深圳市平地线展览展示有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区招商街道蛇口龟山路8号明华国际会议中心C1901,我公司主要提供展览展示策划;商务信息咨询;会务策划、礼仪策划、婚庆策划、巿场营销策划、企业形象策划;国内贸易;货物及技术进出口。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市平地线展览展示有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴建达 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市平地线展览展示有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 乔扬梅(监事),吴建达(执行董事),吴建达(总经理) | 钟盛威(执行董事),钟盛威(总经理),吴建达(监事),乔扬梅(监事) | 2017-06-02 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1845982295-c2543001330" target = "_blank">吴建达 100(万元)100% | ="https://www.tianyancha.com/company/1423841748" target="_blank">深圳港连通投资发展有限公司 100(万元)100% | 2017-06-02 |
负责人 | 吴建达 | 钟盛威 | 2017-06-02 |
负责人变更 | 法定代表人:吴建达; 董事长:吴建达; 股东:; 总经理:吴建达; 监事:乔扬梅; | 董事长:钟盛威; 总经理:钟盛威; 监事:吴建达; 股东:深圳港连通投资发展有限公司; 监事:乔扬梅; 法定代表人:钟盛威; | 2017-06-02 |
高级管理人员备案 | 监事:乔扬梅 执行董事:吴建达 [新增] 总经理:吴建达 [新增] | 执行董事:钟盛威 [退出] 总经理:钟盛威 [退出] 监事:吴建达 [退出] 监事:乔扬梅 | 2017-06-02 |
投资人变更 | 股东名称:吴建达、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳港连通投资发展有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-06-02 |
总经理 | 吴建达(总经理) [新增] | 钟盛威(总经理) [退出] | 2017-06-02 |
监事信息 | 乔扬梅(监事) | 乔扬梅(监事) 吴建达(监事) [退出] | 2017-06-02 |
投资人变更 | 名称:吴建达,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳港连通投资发展有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-06-02 |
董事长或执行董事成员 | 吴建达(执行董事) [新增] | 钟盛威(执行董事) [退出] | 2017-06-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-22 | 2016-03-18 | 2017-06-02 |
高管人员 | 吴建达(总经理) 吴建达(执行(常务)董事) 乔扬梅(监事) | 吴建达(监事) 乔扬梅(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) [退出] 钟盛威(总经理) [退出] | 2017-06-02 |
监事成员 | 吴建达(总经理) 吴建达(执行(常务)董事) 乔扬梅(监事) | 吴建达(监事) 乔扬梅(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) [退出] 钟盛威(总经理) [退出] | 2017-06-02 |
董事成员 | 吴建达(总经理) 吴建达(执行(常务)董事) 乔扬梅(监事) | 吴建达(监事) 乔扬梅(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) [退出] 钟盛威(总经理) [退出] | 2017-06-02 |
股东 | 吴建达 100(万元) 100% [新增] | 深圳港连通投资发展有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2017-06-02 |
法定代表人 | 吴建达 | 钟盛威 | 2017-06-02 |
住所 | 深圳市南山区招商街道蛇口龟山路8号明华国际会议中心C1901 | 深圳市龙岗区布吉街道水径大靓村十七巷2号三楼 | 2017-06-02 |
成员 | 吴建达(监事),乔扬梅(监事) | 黄际炎(监事),钟燕彬(监事) | 2017-01-26 |
高级管理人员备案 | 监事:吴建达 [新增] 监事:乔扬梅 [新增] | 监事:黄际炎 [退出] 监事:钟燕彬 [退出] | 2017-01-26 |
监事信息 | 吴建达(监事) [新增] 乔扬梅(监事) [新增] | 黄际炎(监事) [退出] 钟燕彬(监事) [退出] | 2017-01-26 |
监事成员 | 吴建达(监事) [新增] 乔扬梅(监事) [新增] 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) | 黄际炎(监事) [退出] 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟燕彬(监事) [退出] | 2017-01-26 |
监事成员 | 吴建达(监事) 乔扬梅(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) | 黄际炎(监事) 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟燕彬(监事) | 2017-01-26 |
监事成员 | 黄际炎(监事) 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟燕彬(监事) | 钟盛威(总经理) 甘德汉(监事) 黄际炎(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) | 2016-06-17 |
成员 | 钟盛威(执行董事),黄际炎(监事),钟盛威(总经理),钟燕彬(监事) | 钟盛威(执行董事),黄际炎(监事),钟盛威(总经理),甘德汉(监事) | 2016-06-17 |
高级管理人员备案 | 总经理:钟盛威 监事:黄际炎 监事:钟燕彬 [新增] 执行董事:钟盛威 | 执行董事:钟盛威 监事:黄际炎 总经理:钟盛威 监事:甘德汉 [退出] | 2016-06-17 |
监事信息 | 钟燕彬(监事) [新增] 黄际炎(监事) | 甘德汉(监事) [退出] 黄际炎(监事) | 2016-06-17 |
监事成员 | 黄际炎(监事) 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟燕彬(监事) [新增] | 甘德汉(监事) [退出] 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 黄际炎(监事) | 2016-06-17 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-03-23 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/1423841748" target="_blank">深圳港连通投资发展有限公司 100(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2251503487-c2543001330" target = "_blank">陈小菊 70(万元)70% 刘远芬 30(万元)30% | 2016-03-23 |
