大连海宸开发建设有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连花园口经济区管委会写字楼509室,我公司主要提供项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
大连海宸开发建设有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
大连北黄海临港投资有限公司 | 100% | 人民币220282万元 |
大连海宸开发建设有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:建设工程施工,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园区管理服务,非居住房地产租赁,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,海域使用权出租业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园区管理服务,非居住房地产租赁,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,海域使用权出租业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-10-27 |
注册资本变更 | 220282 | 210000 | 2021-09-27 |
注册资本变更 | 220282( + 4.89619% ) | 210000 | 2021-09-27 |
经营范围变更 | 许可项目:建设工程施工,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园区管理服务,非居住房地产租赁,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,海域使用权出租业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2021-09-26 |
期限变更 | - | 2030-07-18 | 2021-09-26 |
期限备案 | - | 2030-07-18 | 2021-09-26 |
负责人变更 | 唐国增 | 孔德生 | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 1刘晓丹董事;2唐国增董事长兼总经理;3张义晨监事;4孙世柱董事;5刘娜董事;6李玮董事; | 1蒋丽萍董事;2王传强董事兼总经理;3曹庆伟监事;4孔德生董事长; | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 刘晓丹董事 [新增] 唐国增董事长兼总经理 [新增] 张义晨监事 [新增] 孙世柱董事 [新增] 刘娜董事 [新增] 李玮董事 [新增] | 蒋丽萍董事 [退出] 王传强董事兼总经理 [退出] 曹庆伟监事 [退出] 孔德生董事长 [退出] | 2021-09-02 |
投资人变更 | 1大连北黄海临港投资有限公司; | 1大连花园口投资有限公司; | 2021-08-26 |
投资人变更 | 大连北黄海临港投资有限公司; [新增] | 大连花园口投资有限公司; [退出] | 2021-08-26 |
负责人变更 | 孔德生 | 刁其文 | 2019-06-27 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2王传强董事兼总经理;3曹庆伟监事;4孔德生董事长; | 1蒋丽萍董事;2刘澈监事;3李贺监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 2019-06-27 |
高级管理人员备案 | 蒋丽萍董事 王传强董事兼总经理 [新增] 曹庆伟监事 [新增] 孔德生董事长 [新增] | 蒋丽萍董事 刘澈监事 [退出] 李贺监事 [退出] 苏孝曼董事兼总经理 [退出] 王传强监事 [退出] 刁其文董事长 [退出] | 2019-06-27 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2刘澈监事;3李贺监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 1蒋丽萍董事;2尹俏琳监事;3王延鑫监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 2017-10-23 |
高级管理人员备案 | 蒋丽萍董事 刘澈监事 [新增] 李贺监事 [新增] 苏孝曼董事兼总经理 王传强监事 刁其文董事长 | 蒋丽萍董事 尹俏琳监事 [退出] 王延鑫监事 [退出] 苏孝曼董事兼总经理 王传强监事 刁其文董事长 | 2017-10-23 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2刘澈监事;3李贺监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 1蒋丽萍董事;2尹俏琳监事;3王延鑫监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 2017-10-22 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2尹俏琳监事;3王延鑫监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 1王东监事;2徐雁行监事;3寇庆彬董事兼总经理;4宋书伟董事长;5曲长祥监事;6马中柱董事; | 2016-04-18 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2刘澈监事;3李贺监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 1蒋丽萍董事;2尹俏琳监事;3王延鑫监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 2016-04-18 |
高级管理人员备案 | 蒋丽萍董事 刘澈监事 [新增] 李贺监事 [新增] 苏孝曼董事兼总经理 王传强监事 刁其文董事长 | 蒋丽萍董事 尹俏琳监事 [退出] 王延鑫监事 [退出] 苏孝曼董事兼总经理 王传强监事 刁其文董事长 | 2016-04-18 |
高级管理人员备案 | 蒋丽萍董事 [新增] 尹俏琳监事 [新增] 王延鑫监事 [新增] 苏孝曼董事兼总经理 [新增] 王传强监事 [新增] 刁其文董事长 [新增] | 王东监事 [退出] 徐雁行监事 [退出] 寇庆彬董事兼总经理 [退出] 宋书伟董事长 [退出] 曲长祥监事 [退出] 马中柱董事 [退出] | 2016-04-18 |
财务负责人 | 蒋丽萍 | - | 2016-04-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刁其文 | 宋书伟 | 2016-04-18 |
负责人变更 | 刁其文 | 宋书伟 | 2016-04-17 |
高级管理人员备案 | 1蒋丽萍董事;2尹俏琳监事;3王延鑫监事;4苏孝曼董事兼总经理;5王传强监事;6刁其文董事长; | 1王东监事;2徐雁行监事;3寇庆彬董事兼总经理;4宋书伟董事长;5曲长祥监事;6马中柱董事; | 2016-04-17 |
负责人变更 | 宋书伟 | 巩其安 | 2015-09-22 |
