深圳市泰略咨询顾问有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路水贝工业区6栋5楼516,我公司主要提供投资管理咨询;企业营销策划;财务管理咨询;经济信息咨询;电子产品的销售;投资兴办实业;国内贸易;经营进出口业务^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市泰略咨询顾问有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
龚大伟 | 60% | 人民币30万元 |
王国宇 | 40% | 人民币20万元 |
深圳市泰略咨询顾问有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 龚大伟 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 黄才元 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 2017-04-25 |
成员 | 龚大伟 | 黄才元 | 2017-04-25 |
成员 | 龚大伟(总经理),龚大伟(执行董事) | 黄才元(执行董事),黄才元(总经理) | 2017-04-25 |
投资人 | 龚大伟 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 黄才元 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 2017-04-25 |
负责人 | 龚大伟 | 黄才元 | 2017-04-25 |
投资人变更 | 股东名称:龚大伟、出资额:30、出资比例:60; [新增] 股东名称:王国宇、出资额:20、出资比例:40; | 股东名称:黄才元、出资额:30、出资比例:60; [退出] 股东名称:王国宇、出资额:20、出资比例:40; | 2017-04-25 |
高级管理人员备案 | 执行董事:龚大伟 [新增] 总经理:龚大伟 [新增] | 总经理:黄才元 [退出] 执行董事:黄才元 [退出] | 2017-04-25 |
负责人变更 | 法定代表人:龚大伟; 股东:; 股东:; 董事长:龚大伟; 总经理:龚大伟; | 股东:黄才元; 股东:王国宇; 总经理:黄才元; 法定代表人:黄才元; 董事长:黄才元; | 2017-04-25 |
总经理 | 龚大伟(总经理) [新增] | 黄才元(总经理) [退出] | 2017-04-25 |
董事长或执行董事成员 | 龚大伟(执行董事) [新增] | 黄才元(执行董事) [退出] | 2017-04-25 |
投资人变更 | 名称:龚大伟,出资额:30,出资比例:60 [新增] 名称:王国宇,出资额:20,出资比例:40 | 名称:黄才元,出资额:30,出资比例:60 [退出] 名称:王国宇,出资额:20,出资比例:40 | 2017-04-25 |
高管人员 | 王国宇(监事) 龚大伟(执行(常务)董事) [新增] 龚大伟(总经理) [新增] | 黄才元(执行(常务)董事) [退出] 王国宇(监事) 黄才元(总经理) [退出] | 2017-04-25 |
董事成员 | 王国宇(监事) 龚大伟(执行(常务)董事) [新增] 龚大伟(总经理) [新增] | 黄才元(执行(常务)董事) [退出] 王国宇(监事) 黄才元(总经理) [退出] | 2017-04-25 |
股东 | 龚大伟 30(万元) 60% [新增] 王国宇 20(万元) 40% | 王国宇 20(万元) 40% 黄才元 30(万元) 60% [退出] | 2017-04-25 |
法定代表人 | 龚大伟 | 黄才元 | 2017-04-25 |
股东(投资人) | 龚大伟 30(万元) 60% 王国宇 20(万元) 40% | 王国宇 20(万元) 40% 黄才元 30(万元) 60% | 2017-04-25 |
董事成员 | 王国宇(监事) 龚大伟(执行(常务)董事) 龚大伟(总经理) | 黄才元(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 黄才元(总经理) | 2017-04-25 |
高管人员 | 王国宇(监事) 龚大伟(执行(常务)董事) 龚大伟(总经理) | 黄才元(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 黄才元(总经理) | 2017-04-25 |
一照一码升级 | 2016-04-14 | ||
统一社会信用代码 | *****M | - | 2016-04-14 |
其他事项备案 | *****M | - | 2016-04-14 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-14 |
住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路水贝工业区6栋5楼516 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B1407-16 | 2016-04-14 |
成员 | 黄才元 | 王秋永 | 2015-06-29 |
成员 | 王国宇 20(万元)40% 黄才元 30(万元)60% | 王秋永 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 2015-06-29 |
成员 | 黄才元(总经理),王国宇(监事),黄才元(执行董事) | 王秋永(执行董事),王秋永(总经理),王国宇(监事) | 2015-06-29 |
投资人 | 王国宇 20(万元)40% 黄才元 30(万元)60% | 王秋永 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 2015-06-29 |
负责人 | 黄才元 | 王秋永 | 2015-06-29 |