投资人变更 | 股东名称:深圳港连通投资发展有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘远芬、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:陈小菊、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2016-03-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2016-03-23 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-23 |
其他事项备案 | 工商联络员:钟盛威; | 股东:陈小菊;工商联络员:陈小菊;股东:刘远芬; | 2016-03-23 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-03-23 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2016-03-23 |
投资人变更 | 名称:深圳港连通投资发展有限公司,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:刘远芬,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:陈小菊,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2016-03-23 |
指定联系人 | 钟盛威 | 陈小菊 | 2016-03-23 |
股东 | 深圳港连通投资发展有限公司 100(万元) 100% [新增] | 陈小菊 70(万元) 70% [退出] 刘远芬 30(万元) 30% [退出] | 2016-03-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2016-03-23 |
章程 | - | - | 2016-03-23 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-23 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-23 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-03-23 |
一照一码升级 | 2016-03-23 | ||
章程 | 2016-03-23 | ||
股东(投资人) | 深圳港连通投资发展有限公司 100(万元) 100% | 陈小菊 70(万元) 70% 刘远芬 30(万元) 30% | 2016-03-23 |
章程 | 2015-12-18 | ||
监事成员 | 钟盛威(总经理) 甘德汉(监事) 黄际炎(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) | 刘远芬(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) | 2015-12-18 |
成员 | 钟盛威(执行董事),黄际炎(监事),钟盛威(总经理),甘德汉(监事) | 刘远芬(监事),钟盛威(执行董事),钟盛威(总经理) | 2015-12-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 监事:甘德汉 [新增] 执行董事:钟盛威 监事:黄际炎 [新增] 总经理:钟盛威 | 总经理:钟盛威 监事:刘远芬 [退出] 执行董事:钟盛威 | 2015-12-18 |
监事信息 | 黄际炎(监事) [新增] 甘德汉(监事) [新增] | 刘远芬(监事) [退出] | 2015-12-18 |
监事成员 | 甘德汉(监事) [新增] 钟盛威(总经理) 钟盛威(执行(常务)董事) 黄际炎(监事) [新增] | 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) 刘远芬(监事) [退出] | 2015-12-18 |
章程 | - | - | 2015-12-18 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2015-11-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-11-25 |
其他事项备案 | *****F | - | 2015-11-25 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-25 |
章程 | - | - | 2015-11-25 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道水径大靓村十七巷2号三楼 | 深圳市福田区福田南路46号外运大厦1楼1A | 2015-11-25 |
章程 | 2015-11-25 | ||
一照一码升级 | 2015-11-25 | ||
董事成员 | 刘远芬(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) | 陈小菊(执行(常务)董事) 刘远芬(监事) 陈小菊(总经理) | 2014-10-21 |
高管人员 | 刘远芬(监事) 钟盛威(执行(常务)董事) 钟盛威(总经理) | 陈小菊(执行(常务)董事) 刘远芬(监事) 陈小菊(总经理) | 2014-10-21 |
成员 | 刘远芬(监事),钟盛威(执行董事),钟盛威(总经理) | 陈小菊(总经理),刘远芬(监事),陈小菊(执行董事) | 2014-10-21 |
负责人 | 钟盛威 | 陈小菊 | 2014-10-21 |
负责人变更 | 董事长:钟盛威; 监事:刘远芬; 法定代表人:钟盛威; 总经理:钟盛威; | 监事:刘远芬; 法定代表人:陈小菊; 总经理:陈小菊; 董事长:陈小菊; | 2014-10-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:钟盛威 [新增] 执行董事:钟盛威 [新增] 监事:刘远芬 | 总经理:陈小菊 [退出] 执行董事:陈小菊 [退出] 监事:刘远芬 | 2014-10-21 |
董事长或执行董事成员 | 钟盛威(执行董事) [新增] | 陈小菊(执行董事) [退出] | 2014-10-21 |
高管人员 | 钟盛威(总经理) [新增] | 陈小菊(总经理) [退出] | 2014-10-21 |
董事成员 | 钟盛威(执行(常务)董事) [新增] 钟盛威(总经理) [新增] 刘远芬(监事) | 陈小菊(执行(常务)董事) [退出] 陈小菊(总经理) [退出] 刘远芬(监事) | 2014-10-21 |
高管人员 | 钟盛威(执行(常务)董事) [新增] 钟盛威(总经理) [新增] 刘远芬(监事) | 陈小菊(执行(常务)董事) [退出] 陈小菊(总经理) [退出] 刘远芬(监事) | 2014-10-21 |
法定代表人 | 钟盛威 | 陈小菊 | 2014-10-21 |
住所 | 深圳市福田区福田南路46号外运大厦1楼1A | 深圳市福田区侨香路侨香三道号国华大厦21B | 2014-10-11 |
深圳市平地线展览展示有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴建达 | 监事 |
乔扬梅 | 监事 |
钟盛威 | 执行(常务)董事 |
钟盛威 | 总经理 |
本页是 [深圳市平地线展览展示有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。