变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-02-05 | 1900-01-01 | 2018-02-06 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦A座、B座B座721C | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路金茂盈大厦301室 | 2018-02-06 |
其他事项备案 | 股东名称:王玮、出资额:27.500000、出资比例:5;股东名称:董超、出资额:112.750000、出资比例:20.500000;股东名称:苑畅、出资额:27.500000、出资比例:5;股东名称:罗军、出资额:85.250000、出资比例:15.500000;股东名称:李斌、出资额:209、出资比例:38;股东名称:李诚、出资额:88、出资比例:16; | 股东名称:董超、出资额:123.750000、出资比例:22.500000;股东名称:李斌、出资额:198、出资比例:36;股东名称:苑畅、出资额:27.500000、出资比例:5;股东名称:王玮、出资额:27.500000、出资比例:5;股东名称:罗军、出资额:74.250000、出资比例:13.500000;股东名称:李诚、出资额:99、出资比例:18; | 2016-03-24 |
其他事项备案 | *****7XF | - | 2016-03-24 |
高管人员 | 王静(总经理) [新增] | 李斌(总经理) [退出] | 2016-03-24 |
股权 | 王玮 27.5000(万元) 5%
罗军 85.2500( + 14.81481% )(万元) 15.5000%
李斌 209( + 5.55556% )(万元) 38%
李诚 88( - 11.11111% )(万元) 16%
董超 112.7500( - 8.88889% )(万元) 20.5000%
苑畅 27.5000(万元) 5% | 董超 123.7500(万元) 22.5000%
李斌 198(万元) 36%
苑畅 27.5000(万元) 5%
李诚 99(万元) 18%
罗军 74.2500(万元) 13.5000%
王玮 27.5000(万元) 5% | 2016-03-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-24 |
高管人员 | 苑畅(董事)
罗军(董事)
王静(总经理) [新增]
王玮(监事)
李斌(董事长)
李诚(董事)
董超(董事) | 董超(董事)
罗军(董事)
苑畅(董事)
李斌(董事长)
李斌(总经理)
王玮(监事)
李诚(董事) | 2016-03-24 |
经营范围 | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);机器设备租赁;投资管理、企业管理咨询、信息咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。^ | 高分子及金属材料、电子产品、机电产品、科技产品的研发、技术咨询与销售及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);机器设备租赁;投资管理、企业管理咨询、信息咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。^ | 2016-03-24 |
高管人员 | 苑畅(董事) 罗军(董事) 王静(总经理) 王玮(监事) 李斌(董事长) 李诚(董事) 董超(董事) | 董超(董事) 罗军(董事) 苑畅(董事) 李斌(董事长) 李斌(总经理) 王玮(监事) 李诚(董事) | 2016-03-24 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路金茂盈大厦301室 | 深圳市福田区深南中路核电大厦三楼B18 | 2016-03-24 |
一照一码升级 | | | 2016-03-24 |
股权 | 王玮 27.5000(万元) 5% 罗军 85.2500(万元) 15.5000% 李斌 209(万元) 38% 李诚 88(万元) 16% 董超 112.7500(万元) 20.5000% 苑畅 27.5000(万元) 5% | 董超 123.7500(万元) 22.5000% 李斌 198(万元) 36% 苑畅 27.5000(万元) 5% 李诚 99(万元) 18% 罗军 74.2500(万元) 13.5000% 王玮 27.5000(万元) 5% | 2016-03-24 |
董事成员 | 董超(董事) 罗军(董事) 苑畅(董事) 李斌(董事长) 李斌(总经理) 王玮(监事) 李诚(董事) | 董超(董事) 李斌(总经理) 付强(董事) 姚巨兰(监事) 苑畅(董事) 王玮(董事) 李诚(董事) 罗军(董事) 李斌(董事长) | 2015-02-10 |
监事成员 | 董超(董事) 罗军(董事) 苑畅(董事) 李斌(董事长) 李斌(总经理) 王玮(监事) 李诚(董事) | 董超(董事) 李斌(总经理) 付强(董事) 姚巨兰(监事) 苑畅(董事) 王玮(董事) 李诚(董事) 罗军(董事) 李斌(董事长) | 2015-02-10 |