投资人变更 | 股东名称:黄才元、出资额:30、出资比例:60; [新增] 股东名称:王国宇、出资额:20、出资比例:40; | 股东名称:王秋永、出资额:30、出资比例:60; [退出] 股东名称:王国宇、出资额:20、出资比例:40; | 2015-06-29 |
负责人变更 | 总经理:黄才元; 法定代表人:黄才元; 监事:王国宇; 股东:王国宇; 股东:黄才元; 董事长:黄才元; | 法定代表人:王秋永; 股东:王秋永; 董事长:王秋永; 监事:王国宇; 总经理:王秋永; 股东:王国宇; | 2015-06-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄才元 [新增] 监事:王国宇 总经理:黄才元 [新增] | 监事:王国宇 执行董事:王秋永 [退出] 总经理:王秋永 [退出] | 2015-06-29 |
投资人变更 | 名称:王国宇,出资额:20,出资比例:40 名称:黄才元,出资额:30,出资比例:60 [新增] | 名称:王秋永,出资额:30,出资比例:60 [退出] 名称:王国宇,出资额:20,出资比例:40 | 2015-06-29 |
高管人员 | 黄才元(总经理) [新增] | 王秋永(总经理) [退出] | 2015-06-29 |
董事长或执行董事成员 | 黄才元(执行董事) [新增] | 王秋永(执行董事) [退出] | 2015-06-29 |
高管人员 | 黄才元(执行(常务)董事) [新增] 王国宇(监事) 黄才元(总经理) [新增] | 王秋永(执行(常务)董事) [退出] 王国宇(监事) 王秋永(总经理) [退出] | 2015-06-29 |
董事成员 | 黄才元(执行(常务)董事) [新增] 王国宇(监事) 黄才元(总经理) [新增] | 王秋永(执行(常务)董事) [退出] 王国宇(监事) 王秋永(总经理) [退出] | 2015-06-29 |
股东 | 王国宇 20(万元) 40% 黄才元 30(万元) 60% [新增] | 王秋永 30(万元) 60% [退出] 王国宇 20(万元) 40% | 2015-06-29 |
法定代表人(负责人) | 黄才元 | 王秋永 | 2015-06-29 |
董事成员 | 黄才元(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 黄才元(总经理) | 王秋永(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 王秋永(总经理) | 2015-06-29 |
高管人员 | 黄才元(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 黄才元(总经理) | 王秋永(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 王秋永(总经理) | 2015-06-29 |
股东(投资人) | 王国宇 20(万元) 40% 黄才元 30(万元) 60% | 王秋永 30(万元) 60% 王国宇 20(万元) 40% | 2015-06-29 |
章程 | 2014-07-21 | ||
监事成员 | 王秋永(执行(常务)董事) 王国宇(监事) 王秋永(总经理) | 王秋永(执行(常务)董事) 黄景远(监事) 王秋永(总经理) | 2014-07-21 |
股东(投资人) | 王秋永 30(万元) 60% 王国宇 20(万元) 40% | 王秋永 30(万元) 60% 黄景远 20(万元) 40% | 2014-07-21 |
监事成员 | 王秋永(执行(常务)董事) 王国宇(监事) [新增] 王秋永(总经理) | 王秋永(执行(常务)董事) 黄景远(监事) [退出] 王秋永(总经理) | 2014-07-21 |
股东 | 王秋永 30(万元) 60% 王国宇 20(万元) 40% [新增] | 王秋永 30(万元) 60% 黄景远 20(万元) 40% [退出] | 2014-07-21 |
章程 | - | - | 2014-07-21 |
成员 | 王秋永 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 王秋永 30(万元)60% 黄景远 20(万元)40% | 2014-07-21 |
成员 | 王秋永(执行董事),王秋永(总经理),王国宇(监事) | 黄景远(监事),王秋永(总经理),王秋永(执行董事) | 2014-07-21 |
投资人 | 王秋永 30(万元)60% 王国宇 20(万元)40% | 王秋永 30(万元)60% 黄景远 20(万元)40% | 2014-07-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王秋永 监事:王国宇 [新增] 总经理:王秋永 | 总经理:王秋永 执行董事:王秋永 监事:黄景远 [退出] | 2014-07-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-07-21 |
投资人变更 | 股东名称:王秋永、出资额:30、出资比例:60; 股东名称:王国宇、出资额:20、出资比例:40; [新增] | 股东名称:黄景远、出资额:20、出资比例:40; [退出] 股东名称:王秋永、出资额:30、出资比例:60; | 2014-07-21 |
监事信息 | 王国宇(监事) [新增] | 黄景远(监事) [退出] | 2014-07-21 |
投资人变更 | 名称:王秋永,出资额:30,出资比例:60 名称:王国宇,出资额:20,出资比例:40 [新增] | 名称:黄景远,出资额:20,出资比例:40 [退出] 名称:王秋永,出资额:30,出资比例:60 | 2014-07-21 |
深圳市泰略咨询顾问有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王国宇 | 监事 |
龚大伟 | 执行(常务)董事 |
龚大伟 | 总经理 |
本页是 [深圳市泰略咨询顾问有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。