变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业名称 | 吉林阳光气体有限公司 | 林德气体(吉林)有限公司 | 2021-11-10 |
章程备案 | 0 | 1 | 2021-04-27 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;1,2-环氧丙烷、丙烯无储存批发(由分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应;石油天然气技术服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 生产、销售氢气、蒸汽冷凝水,并提供相关气体应用技术服务(以上项目涉及行政许可或专项审批的在获得批准前不得经营),化工产品生产、销售(不含危险化学品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-04-27 |
董事监事经理变更 | 姓名:李凯征,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:丁昊昱,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:丁昊昱,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李凯征,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-04-27 |
法定代表人变更 | 丁昊昱 | 刘晓峰 | 2021-04-27 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:聚源化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-10-15, | 股东(发起人)名称:吉神化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-10-28, | 2019-09-25 |
经营范围变更 | 生产、销售氢气、蒸汽冷凝水,并提供相关气体应用技术服务(以上项目涉及行政许可或专项审批的在获得批准前不得经营),化工产品生产、销售(不含危险化学品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 生产、销售氢气、蒸汽冷凝水,并提供相关气体应用技术服务#(以上项目涉及行政许可或专项审批的在获得批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-25 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:聚源化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-10-15, [新增] | 股东(发起人)名称:吉神化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-10-28, [退出] | 2019-09-25 |
章程备案 | 1 | - | 2019-09-25 |
监事备案 | 姓名:李凯征,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-04-28 |
营业年限/保留期限 | - | 51 | 2017-02-15 |
董事监事经理变更 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-02-15 |
董事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出] | 2017-02-15 |
监事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出] | 2017-02-15 |
经营期限变更 | - | 51 | 2017-02-15 |
经营范围变更 | 生产、销售氢气、蒸汽冷凝水,并提供相关气体应用技术服务#(以上项目涉及行政许可或专项审批的在获得批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、销售氢气、氮气、液氮及副产品(蒸汽冷凝水),并提供相关气体应用技术服务#(以上项目涉及行政许可或专项审批的在获得批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-02-15 |
监事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2017-02-15 |
章程备案 | 章程 | - | 2017-02-15 |
董事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2017-02-15 |
经理备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2017-02-15 |
经理备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-02-15 |
董事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-02-15 |
管辖机关 | 220203 | 220000 | 2017-02-15 |
章程备案 | 章程 | | 2017-02-15 |
监事备案 | 姓名:张娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:刘晓峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:王刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,姓名:苏科峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林国基,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:王国辉,证件类型:香港(永久性)居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-02-15 |
法定代表人变更 | 刘晓峰 | 王刚 | 2017-02-15 |
经营期限(营业期限)变更 | | 51 | 2017-02-15 |
投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:吉神化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-10-28 | 股东(发起人)名称:林德气体(香港)有限公司,证件(照)类型:其他有效身份证件,证件(照)号码:******,认缴出资额:1960万,币种:欧元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-09-25 | 2016-10-28 |
联络员信息 | 姓名:郑世青,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****** | 姓名:何迪,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****** | 2016-10-28 |
财务负责人信息 | 姓名:李军,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****** | | 2016-10-28 |
注册资本(金)变更 | 16103.4471万元 | 1960万元 | 2016-10-28 |
企业类别 | 2 | 8 | 2016-10-28 |
企业类型id | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2016-10-28 |
企业类型id | 1152 | 6150 | 2016-10-28 |
注册资本变更 | 16103.4471( + 721.60444% ) | 1960 | 2016-10-28 |
企业类型变更 | 1152 | 6150 | 2016-10-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2016-10-28 |
注册资本变更 | 16103.4471万元( + 721.60444% ) | 1960万元 | 2016-10-28 |
财务负责人信息 | - | - | 2016-10-28 |
联络员信息 | 姓名:郑世青,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 姓名:何迪,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 2016-10-28 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:吉神化学工业股份有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:16103.4471万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-10-28 [新增] | 股东(发起人)名称:林德气体(香港)有限公司,证件(照)类型:其他有效身份证件,证件(照)号码:******,认缴出资额:1960万,币种:欧元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-09-25 [退出] | 2016-10-28 |
住所 | 吉林省吉林市龙潭区汉江路123号 | 吉林市龙潭区徐州西路(汉阳南街6号)龙兴大厦711室 | 2015-07-13 |
号 | - | - | 2015-07-13 |
乡 | - | - | 2015-07-13 |
省 | 220000 | - | 2015-07-13 |
县 | - | - | 2015-07-13 |
村 | - | - | 2015-07-13 |
市 | - | - | 2015-07-13 |
住所变更 | 吉林省吉林市龙潭区汉江路123号 | 吉林市龙潭区徐州西路(汉阳南街6号)龙兴大厦711室 | 2015-07-13 |
市 | | | 2015-07-13 |
村(路/社区) | | | 2015-07-13 |
县(市/区) | | | 2015-07-13 |
省 | 220000 | | 2015-07-13 |
乡(镇/街道) | | | 2015-07-13 |
号 | | | 2015-07-13 |
董事备案 | 林国基,董事;苏科峰,董事;王刚,董事长;王国辉,监事 | 林国基,董事;苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;王国辉,监事 | 2013-12-31 |
董事监事经理变更 | 林国基,董事;苏科峰,董事;王刚,董事长;王国辉,监事 | 林国基,董事;苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;王国辉,监事 | 2013-12-31 |
法定代表人变更 | 王刚 | 唐瑞平 | 2013-12-31 |
董事备案 | 林国基,董事
苏科峰,董事
王刚,董事长 [新增]
王国辉,监事 | 林国基,董事
苏科峰,董事
唐瑞平,董事长 [退出]
王国辉,监事 | 2013-12-31 |
股东发起人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2013-09-25 |
- | 1339 | 794 | 2013-09-25 |
投资人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2013-09-25 |
| 1339 | 794 | 2013-09-25 |
董事备案 | 林国基,董事;苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;王国辉,监事 | 苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;贲志山,董事 | 2013-04-09 |
| 794 | 294 | 2013-04-09 |
股东发起人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2013-04-09 |
董事监事经理变更 | 林国基,董事;苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;王国辉,监事 | 苏科峰,董事;唐瑞平,董事长;贲志山,董事 | 2013-04-09 |
- | 794 | 294 | 2013-04-09 |
投资人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2013-04-09 |
董事备案 | 林国基,董事 [新增]
苏科峰,董事
唐瑞平,董事长
王国辉,监事 [新增] | 苏科峰,董事
唐瑞平,董事长
贲志山,董事 [退出] | 2013-04-09 |
股东发起人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2012-08-30 |
- | 294 | 0 | 2012-08-30 |
投资人变更 | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 股东名称:林德气体(香港)有限公司出资额:1960万元; | 2012-08-30 |
| 294 | 0 | 2012-08-30 |