股东(投资人) | 董超 123.7500(万元) 22.5000% 李斌 198(万元) 36% 苑畅 27.5000(万元) 5% 李诚 99(万元) 18% 罗军 74.2500(万元) 13.5000% 王玮 27.5000(万元) 5% | 李诚 99(万元) 18% 姚巨兰 49.5000(万元) 9% 董超 99(万元) 18% 王玮 27.5000(万元) 5% 李斌 148.5000(万元) 27% 苑畅 27.5000(万元) 5% 付强 24.7500(万元) 4.5000% 罗军 74.2500(万元) 13.5000% | 2015-02-10 |
监事成员 | 董超(董事)
罗军(董事)
苑畅(董事)
李斌(董事长)
李斌(总经理)
王玮(监事)
李诚(董事) | 董超(董事)
李斌(总经理)
付强(董事) [退出]
姚巨兰(监事) [退出]
苑畅(董事)
王玮(董事)
李诚(董事)
罗军(董事)
李斌(董事长) | 2015-02-10 |
董事成员 | 董超(董事)
罗军(董事)
苑畅(董事)
李斌(董事长)
李斌(总经理)
王玮(监事)
李诚(董事) | 董超(董事)
李斌(总经理)
付强(董事) [退出]
姚巨兰(监事) [退出]
苑畅(董事)
王玮(董事)
李诚(董事)
罗军(董事)
李斌(董事长) | 2015-02-10 |
投资人变更 | 股东名称:董超、出资额:123.750000( + 25% )、出资比例:22.500000;
股东名称:李斌、出资额:198( + 33.33333% )、出资比例:36;
股东名称:苑畅、出资额:27.500000、出资比例:5;
股东名称:王玮、出资额:27.500000、出资比例:5;
股东名称:罗军、出资额:74.250000、出资比例:13.500000;
股东名称:李诚、出资额:99、出资比例:18; | 股东名称:付强、出资额:24.750000、出资比例:4.500000; [退出]
股东名称:罗军、出资额:74.250000、出资比例:13.500000;
股东名称:王玮、出资额:27.500000、出资比例:5;
股东名称:苑畅、出资额:27.500000、出资比例:5;
股东名称:李诚、出资额:99、出资比例:18;
股东名称:姚巨兰、出资额:49.500000、出资比例:9; [退出]
股东名称:李斌、出资额:148.500000、出资比例:27;
股东名称:董超、出资额:99、出资比例:18; | 2015-02-10 |
高级管理人员备案 | 董事:罗军
董事:苑畅
总经理:李斌
董事:李诚
监事:王玮 [新增]
董事长:李斌
董事:董超 | 董事:付强 [退出]
董事:罗军
董事:李诚
董事:董超
总经理:李斌
董事:王玮 [退出]
董事长:李斌
监事:姚巨兰 [退出]
董事:苑畅 | 2015-02-10 |
监事信息 | 王玮(监事) [新增] | 姚巨兰(监事) [退出] | 2015-02-10 |
董事长或执行董事成员 | 李斌(董事长) | 李斌(董事长) | 2015-02-10 |
投资人变更 | 名称:李斌,出资额:198( + 33.33333% ),出资比例:36
名称:苑畅,出资额:27.5,出资比例:5
名称:李诚,出资额:99,出资比例:18
名称:董超,出资额:123.75( + 25% ),出资比例:22.5
名称:罗军,出资额:74.25,出资比例:13.5
名称:王玮,出资额:27.5,出资比例:5 | 名称:付强,出资额:24.75,出资比例:4.5 [退出]
名称:李斌,出资额:148.5,出资比例:27
名称:董超,出资额:99,出资比例:18
名称:李诚,出资额:99,出资比例:18
名称:王玮,出资额:27.5,出资比例:5
名称:罗军,出资额:74.25,出资比例:13.5
名称:苑畅,出资额:27.5,出资比例:5
名称:姚巨兰,出资额:49.5,出资比例:9 [退出] | 2015-02-10 |
股东 | 董超 123.7500( + 25% )(万元) 22.5000%
李斌 198( + 33.33333% )(万元) 36%
苑畅 27.5000(万元) 5%
李诚 99(万元) 18%
罗军 74.2500(万元) 13.5000%
王玮 27.5000(万元) 5% | 李诚 99(万元) 18%
姚巨兰 49.5000(万元) 9% [退出]
董超 99(万元) 18%
王玮 27.5000(万元) 5%
李斌 148.5000(万元) 27%
苑畅 27.5000(万元) 5%
付强 24.7500(万元) 4.5000% [退出]
罗军 74.2500(万元) 13.5000% | 2015-02-10 |
投资人变更 | 名称:付强,出资额:24.75( - 50.5% ),出资比例:4.5
名称:李斌,出资额:148.5( - 133075% ),出资比例:27
名称:董超,出资额:99( + 98% ),出资比例:18
名称:李诚,出资额:99( + 98% ),出资比例:18
名称:王玮,出资额:27.5,出资比例:5
名称:罗军,出资额:74.25,出资比例:13.5
名称:苑畅,出资额:27.5,出资比例:5
名称:姚巨兰,出资额:49.5,出资比例:9 [新增] | 名称:苑畅,出资额:27.5,出资比例:5
名称:罗军,出资额:74.25,出资比例:13.5
名称:李诚,出资额:50,出资比例:9909
名称:李斌,出资额:170.75,出资比例:3144
名称:付强,出资额:50,出资比例:9909
名称:郎燕,出资额:100,出资比例:18.1833 [退出]
名称:王玮,出资额:27.5,出资比例:5
名称:董超,出资额:50,出资比例:9909 | 2013-09-06 |
董事长或执行董事成员 | 李斌(董事长) | 李斌(董事长) | 2013-09-06 |
监事信息 | 姚巨兰(监事) [新增] | 郎燕(监事) [退出] | 2013-09-06 |