张昭群 [新增] | 执行董事:王春茂 [退出]
监事:张东宁
总经理:王春茂 [退出] | 2016-11-07 |
董事长或执行董事成员 | 张昭群(执行董事) [新增] | 王春茂(执行董事) [退出] | 2016-11-07 |
高管人员 | 张昭群(总经理) [新增] | 王春茂(总经理) [退出] | 2016-11-07 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道赛格科技园101栋701 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路劳动二队水沟边30号 | 2016-11-07 |
董事成员 | 张昭群(执行(常务)董事) [新增]
张东宁(监事)
张昭群(总经理) [新增] | 王春茂(总经理) [退出]
王春茂(执行(常务)董事) [退出]
张东宁(监事) | 2016-11-07 |
高管人员 | 张昭群(执行(常务)董事) [新增]
张东宁(监事)
张昭群(总经理) [新增] | 王春茂(总经理) [退出]
王春茂(执行(常务)董事) [退出]
张东宁(监事) | 2016-11-07 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道赛格科技园101栋701 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路劳动二队水沟边30号 | 2016-11-07 |
高管人员 | 张昭群(执行(常务)董事) 张东宁(监事) 张昭群(总经理) | 王春茂(总经理) 王春茂(执行(常务)董事) 张东宁(监事) | 2016-11-07 |
董事成员 | 张昭群(执行(常务)董事) 张东宁(监事) 张昭群(总经理) | 王春茂(总经理) 王春茂(执行(常务)董事) 张东宁(监事) | 2016-11-07 |
法定代表人(负责人) | 张昭群 | 王春茂 | 2016-11-07 |