深圳市企博贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区华强北街道福明路1号嘉汇新城嘉和阁12E,我公司主要提供五金交电、针纺织品、包装材料、橡塑制品、通讯器材、皮革制品、钢材、电子元件、电线电缆、金属材料、机械设备及配件、照明电器的批发与销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区华强北街道福明路1号嘉汇新城嘉和阁12E
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 林旭峰
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市企博贸易有限公司 |
简称: | 企博 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 五金交电、针纺织品、包装材料、橡塑制品、通讯器材、皮革制品、钢材、电子元件、电线电缆、金属材料、机械设备及配件、照明电器的批发与销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
营业执照号码: | 91440300MA5D9P785D |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-31 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年03月31日 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
所属分类: | 五金、交电批发 » 福田区五金、交电批发 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 44753745 |
深圳市企博贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴群仙 | 99% | 人民币99.0万元 |
黄啸之 | 1% | 人民币1.0万元 |
深圳市企博贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-11-30 | 2018-06-27 | 2018-12-11 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座4505-W | 深圳市福田区华强北街道福明路1号嘉汇新城嘉和阁12E | 2018-12-11 |
投资人变更 | 股东名称:吴群仙、出资额:99、出资比例:99; [新增] 股东名称:黄啸之、出资额:1、出资比例:1; [新增] | 股东名称:刘沛贤、出资额:50、出资比例:50; [退出] 股东名称:刘沛楠、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2018-06-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄啸之 [新增] 总经理:黄啸之 [新增] 监事:吴群仙 [新增] | 总经理:刘沛贤 [退出] 监事:刘沛楠 [退出] 执行董事:刘沛贤 [退出] | 2018-06-27 |
负责人变更 | 董事长:黄啸之; 监事:吴群仙; 法定代表人:黄啸之; 股东:; 总经理:黄啸之; 股东:; 工商联络员:黄啸之; | 股东:刘沛贤; 股东:刘沛楠; 法定代表人:刘沛贤; 工商联络员:林旭峰; 总经理:刘沛贤; 监事:刘沛楠; 董事长:刘沛贤; | 2018-06-27 |
指定联系人 | 黄啸之 | 林旭峰 | 2018-06-27 |
董事长或执行董事成员 | 黄啸之(执行董事) [新增] | 刘沛贤(执行董事) [退出] | 2018-06-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-27 | 2017-09-13 | 2018-06-27 |
总经理 | 黄啸之(总经理) [新增] | 刘沛贤(总经理) [退出] | 2018-06-27 |
投资人变更 | 名称:吴群仙,出资额:99,出资比例:99 [新增] 名称:黄啸之,出资额:1,出资比例:1 [新增] | 名称:刘沛贤,出资额:50,出资比例:50 [退出] 名称:刘沛楠,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2018-06-27 |
监事信息 | 吴群仙(监事) [新增] | 刘沛楠(监事) [退出] | 2018-06-27 |
投资人变更 | 股东名称:刘沛贤、出资额:50、出资比例:50; [新增] 股东名称:刘沛楠、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:邓昌容、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:李文晟、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2017-09-21 |
负责人变更 | 法定代表人:刘沛贤; 总经理:刘沛贤; 股东:; 股东:; 监事:刘沛楠; 董事长:刘沛贤; | 董事长:邓昌容; 法定代表人:邓昌容; 股东:邓昌容; 监事:李文晟; 股东:李文晟; 总经理:邓昌容; | 2017-09-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘沛贤 [新增] 监事:刘沛楠 [新增] 执行董事:刘沛贤 [新增] | 执行董事:邓昌容 [退出] 监事:李文晟 [退出] 总经理:邓昌容 [退出] | 2017-09-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-13 | 2017-07-06 | 2017-09-21 |
总经理 | 刘沛贤(总经理) [新增] | 邓昌容(总经理) [退出] | 2017-09-21 |
董事长或执行董事成员 | 刘沛贤(执行董事) [新增] | 邓昌容(执行董事) [退出] | 2017-09-21 |
监事信息 | 刘沛楠(监事) [新增] | 李文晟(监事) [退出] | 2017-09-21 |
投资人变更 | 名称:刘沛贤,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:刘沛楠,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:邓昌容,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:李文晟,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2017-09-21 |
投资人变更 | 股东名称:邓昌容、出资额:30、出资比例:30; [新增] 股东名称:李文晟、出资额:70、出资比例:70; [新增] | 股东名称:侯阜培、出资额:15、出资比例:30; [退出] 股东名称:林旭峰、出资额:35、出资比例:70; [退出] | 2017-07-18 |
负责人变更 | 法定代表人:邓昌容; 股东:; 总经理:邓昌容; 股东:; 监事:李文晟; 董事长:邓昌容; | 法定代表人:林旭峰; 股东:林旭峰; 股东:侯阜培; 董事长:林旭峰; 监事:侯阜培; 总经理:林旭峰; | 2017-07-18 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《保健食品经营企业卫生许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《民办教育机构办学许可证》、审批文件号:; | - | 2017-07-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:邓昌容 [新增] 监事:李文晟 [新增] 执行董事:邓昌容 [新增] | 执行董事:林旭峰 [退出] 监事:侯阜培 [退出] 总经理:林旭峰 [退出] | 2017-07-18 |
许可经营项目 | 预包装食品、保健食品、乳制品的销售;教育培训。 | - | 2017-07-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-06 | 1900-01-01 | 2017-07-18 |
总经理 | 邓昌容(总经理) [新增] | 林旭峰(总经理) [退出] | 2017-07-18 |
一般经营项目 | 五金交电、针纺织品、通讯器材、汽车配件、打印机耗材、珠宝饰品、烟具、手表、眼镜及其配件、服装、家具、化妆品、床上用品、母婴日用品、户外运动用品、电脑及配件、保健按摩器材及配件、一类医疗器械、家居日用品、家居装修产品、装饰摆件产品、宠物用品、鲜花、花卉包装及鲜花用具、园艺用品、餐具和厨具、乐器和乐器配件的销售;手机配件、成人用品、电子产品的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 五金交电、针纺织品、包装材料、橡塑制品、通讯器材、皮革制品、钢材、电子元件、电线电缆、金属材料、机械设备及配件、照明电器的批发与销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2017-07-18 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-07-18 |
董事长或执行董事成员 | 邓昌容(执行董事) [新增] | 林旭峰(执行董事) [退出] | 2017-07-18 |
前置许可信息 | 《食品流通许可证》《民办教育机构办学许可证》《保健食品经营企业卫生许可证》 | - | 2017-07-18 |
监事信息 | 李文晟(监事) [新增] | 侯阜培(监事) [退出] | 2017-07-18 |
投资人变更 | 名称:邓昌容,出资额:30,出资比例:30 [新增] 名称:李文晟,出资额:70,出资比例:70 [新增] | 名称:侯阜培,出资额:15,出资比例:30 [退出] 名称:林旭峰,出资额:35,出资比例:70 [退出] | 2017-07-18 |
本页是 [深圳市企博贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。