高级管理人员备案 | 王东职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 徐雁行职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 寇庆彬职务:董事兼总经理法定代表人标志:否, [新增] 马中柱职务:董事法定代表人标志:否, [新增] 宋书伟职务:董事长法定代表人标志:是, [新增] 曲长祥职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 段文升职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 曲殿东职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 赵学振职务:董事兼总经理法定代表人标志:否, [退出] 官兵职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 巩其安职务:董事长法定代表人标志:是, [退出] 刁其文职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 邹旭职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 栾凤君职务:董事法定代表人标志:否 [退出] | 2015-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.徐雁行 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.寇庆彬 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,4.马中柱 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.宋书伟 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,6.曲长祥 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.段文升 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.曲殿东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.赵学振 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,4.官兵 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.巩其安 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,6.刁其文 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.邹旭 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.栾凤君 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 2015-09-22 |
高级管理人员备案 | 1.王东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.徐雁行 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.寇庆彬 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,4.马中柱 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.宋书伟 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,6.曲长祥 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.段文升 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.曲殿东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.赵学振 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,4.官兵 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.巩其安 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,6.刁其文 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.邹旭 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.栾凤君 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 2015-09-21 |
负责人变更 | 宋书伟 | 巩其安 | 2015-09-21 |
负责人变更 | 巩其安 | 王会军 | 2014-07-09 |
高级管理人员备案 | 曲殿东职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 邹旭职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 段文升职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 栾凤君职务:董事法定代表人标志:否, [新增] 刁其文职务:董事法定代表人标志:否, [新增] 官兵职务:董事法定代表人标志:否, [新增] 赵学振职务:董事兼总经理法定代表人标志:否, [新增] 巩其安职务:董事长法定代表人标志:是 [新增] | 寇庆彬职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 周嵊中职务:副董事长法定代表人标志:否, [退出] 王海职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 王会军职务:董事长法定代表人标志:是, [退出] 张喜政职务:董事兼总经理法定代表人标志:否, [退出] 焦金卓职务:董事法定代表人标志:否, [退出] 张九一职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 徐鹏职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2014-07-09 |
经营范围变更 | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务*** | 2014-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.曲殿东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.邹旭 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.段文升 职务: 监事 法定代表人标志: 否,4.栾凤君 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.刁其文 职务: 董事 法定代表人标志: 否,6.官兵 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.赵学振 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,8.巩其安 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 | 1.寇庆彬 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.周嵊中 职务: 副董事长 法定代表人标志: 否,3.王海 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.王会军 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,5.张喜政 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,6.焦金卓 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.张九一 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.徐鹏 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-07-09 |
