变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2020-05-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-22 | 2019-04-09 | 2020-05-27 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区光雅园二区工业区绿城科技园A栋厂房二层A205 | 深圳市龙华新区民治街道梅花山庄欣梅园J8栋2楼 | 2020-05-27 |
指定联系人 | 郑伟男(监事),
郑少鹏(执行董事),
郑少鹏(总经理) | 陈少帆(监事),
陈伟新(执行董事),
陈伟新(总经理) | 2019-04-17 |
指定联系人 | 郑少鹏 100(万元)100% | 陈伟新 60(万元)60% 陈少帆 40(万元)40% | 2019-04-17 |
指定联系人 | 郑少鹏 | 陈伟新 | 2019-04-17 |
成员 | 郑伟男(监事),郑少鹏(执行董事),郑少鹏(总经理) | 陈少帆(监事),陈伟新(执行董事),陈伟新(总经理) | 2019-04-17 |
投资人 | 郑少鹏 100(万元)100% | 陈伟新 60(万元)60% 陈少帆 40(万元)40% | 2019-04-17 |
负责人 | 郑少鹏 | 陈伟新 | 2019-04-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-04-17 |
高级管理人员备案 | 监事:郑伟男 [新增]
执行董事:郑少鹏 [新增]
总经理:郑少鹏 [新增] | 执行董事:陈伟新 [退出]
监事:陈少帆 [退出]
总经理:陈伟新 [退出] | 2019-04-17 |
负责人变更 | 监事:郑伟男;
工商联络员:郑少鹏;
董事长:郑少鹏;
法定代表人:郑少鹏;
股东:;
总经理:郑少鹏; | 监事:陈少帆;
董事长:陈伟新;
股东:陈少帆;
总经理:陈伟新;
工商联络员:陈伟新;
法定代表人:陈伟新;
股东:陈伟新; | 2019-04-17 |
投资人变更 | 股东名称:郑少鹏、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈伟新、出资额:60、出资比例:60; [退出]
股东名称:陈少帆、出资额:40、出资比例:40; [退出] | 2019-04-17 |
章程备案 | 2019-04-09 | 2018-10-25 | 2019-04-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-04-17 |
指定联系人 | 陈少帆(监事),
陈伟新(总经理),
陈伟新(执行董事) | 唐冬梅(总经理),
曹创鑫(监事),
肖妍铿(执行董事) | 2018-10-26 |
指定联系人 | 陈伟新 60(万元)60% 陈少帆 40(万元)40% | 曹创鑫 50(万元)50% 肖妍铿 50(万元)50% | 2018-10-26 |
成员 | 陈少帆(监事),陈伟新(总经理),陈伟新(执行董事) | 唐冬梅(总经理),曹创鑫(监事),肖妍铿(执行董事) | 2018-10-26 |
投资人 | 陈伟新 60(万元)60% 陈少帆 40(万元)40% | 曹创鑫 50(万元)50% 肖妍铿 50(万元)50% | 2018-10-26 |
负责人 | 陈伟新 | 肖妍铿 | 2018-10-26 |
投资人变更 | 股东名称:陈伟新、出资额:60、出资比例:60; [新增]
股东名称:陈少帆、出资额:40、出资比例:40; [新增] | 股东名称:曹创鑫、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:肖妍铿、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2018-10-26 |
负责人变更 | 监事:陈少帆;
股东:;
工商联络员:陈伟新;
法定代表人:陈伟新;
总经理:陈伟新;
董事长:陈伟新;
股东:; | 总经理:唐冬梅;
工商联络员:肖妍铿;
股东:肖妍铿;
股东:曹创鑫;
监事:曹创鑫;
董事长:肖妍铿;
法定代表人:肖妍铿; | 2018-10-26 |
高级管理人员备案 | 监事:陈少帆 [新增]
执行董事:陈伟新 [新增]
总经理:陈伟新 [新增] | 总经理:唐冬梅 [退出]
执行董事:肖妍铿 [退出]
监事:曹创鑫 [退出] | 2018-10-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-10-25 | 2018-09-26 | 2018-10-26 |
投资人变更 | 名称:陈伟新,出资额:60,出资比例:60 [新增]
名称:陈少帆,出资额:40,出资比例:40 [新增] | 名称:曹创鑫,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:肖妍铿,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2018-10-26 |
总经理 | 陈伟新(总经理) [新增] | 唐冬梅(总经理) [退出] | 2018-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈伟新(执行董事) [新增] | 肖妍铿(执行董事) [退出] | 2018-10-26 |
监事信息 | 陈少帆(监事) [新增] | 曹创鑫(监事) [退出] | 2018-10-26 |
指定联系人 | 陈伟新 | 肖妍铿 | 2018-10-26 |
指定联系人 | 肖妍铿 50(万元)50% 曹创鑫 50(万元)50% | 唐冬梅 60(万元)60% 黄清明 40(万元)40% | 2018-09-26 |
指定联系人 | 肖妍铿(执行董事),
曹创鑫(监事) | 唐冬梅(执行董事),
黄清明(监事) | 2018-09-26 |
成员 | 肖妍铿(执行董事),曹创鑫(监事) | 唐冬梅(执行董事),黄清明(监事) | 2018-09-26 |
投资人 | 曹创鑫 50(万元)50% 肖妍铿 50(万元)50% | 唐冬梅 60(万元)60% 黄清明 40(万元)40% | 2018-09-26 |
负责人 | 肖妍铿 | 唐冬梅 | 2018-09-26 |
投资人变更 | 股东名称:曹创鑫、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:肖妍铿、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:唐冬梅、出资额:60、出资比例:60; [退出]
股东名称:黄清明、出资额:40、出资比例:40; [退出] | 2018-09-26 |
负责人变更 | 工商联络员:肖妍铿;
股东:;
监事:曹创鑫;
股东:;
董事长:肖妍铿;
法定代表人:肖妍铿; | 股东:唐冬梅;
法定代表人:唐冬梅;
工商联络员:唐冬梅;
监事:黄清明;
董事长:唐冬梅;
股东:黄清明; | 2018-09-26 |
高级管理人员备案 | 监事:曹创鑫 [新增]
执行董事:肖妍铿 [新增] | 监事:黄清明 [退出]
执行董事:唐冬梅 [退出] | 2018-09-26 |
指定联系人 | 肖妍铿 | 唐冬梅 | 2018-09-26 |
董事长或执行董事成员 | 肖妍铿(执行董事) [新增] | 唐冬梅(执行董事) [退出] | 2018-09-26 |
监事信息 | 曹创鑫(监事) [新增] | 黄清明(监事) [退出] | 2018-09-26 |
投资人变更 | 名称:曹创鑫,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:肖妍铿,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:唐冬梅,出资额:60,出资比例:60 [退出]
名称:黄清明,出资额:40,出资比例:40 [退出] | 2018-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-26 | 1900-01-01 | 2018-09-26 |
统一社会信用代码 | *****G | - | 2016-03-28 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-28 |
其他事项备案 | *****G | - | 2016-03-28 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-28 |
一照一码换照 | | | 2016-03-28 |
一照一码升级 | | | 2016-03-28 |