东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司,办公室地址位于东港市前阳镇前阳大街第1904号,我公司主要提供煤炭零售,销售:建筑材料、铁、焦炭;生产、销售煤球。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司 |
简称: | 前阳镇喜峰煤炭 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 煤炭零售,销售:建筑材料、铁、焦炭;生产、销售煤球。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 210681004037277 |
发证机关: | 东港市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-03-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2010年05月19日 |
注册资本: | 245 万人民币 (万元) |
所属分类: | 煤炭及制品批发 |
顺企编码: | 44717221 |
东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
辛雨薇 | 125.0万 | |
刘玉兰 | 120.1万 |
东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-23 |
投资人变更 | 辛雨薇; [新增] 刘玉兰; | 刘玉兰; | 2018-08-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 刘玉兰执行董事兼总经理 赵学良监事 [新增] | 刘玉兰执行董事兼总经理 王传科监事 [退出] | 2018-04-13 |
投资人变更 | 刘玉兰; | 王传科; [退出] 刘玉兰; | 2018-04-13 |
经营范围变更 | 煤炭零售,销售:建筑材料、铁、焦炭;生产、销售煤球。 | 煤炭零售(煤炭经营资格证有效期至2013年8月18日)销售:建筑材料(不含木材)、铁、焦炭。 | 2015-03-27 |
高级管理人员备案 | 刘玉兰执行董事兼总经理 王传科监事 [新增] | 刘玉兰监事 安喜峰执行董事兼总经理 [退出] | 2010-11-08 |
经营范围变更 | 煤炭零售(煤炭经营资格证有效期至2013年8月18日)销售:建筑材料(不含木材)、铁、焦炭。 | 煤炭项目筹建(有效期壹年);销售:建筑材料(不含木材)、铁、焦炭。 | 2010-11-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1王传科;2刘玉兰; | 1刘玉兰;2安喜峰; | 2010-11-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘玉兰 | 安喜峰 | 2010-11-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-05-18 | 2011-05-18 | 2010-11-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘玉兰执行董事兼总经理;2王传科监事; | 1刘玉兰监事;2安喜峰执行董事兼总经理; | 2010-11-08 |
投资人变更 | 王传科; [新增] 刘玉兰; | 刘玉兰; 安喜峰; [退出] | 2010-11-08 |
投资人变更 | 刘玉兰; 安喜峰; | 刘玉兰; 安喜峰; | 2010-07-16 |
注册资本变更 | 245( + 22.5% ) | 200 | 2010-07-16 |
实收资本变更 | 245( + 22.5% ) | 200 | 2010-07-16 |
实收资本变更 | 245 | 200 | 2010-07-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 245 | 200 | 2010-07-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘玉兰;2安喜峰; | 1刘玉兰;2安喜峰; | 2010-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘玉兰监事;2安喜峰执行董事兼总经理; | 1刘玉兰执行董事兼总经理;2刘德发监事; | 2010-05-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘玉兰;2安喜峰; | 1刘德发;2刘玉兰; | 2010-05-25 |
投资人变更 | 刘玉兰; 安喜峰; [新增] | 刘德发; [退出] 刘玉兰; | 2010-05-25 |
高级管理人员备案 | 刘玉兰监事 安喜峰执行董事兼总经理 [新增] | 刘玉兰执行董事兼总经理 刘德发监事 [退出] | 2010-05-25 |
负责人变更 | 安喜峰 | 刘玉兰 | 2010-05-25 |
东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘玉兰 | 执行董事兼总经理 |
王传科 | 监事 |
东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司与王德利买卖合同纠纷的执行裁定书 | 2015-12-07 | (2015)东执字第00538号 |
本页是 [东港市前阳镇喜峰煤炭有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。