变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限 | 永续经营 | 自2013-01-28至2023-01-28 | 2018-01-04 |
许可经营 | 食品流通(含预包装、散装食品的网络销售) | - | 2018-01-04 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | - | 2018-01-04 |
期限 | 永续经营 | 自2013-01-28至2023-01-28 | 2018-01-04 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | - | 2018-01-04 |
期限变更 | 2013-01-28,, | 2013-01-28,2023-01-28,10 | 2018-01-04 |
名称变更 | 深圳市迈华实业有限公司 | 深圳市新德信息咨询有限公司 | 2018-01-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-25 | 2017-02-06 | 2018-01-04 |
期限变更 | 永续经营 | 从2013-01-28至2023-01-28 | 2018-01-04 |
许可经营项目 | 食品流通(含预包装、散装食品的网络销售) | - | 2018-01-04 |
前置许可信息 | 《食品流通许可证》 | - | 2018-01-04 |
一般经营项目 | 经营电子商务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。初级农产品、新鲜蔬菜、水果、禽畜生肉的批发、零售;建筑工程施工、装饰、装修(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);电气上门安装;管道和设备上门安装;五金产品的销售及上门安装;信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报) | 信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报) | 2018-01-04 |
成员 | 沈清爱
25(万元)50%
沈清勤
25(万元)50% | 沈清爱
25(万元)50%
沈清丽
25(万元)50% | 2017-02-08 |
成员 | 沈清爱 | 柯泽会 | 2017-02-08 |
成员 | 沈清爱(总经理),沈清爱(执行董事) | 柯泽会(总经理),柯泽会(执行董事) | 2017-02-08 |
投资人 | 沈清爱 25(万元)50% 沈清勤 25(万元)50% | 沈清爱 25(万元)50% 沈清丽 25(万元)50% | 2017-02-08 |
负责人 | 沈清爱 | 柯泽会 | 2017-02-08 |
负责人变更 | 法定代表人:沈清爱;
股东:;
董事长:沈清爱;
总经理:沈清爱;
股东:; | 法定代表人:柯泽会;
董事长:柯泽会;
股东:沈清丽;
总经理:柯泽会;
股东:沈清爱; | 2017-02-08 |
投资人变更 | 股东名称:沈清爱、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:沈清勤、出资额:25、出资比例:50; [新增] | 股东名称:沈清爱、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:沈清丽、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-02-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:沈清爱 [新增]
执行董事:沈清爱 [新增] | 执行董事:柯泽会 [退出]
总经理:柯泽会 [退出] | 2017-02-08 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道金田南路福涛东园1单元102 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座201-B2 | 2017-02-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-06 | 1900-01-01 | 2017-02-08 |
投资人变更 | 名称:沈清爱,出资额:25,出资比例:50
名称:沈清勤,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:沈清爱,出资额:25,出资比例:50
名称:沈清丽,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-02-08 |
董事长或执行董事成员 | 沈清爱(执行董事) [新增] | 柯泽会(执行董事) [退出] | 2017-02-08 |
总经理 | 沈清爱(总经理) [新增] | 柯泽会(总经理) [退出] | 2017-02-08 |
住所 | 深圳市福田区福田街道金田南路福涛东园1单元102 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座201-B2 | 2017-02-08 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-08 |
法定代表人(负责人) | 沈清爱 | 柯泽会 | 2017-02-08 |
股东(投资人) | 沈清勤 25(万元) 50% 沈清爱 25(万元) 50% | 沈清爱 25(万元) 50% 沈清丽 25(万元) 50% | 2017-02-08 |
董事成员 | 沈清勤(监事) 沈清爱(总经理) 沈清爱(执行(常务)董事) | 柯泽会(执行(常务)董事) 柯泽会(总经理) 沈清勤(监事) | 2017-02-08 |
高管人员 | 沈清勤(监事) 沈清爱(总经理) 沈清爱(执行(常务)董事) | 柯泽会(执行(常务)董事) 柯泽会(总经理) 沈清勤(监事) | 2017-02-08 |
高管人员 | 柯泽会(执行(常务)董事) 柯泽会(总经理) 沈清勤(监事) | 沈清爱(总经理) 沈清勤(监事) 沈清爱(执行(常务)董事) | 2016-03-25 |
法定代表人(负责人) | 柯泽会 | 沈清爱 | 2016-03-25 |
董事成员 | 柯泽会(执行(常务)董事) 柯泽会(总经理) 沈清勤(监事) | 沈清爱(总经理) 沈清勤(监事) 沈清爱(执行(常务)董事) | 2016-03-25 |
一照一码升级 | | | 2016-03-25 |
成员 | 柯泽会 | 沈清爱 | 2016-03-25 |
统一社会信用代码 | *****E | - | 2016-03-25 |
成员 | 柯泽会(总经理),柯泽会(执行董事),沈清勤(监事) | 沈清爱(执行董事),沈清勤(监事),沈清爱(总经理) | 2016-03-25 |
负责人 | 柯泽会 | 沈清爱 | 2016-03-25 |
负责人变更 | 法定代表人:柯泽会;
总经理:柯泽会;
董事长:柯泽会;
监事:沈清勤; | 法定代表人:沈清爱;
监事:沈清勤;
总经理:沈清爱;
董事长:沈清爱; | 2016-03-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:柯泽会 [新增]
监事:沈清勤
执行董事:柯泽会 [新增] | 总经理:沈清爱 [退出]
监事:沈清勤
执行董事:沈清爱 [退出] | 2016-03-25 |
其他事项备案 | *****E | - | 2016-03-25 |
高管人员 | 柯泽会(总经理) [新增] | 沈清爱(总经理) [退出] | 2016-03-25 |
董事长或执行董事成员 | 柯泽会(执行董事) [新增] | 沈清爱(执行董事) [退出] | 2016-03-25 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座201-B2 | 深圳市福田区福华四路岗厦辛诚花园裙楼110-G2 | 2014-07-03 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖中投国际商务中心B座201-B2 | 深圳市福田区福华四路岗厦辛诚花园裙楼110-G2 | 2014-07-03 |
商事登记换照 | | | 2014-03-04 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-04 |