高级管理人员备案 | 1.曲殿东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.邹旭 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.段文升 职务: 监事 法定代表人标志: 否,4.栾凤君 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.刁其文 职务: 董事 法定代表人标志: 否,6.官兵 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.赵学振 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,8.巩其安 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 | 1.寇庆彬 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.周嵊中 职务: 副董事长 法定代表人标志: 否,3.王海 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.王会军 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,5.张喜政 职务: 董事兼总经理 法定代表人标志: 否,6.焦金卓 职务: 董事 法定代表人标志: 否,7.张九一 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.徐鹏 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-07-08 |
负责人变更 | 巩其安 | 王会军 | 2014-07-08 |
经营范围变更 | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务*** | 2014-07-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资和管理业务,基础设施与配套公用工程建设和管理;土地、房屋、海域开发;海域使用权出租业务*** | 项目投资和管理业务;土地、房屋、海域开发;基础设施与配套公用工程建设和管理*** | 2013-11-28 |
实收资本变更 | 210000 | 10000 | 2010-11-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.大连花园口投资有限公司 认缴出资额: 210000 实缴出资额: 210000 | 1.大连花园口投资有限公司 认缴出资额: 10000 实缴出资额: 10000 | 2010-11-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.大连花园口投资有限公司 出资其次: 1 本期实缴出资额: 10000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-07-16,2.大连花园口投资有限公司 出资其次: 2 本期实缴出资额: 53000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-11-12,3.大连花园口投资有限公司 出资其次: 2 本期实缴出资额: 147000 出资方式: 其他 出资时间: 2010-11-12 | 1.大连花园口投资有限公司 出资其次: 1 本期实缴出资额: 10000 出资方式: 货币 出资时间: 2010-07-16 | 2010-11-15 |
章程备案 | 2010-11-15 | 2010-11-12 | 2010-11-15 |
投资人信息变更 | 1.大连花园口投资有限公司出资期次:1本期认缴出资额:10000出资方式:货币出资时间至:2010-07-16,2.大连花园口投资有限公司出资期次:2本期认缴出资额:53000出资方式:货币出资时间至:2010-11-12,3.大连花园口投资有限公司出资期次:2本期认缴出资额:147000出资方式:其他出资时间至:2010-11-12 | 1.大连花园口投资有限公司出资期次:1本期认缴出资额:10000出资方式:货币出资时间至:2010-07-16 | 2010-11-15 |
注册资本变更 | 210000 | 10000 | 2010-11-15 |
投资人变更 | 1.大连花园口投资有限公司 出资期次: 1 本期认缴出资额: 10000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-07-16,2.大连花园口投资有限公司 出资期次: 2 本期认缴出资额: 53000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-11-12,3.大连花园口投资有限公司 出资期次: 2 本期认缴出资额: 147000 出资方式: 其他 出资时间至: 2010-11-12 | 1.大连花园口投资有限公司 出资期次: 1 本期认缴出资额: 10000 出资方式: 货币 出资时间至: 2010-07-16 | 2010-11-15 |
投资人变更 | 大连花园口投资有限公司出资其次:1本期实缴出资额:10000出资方式:货币出资时间:2010-07-16, 大连花园口投资有限公司出资其次:2本期实缴出资额:53000出资方式:货币出资时间:2010-11-12, 大连花园口投资有限公司出资其次:2本期实缴出资额:147000出资方式:其他出资时间:2010-11-12 | 大连花园口投资有限公司出资其次:1本期实缴出资额:10000出资方式:货币出资时间:2010-07-16 | 2010-11-15 |
实收资本变更 | 210000( + 2000% ) | 10000 | 2010-11-15 |
注册资本变更 | 210000( + 2000% ) | 10000 | 2010-11-15 |
投资人变更 | 大连花园口投资有限公司认缴出资额:210000实缴出资额:210000 | 大连花园口投资有限公司认缴出资额:10000实缴出资额:10000 | 2010-11-15 |
投资人变更 | 大连花园口投资有限公司出资期次:1本期认缴出资额:10000出资方式:货币出资时间至:2010-07-16, 大连花园口投资有限公司出资期次:2本期认缴出资额:53000出资方式:货币出资时间至:2010-11-12, 大连花园口投资有限公司出资期次:2本期认缴出资额:147000出资方式:其他出资时间至:2010-11-12 | 大连花园口投资有限公司出资期次:1本期认缴出资额:10000出资方式:货币出资时间至:2010-07-16 | 2010-11-15 |
大连海宸开发建设有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蒋丽萍 | 董事 |
尹俏琳 | 监事 |
王延鑫 | 监事 |
苏孝曼 | 董事兼总经理 |
王传强 | 监事 |
刁其文 | 董事长 |
本页是 [大连海宸开发建设有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。