东港市意翔食品有限公司,办公室地址位于中国海岸线的北端起点丹东,东港市新兴区环城大街0201图02丘187-2幢号二楼,我公司主要提供销售:食品、乳制品、保健食品、文具用品;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东港市意翔食品有限公司 |
简称: | 意翔食品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售:食品、乳制品、保健食品、文具用品;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210681567593409R |
发证机关: | 东港市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-06 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年03月04日 |
注册资本: | 30 万人民币 (万元) |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 东港市其他方便食品公司 |
所属城市: | 丹东企业网 » 东港市 » 东港市新兴 |
顺企编码: | 44825441 |
东港市意翔食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陶永全 | 50% | 人民币15.0万元 |
李英 | 50% | 人民币15.0万元 |
东港市意翔食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 1陶永全;2宋飞; | 1李英;2陶永全; | 2022-08-05 |
高级管理人员备案 | 1宋飞经理;2陶永全监事;3宋飞执行董事; | 1李英执行董事;2陶永全监事;3李英经理; | 2022-08-05 |
负责人变更 | 宋飞 | 李英 | 2022-08-05 |
高级管理人员备案 | 宋飞经理 [新增] 陶永全监事 宋飞执行董事 [新增] | 李英执行董事 [退出] 陶永全监事 李英经理 [退出] | 2022-08-05 |
投资人变更 | 陶永全; 宋飞; [新增] | 李英; [退出] 陶永全; | 2022-08-05 |
高级管理人员备案 | 1李英执行董事;2陶永全监事;3李英经理; | 1孙进国执行董事兼总经理;2林勇监事; | 2020-08-12 |
负责人变更 | 李英 | 孙进国 | 2020-08-12 |
投资人变更 | 1李英;2陶永全; | 1孙进国;2唐洪利; | 2020-08-12 |
投资人变更 | 李英; [新增] 陶永全; [新增] | 孙进国; [退出] 唐洪利; [退出] | 2020-08-12 |
高级管理人员备案 | 李英执行董事 [新增] 陶永全监事 [新增] 李英经理 [新增] | 孙进国执行董事兼总经理 [退出] 林勇监事 [退出] | 2020-08-12 |
期限变更 | 2031-03-03 | 2021-03-03 | 2019-08-22 |
投资人变更 | 1孙进国;2唐洪利; | 1孙进国;2林勇; | 2019-08-22 |
投资人变更 | 孙进国; 唐洪利; [新增] | 孙进国; 林勇; [退出] | 2019-08-22 |
经营范围变更 | 销售:食品、乳制品、保健食品、文具用品;商务信息咨询服务。 | 批发兼零售:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),(食品流通许可证有效期至2014年3月3日),产品宣传及售后服务。 | 2017-03-29 |
经营范围变更 | 销售:食品、乳制品、保健食品、文具用品;商务信息咨询服务。 | 批发兼零售:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),(食品流通许可证有效期至2014年3月3日),产品宣传及售后服务。 | 2017-03-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 东港市意翔食品有限公司 | 东港市意翔巨峰食品商贸有限公司 | 2015-01-22 |
名称变更 | 东港市意翔食品有限公司 | 东港市意翔巨峰食品商贸有限公司 | 2015-01-21 |
投资人变更 | 1孙进国;2林勇; | 1张洪军;2张春阳; | 2013-04-16 |
投资人信息变更 | 1林勇;2孙进国; | 1张春阳;2张洪军; | 2013-04-16 |
高级管理人员备案 | 孙进国执行董事兼总经理 [新增] 林勇监事 [新增] | 张洪军监事 [退出] 张春阳执行董事兼总经理 [退出] | 2013-04-16 |
投资人变更 | 孙进国; [新增] 林勇; [新增] | 张洪军; [退出] 张春阳; [退出] | 2013-04-16 |
地址变更 | 东港市新兴区环城大街0201图02丘187-2幢号二楼 | 东港市东港北路34号101-102号 | 2013-04-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙进国 | 张春阳 | 2013-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙进国执行董事兼总经理;2林勇监事; | 1张洪军监事;2张春阳执行董事兼总经理; | 2013-04-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 批发兼零售:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),(食品流通许可证有效期至2014年3月3日),产品宣传及售后服务。 | 批发兼零售:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(食品流通许可证有效期至2014年3月3日) | 2011-08-17 |
经营范围变更 | 批发兼零售:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(食品流通许可证有效期至2014年3月3日) | 批发兼零售:预包装兼散装食品。(食品流通许可证有效期至2014年3月3日) | 2011-08-08 |
东港市意翔食品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙进国 | 执行董事兼总经理 |
林勇 | 监事 |
本页是 [东港市意翔食品有限公司] 在顺企网丹东黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。