变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜秋雷董事;2姜凯明董事;3王玉监事;4张丙坤董事;5张蕊董事长;6姜秋雷经理; | 1姜秋雷董事兼总经理;2张丙坤董事;3张蕊董事长;4姜凯明董事;5王玉监事;6鞠淳之董事; | 2020-11-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜秋雷董事 [新增]
姜凯明董事
王玉监事
张丙坤董事
张蕊董事长
姜秋雷经理 [新增] | 姜秋雷董事兼总经理 [退出]
张丙坤董事
张蕊董事长
姜凯明董事
王玉监事
鞠淳之董事 [退出] | 2020-11-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4000 | 5000 | 2019-12-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4000( - 20% ) | 5000 | 2019-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜秋雷董事兼总经理;2张丙坤董事;3张蕊董事长;4姜凯明董事;5王玉监事;6鞠淳之董事; | 1姜秋雷董事兼总经理;2张丙坤董事;3张蕊董事长;4姜凯明董事;5周岩监事;6鞠淳之董事; | 2019-05-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事
张蕊董事长
姜凯明董事
王玉监事 [新增]
鞠淳之董事 | 姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事
张蕊董事长
姜凯明董事
周岩监事 [退出]
鞠淳之董事 | 2019-05-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2031-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张蕊 | 张丙坤 | 2015-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事
张蕊董事长
姜凯明董事
周岩监事
鞠淳之董事 | 姜凯明董事
周岩监事
鞠淳之董事
姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事长
张蕊董事 | 2015-12-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姜凯明; [新增]
张蕊; [新增] | 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司; [退出]
姜秋雷; [退出] | 2015-12-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1姜凯明;2张蕊; | 1盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司;2姜秋雷; | 2015-12-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2015-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜秋雷董事兼总经理;2张丙坤董事;3张蕊董事长;4姜凯明董事;5周岩监事;6鞠淳之董事; | 1姜凯明董事;2周岩监事;3鞠淳之董事;4姜秋雷董事兼总经理;5张丙坤董事长;6张蕊董事; | 2015-12-22 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1姜凯明;2张蕊; | 1姜秋雷;2盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司; | 2015-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜凯明董事;2姜秋雷董事兼总经理;3鞠淳之董事;4张丙坤董事;5张蕊董事长;6周岩监事; | 1姜凯明董事;2姜秋雷董事兼总经理;3鞠淳之董事;4张丙坤董事长;5张蕊董事;6周岩监事; | 2015-12-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 以自有资金进行项目投资。 | 项目投资(法律、行政法规禁止经营项目除外)。 | 2015-02-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1周岩监事;2鞠淳之董事;3姜凯明董事;4张蕊董事;5姜秋雷董事兼总经理;6张丙坤董事长; | 1姜秋雷董事兼总经理;2张丙坤董事长;3胡庆董事;4刘增军监事; | 2012-01-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司;2姜秋雷; | 1盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司;2胡庆;3刘增军;4姜秋雷; | 2012-01-16 |
实收资本变更 | 5000 | 2500 | 2012-01-16 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1姜秋雷;2盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司; | 1胡庆;2姜秋雷;3刘增军;4盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司; | 2012-01-16 |
实收资本变更 | 5000( + 100% ) | 2500 | 2012-01-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司;
姜秋雷; | 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司;
胡庆; [退出]
刘增军; [退出]
姜秋雷; | 2012-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周岩监事 [新增]
鞠淳之董事 [新增]
姜凯明董事 [新增]
张蕊董事 [新增]
姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事长 | 姜秋雷董事兼总经理
张丙坤董事长
胡庆董事 [退出]
刘增军监事 [退出] | 2012-01-16 |