变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-01 | 2017-02-28 | 2021-11-04 |
期限 | 永续经营 | 自2011-09-02至2021-09-02 | 2021-11-04 |
投资人 | 李学成 10(万元)20% 李孔齐 40(万元)80% | 李孔齐 25(万元)50% 李学成 25(万元)50% | 2018-01-31 |
投资人变更 | 股东名称:李学成、出资额:10( - 60% )、出资比例:20;
股东名称:李孔齐、出资额:40( + 60% )、出资比例:80; | 股东名称:李孔齐、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:李学成、出资额:25、出资比例:50; | 2018-01-31 |
投资人变更 | 名称:李学成,出资额:10( - 60% ),出资比例:20
名称:李孔齐,出资额:40( + 60% ),出资比例:80 | 名称:李孔齐,出资额:25,出资比例:50
名称:李学成,出资额:25,出资比例:50 | 2018-01-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-28 | 1900-01-01 | 2017-03-02 |
章程 | - | - | 2017-03-02 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区湾夏工业园二栋三楼 | 深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区湾夏工业园十栋一楼东面 | 2017-03-02 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-02 |
章程 | | | 2017-03-02 |
一照一码升级 | | | 2016-04-18 |
一照一码换照 | | | 2016-04-18 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2016-04-18 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-18 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2016-04-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-18 |
其他事项备案 | 股东名称:李孔齐、出资额:25、出资比例:50;股东名称:李学成、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:李达、出资额:25、出资比例:50;股东名称:刘武林、出资额:25、出资比例:50; | 2015-04-20 |
股权 | 李孔齐 25(万元) 50% [新增]
李学成 25(万元) 50% [新增] | 刘武林 25(万元) 50% [退出]
李达 25(万元) 50% [退出] | 2015-04-20 |
股权 | 李孔齐 25(万元) 50% 李学成 25(万元) 50% | 刘武林 25(万元) 50% 李达 25(万元) 50% | 2015-04-20 |
高管人员 | 李孔齐(总经理) 李达(监事) 李孔齐(执行(常务)董事) | 李达(监事) 刘武林(总经理) 刘武林(执行(常务)董事) | 2014-12-30 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-12-30 |
法定代表人(负责人) | 李孔齐 | 刘武林 | 2014-12-30 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2014-12-30 |
董事成员 | 李孔齐(总经理) 李达(监事) 李孔齐(执行(常务)董事) | 李达(监事) 刘武林(总经理) 刘武林(执行(常务)董事) | 2014-12-30 |
成员 | 李孔齐(执行董事),李达(监事),李孔齐(总经理) | 刘武林(执行董事),李达(监事),刘武林(总经理) | 2014-12-30 |
负责人 | 李孔齐 | 刘武林 | 2014-12-30 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2014-12-30 |
负责人变更 | 工商联络员:李孔齐;
法定代表人:李孔齐;
监事:李达;
董事长:李孔齐;
总经理:李孔齐; | 工商联络员:刘武林;
法定代表人:刘武林;
总经理:刘武林;
监事:李达;
董事长:刘武林; | 2014-12-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:李孔齐 [新增]
执行董事:李孔齐 [新增]
监事:李达 | 监事:李达
总经理:刘武林 [退出]
执行董事:刘武林 [退出] | 2014-12-30 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2014-12-30 |
董事长或执行董事成员 | 李孔齐(执行董事) [新增] | 刘武林(执行董事) [退出] | 2014-12-30 |
高管人员 | 李孔齐(总经理) [新增] | 刘武林(总经理) [退出] | 2014-12-30 |
指定联系人 | 李孔齐 | 刘武林 | 2014-12-30 |
董事成员 | 李孔齐(总经理) [新增]
李达(监事)
李孔齐(执行(常务)董事) [新增] | 李达(监事)
刘武林(总经理) [退出]
刘武林(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-30 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区湾夏工业园十栋一楼东面 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭新村东七巷三号301(办公场所) | 2014-12-30 |
经营范围 | 电子产品的研发与销售;线路板、铜板、钢板的销售;国内贸易、货物及技术进出口。^线路板的生产。 | 电子产品的研发与销售;线路板、铜板、钢板的销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2014-12-30 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2014-12-30 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-12-30 |
高管人员 | 李孔齐(总经理) [新增]
李达(监事)
李孔齐(执行(常务)董事) [新增] | 李达(监事)
刘武林(总经理) [退出]
刘武林(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-12-23 |
负责人变更 | - | - | 2013-12-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-23 |
股权 | 李达 25(万元)50%
刘武林 25(万元)50% [新增] | 刘金 25(万元)50% [退出]
李达 25(万元)50% | 2013-12-23 |
成员 | 刘武林(执行董事),李达(监事),刘武林(总经理) | 刘金(总经理),刘金(执行董事),李达(监事) | 2013-12-23 |
负责人 | 刘武林 | 刘金 | 2013-12-23 |
高管人员 | 刘武林(总经理) [新增] | 刘金(总经理) [退出] | 2013-12-23 |
董事长或执行董事成员 | 刘武林(执行董事) [新增] | 刘金(执行董事) [退出] | 2013-12-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-24 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2013-06-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-06-24 |
股权 | 刘金 25( - 50% )(万元)50%
李达 25(万元)50% [新增] | 刘金 50(万元)100% | 2013-06-24 |
成员 | 刘金(总经理),刘金(执行董事),李达(监事) | 刘金(总经理),刘金(执行董事),黄爱勤(监事) | 2013-06-24 |
投资人 | 刘金 25(万元)50% 李达 25(万元)50% | 刘金 50(万元)100% | 2013-06-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-06-24 |
投资人变更 | 名称:刘金,出资额:25( - 50% ),出资比例:50
名称:李达,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:刘金,出资额:50,出资比例:100 | 2013-06-24 |
监事信息 | 李达(监事) [新增] | 黄爱勤(监事) [退出] | 2013-06-24 |