变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-24 | 2019-11-25 | 2020-04-01 |
地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区松树坑水官南坑2号平房101附近空地 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑社区新龙祥停车场1号101 | 2020-04-01 |
许可信息 | 《道路运输经营许可证》() | 《道路运输经营许可证》() | 2020-04-01 |
升级换照 | - | - | 2020-04-01 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-01 |
期限 | 永续经营 | 自2009-09-30至2019-09-30 | 2019-11-27 |
期限变更 | 2009-09-30,, | 2009-09-30,2019-09-30,10 | 2019-11-27 |
章程备案 | 2019-11-25 | 1900-01-01 | 2019-11-27 |
前置许可信息 | 《道路运输经营许可证》() | 《道路运输经营许可证》、(无) | 2018-08-28 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《道路运输经营许可证》、、审批文件号:无; | 2018-08-28 |
地址变更 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑社区新龙祥停车场1号101 | 深圳市盐田区盐田街道盐田路3号保惠冷库链物流园和盐田区永安北三街九号地 | 2018-08-28 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2016-03-29 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2016-03-29 |
住所 | 深圳市盐田区盐田街道盐田路3号保惠冷库链物流园和盐田区永安北三街九号地 | 深圳市盐田区建工大厦1606 | 2016-03-29 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-29 |
一照一码升级 | | | 2016-03-29 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-18 |
审批项目 | 《道路运输经营许可证》、 | - | 2013-06-18 |
经营范围变更 | 在盐田港保税物流园区北片区1#地从事集装箱维修服务、集装箱吊卸、空箱堆存及租赁(不含港口作业);经济信息咨询(不含限制项目);货运代理。^货物运输。 | 在盐田港保税物流园区北片区1#地从事集装箱维修服务、集装箱吊卸、空箱堆存及租赁(不含港口作业);经济信息咨询(不含限制项目)。^ | 2013-06-18 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-24 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2013-05-24 |
股权 | 许协建 50( + 1048163% )(万元)100% | 许协建 24.5(万元)49%
倪淑钗 25.5(万元)51% [退出] | 2013-05-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2013-05-24 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-27 |
负责人 | 许协建 | 倪淑钗 | 2011-12-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-12-21 |
负责人变更 | - | - | 2011-12-21 |
成员 | 许协建 | 倪淑钗 | 2011-12-21 |
成员 | 许协建(执行董事),许协建(总经理),胡任华(监事) | 胡任华(监事),倪淑钗(执行董事),许协建(总经理) | 2011-12-21 |
董事长或执行董事成员 | 许协建(执行董事) [新增] | 倪淑钗(执行董事) [退出] | 2011-12-21 |
期限变更 | - | - | 2011-05-31 |
经营范围变更 | 在盐田港保税物流园区北片区1#地从事集装箱维修服务、集装箱吊卸、空箱堆存及租赁(不含港口作业);经济信息咨询(不含限制项目)。 | 集装箱上门维修服务;集装箱吊卸、空箱堆存及租赁(不含港口作业);经济信息咨询(不含限制项目)。 | 2011-05-31 |
成员 | 胡任华(监事),倪淑钗(执行董事),许协建(总经理) | 许协建(总经理),胡任华(监事),许协建(执行董事) | 2010-01-18 |
负责人 | 倪淑钗 | 许协建 | 2010-01-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-01-18 |
股权 | 胡任华(监事),
倪淑钗(执行董事), [新增]
许协建(总经理) | 许协建(总经理),
胡任华(监事),
许协建(执行董事) [退出] | 2010-01-18 |
其他事项备案 | - | - | 2010-01-18 |
股权 | 许协建 24.5( - 51% )(万元)49%
倪淑钗 25.5(万元)51% [新增] | 许协建 50(万元)100% | 2010-01-18 |
负责人变更 | - | - | 2010-01-18 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2010-01-18 |
股权 | 倪淑钗 [新增] | 许协建 [退出] | 2010-01-18 |
董事长或执行董事成员 | 倪淑钗(执行董事) [新增] | 许协建(执行董事) [退出] | 2010-01-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-01-18 |
成员 | 许协建(总经理),胡任华(监事),许协建(执行董事) | 许协建(监事),王海斌(执行董事),王海斌(总经理) | 2009-11-24 |
负责人 | 许协建 | 王海斌 | 2009-11-24 |
股权 | 许协建(总经理), [新增]
胡任华(监事), [新增]
许协建(执行董事) [新增] | 许协建(监事), [退出]
王海斌(执行董事), [退出]
王海斌(总经理) [退出] | 2009-11-24 |
负责人变更 | - | - | 2009-11-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-11-24 |
其他事项备案 | - | - | 2009-11-24 |
股权 | 许协建 [新增] | 王海斌 [退出] | 2009-11-24 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2009-11-24 |
股权 | 许协建 50( + 150% )(万元)100% | 许协建 20(万元)40%
王海斌 30(万元)60% [退出] | 2009-11-24 |
高管人员 | 许协建(总经理) [新增] | 王海斌(总经理) [退出] | 2009-11-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2009-11-24 |
董事长或执行董事成员 | 许协建(执行董事) [新增] | 王海斌(执行董事) [退出] | 2009-11-24 |
监事信息 | 胡任华(监事) [新增] | 许协建(监事) [退出] | 2009-11-24 |
地址变更 | 深圳市盐田区建工大厦1606 | 深圳市盐田区沙头角海涛路碧海蓝天明苑碧海阁32H(仅作办公用途)。 | 2009-11-24 |