变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-10-26 |
成员 | 艾冰冰(总经理),艾冰冰(执行董事),郭经伟(监事) | 姚生(总经理),姚生(执行董事),李宗保(监事) | 2020-10-26 |
投资人 | 艾冰冰 25(万元)50% [新增]
郭经伟 25(万元)50% [新增] | 深圳市锦辰贸易有限公司 50(万元)100% [退出] | 2020-10-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-23 | 2016-12-08 | 2020-10-26 |
指定联系人 | 艾冰冰 | 陈龙 | 2020-10-26 |
升级换照 | - | - | 2020-10-26 |
总经理 | 艾冰冰(总经理), [新增]
艾冰冰(执行董事), [新增]
郭经伟(监事) [新增] | 姚生(总经理), [退出]
姚生(执行董事), [退出]
李宗保(监事) [退出] | 2020-10-26 |
负责人 | 艾冰冰 [新增] | 姚生 [退出] | 2020-10-26 |
监事信息 | 艾冰冰(总经理), [新增]
艾冰冰(执行董事), [新增]
郭经伟(监事) [新增] | 姚生(总经理), [退出]
姚生(执行董事), [退出]
李宗保(监事) [退出] | 2020-10-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 艾冰冰(总经理), [新增]
艾冰冰(执行董事), [新增]
郭经伟(监事) [新增] | 姚生(总经理), [退出]
姚生(执行董事), [退出]
李宗保(监事) [退出] | 2020-10-26 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道万众城万永达大厦505 | 深圳市龙华新区民治街道民宝路好一生大厦505 | 2020-10-26 |
董事成员 | 李宗保(监事) [新增]
姚生(总经理) [新增]
姚生(执行(常务)董事) [新增] | 陈龙(总经理) [退出]
詹长河(监事) [退出]
陈龙(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
章程 | - | - | 2016-12-16 |
高管人员 | 李宗保(监事) [新增]
姚生(总经理) [新增]
姚生(执行(常务)董事) [新增] | 陈龙(总经理) [退出]
詹长河(监事) [退出]
陈龙(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
股权 | 深圳市锦辰贸易有限公司 50(万元) 100% [新增] | 陈龙 50(万元) 100% [退出] | 2016-12-16 |
法定代表人 | 姚生 | 陈龙 | 2016-12-16 |
监事成员 | 李宗保(监事) [新增]
姚生(总经理) [新增]
姚生(执行(常务)董事) [新增] | 陈龙(总经理) [退出]
詹长河(监事) [退出]
陈龙(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-16 |
监事成员 | 李宗保(监事) 姚生(总经理) 姚生(执行(常务)董事) | 陈龙(总经理) 詹长河(监事) 陈龙(执行(常务)董事) | 2016-12-16 |
股权 | 深圳市锦辰贸易有限公司 50(万元) 100% | 陈龙 50(万元) 100% | 2016-12-16 |
高管人员 | 李宗保(监事) 姚生(总经理) 姚生(执行(常务)董事) | 陈龙(总经理) 詹长河(监事) 陈龙(执行(常务)董事) | 2016-12-16 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-16 |
章程 | | | 2016-12-16 |
董事成员 | 李宗保(监事) 姚生(总经理) 姚生(执行(常务)董事) | 陈龙(总经理) 詹长河(监事) 陈龙(执行(常务)董事) | 2016-12-16 |
成员 | 姚生(执行董事),姚生(总经理),李宗保(监事) | 陈龙(总经理),詹长河(监事),陈龙(执行董事) | 2016-12-16 |
负责人 | 姚生 | 陈龙 | 2016-12-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-16 |
负责人变更 | 法定代表人:姚生;
董事长:姚生;
监事:李宗保;
总经理:姚生; | 法定代表人:陈龙;
监事:詹长河;
股东:陈龙;
董事长:陈龙;
总经理:陈龙; | 2016-12-16 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市锦辰贸易有限公司、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:陈龙、出资额:50、出资比例:100; | 2016-12-16 |
高级管理人员备案 | 监事:李宗保 [新增]
执行董事:姚生 [新增]
总经理:姚生 [新增] | 监事:詹长河 [退出]
执行董事:陈龙 [退出]
总经理:陈龙 [退出] | 2016-12-16 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2016-12-16 |
董事长或执行董事成员 | 姚生(执行董事) [新增] | 陈龙(执行董事) [退出] | 2016-12-16 |
监事信息 | 李宗保(监事) [新增] | 詹长河(监事) [退出] | 2016-12-16 |
高管人员 | 姚生(总经理) [新增] | 陈龙(总经理) [退出] | 2016-12-16 |