变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 2018-09-02 | 1900-01-01 | 2018-09-04 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村一区181号玉翠新村一区181-1号 | 深圳市宝安区龙华街道办玉翠新村A区192号一楼(办公场所) | 2018-09-04 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2016-04-18 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-18 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2016-04-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-18 |
一照一码升级 | | | 2016-04-18 |
一照一码换照 | | | 2016-04-18 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-07 |
其他事项备案 | ***** | *****29 | 2011-01-27 |
实收资本 | 50( + 66.66667% ) | 30 | 2011-01-27 |
注册资本 | 50( + 66.66667% ) | 30 | 2011-01-27 |
投资人 | 张载猛 10(万元)20% 张载辉 40(万元)80% | 张载猛 6(万元)20% 张载辉 24(万元)80% | 2011-01-27 |
注册资本变更 | 50( + 66.66667% ) | 30 | 2011-01-27 |
投资人变更 | 名称:张载猛,出资额:10( + 66.66667% ),出资比例:20
名称:张载辉,出资额:40( + 66.66667% ),出资比例:80 | 名称:张载猛,出资额:6,出资比例:20
名称:张载辉,出资额:24,出资比例:80 | 2011-01-27 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****29 | 2011-01-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-06-22 |
负责人变更 | - | - | 2007-06-22 |
其他事项备案 | 2027-06-30 | 2007-06-30 | 2007-06-22 |
期限变更 | 1997-06-30,2027-06-30 | 1997-06-30,2007-06-30 | 2007-06-22 |
股权 | 张载猛 6(万元)20% [新增]
张载辉 24( + 700% )(万元)80% | 张载辉 3(万元)10%
张念桥 27(万元)90% [退出] | 2007-06-22 |
期限 | 自1997-06-30至2027-06-30 | 自1997-06-30至2007-06-30 | 2007-06-22 |
成员 | 张载辉(执行董事),张载辉(总经理),张念桥(监事) | 张念桥(执行董事),张载辉(总经理),张载猛(监事) | 2007-06-22 |
投资人 | 张载猛 6(万元)20% 张载辉 24(万元)80% | 张载辉 3(万元)10% 张念桥 27(万元)90% | 2007-06-22 |
负责人 | 张载辉 | 张念桥 | 2007-06-22 |
监事信息 | 张念桥(监事) [新增] | 张载猛(监事) [退出] | 2007-06-22 |
投资人变更 | 名称:张载猛,出资额:6,出资比例:20 [新增]
名称:张载辉,出资额:24( + 700% ),出资比例:80 | 名称:张载辉,出资额:3,出资比例:10
名称:张念桥,出资额:27,出资比例:90 [退出] | 2007-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 张载辉(执行董事) [新增] | 张念桥(执行董事) [退出] | 2007-06-22 |
期限变更 | 从1997-06-30至2027-06-30 | 从1997-06-30至2007-06-30 | 2007-06-22 |
证照有效期限 | 2027-06-30 | 2007-06-30 | 2007-06-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华街道办玉翠新村A区192号一楼(办公场所) | 深圳市福田区笔架山梅岗南街14号 | 2007-06-22 |
经营范围变更 | 白蚁防治工程的施工业务,除四害。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 白蚁防治工程的施工业务。 | 2007-06-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-09-10 |
负责人变更 | - | - | 2001-09-10 |
成员 | 张念桥(执行董事),张载辉(总经理),张载猛(监事) | 张念桥(监事),陈秋英(执行董事),陈秋英(总经理) | 2001-09-10 |
投资人 | 张载辉 3(万元)10% 张念桥 27(万元)90% | 陈秋英 15(万元)50% 张念桥 15(万元)50% | 2001-09-10 |
负责人 | 张念桥 | 陈秋英 | 2001-09-10 |
董事长或执行董事成员 | 张念桥(执行董事) [新增] | 陈秋英(执行董事) [退出] | 2001-09-10 |
投资人变更 | 名称:张载辉,出资额:3,出资比例:10 [新增]
名称:张念桥,出资额:27( + 80% ),出资比例:90 | 名称:陈秋英,出资额:15,出资比例:50 [退出]
名称:张念桥,出资额:15,出资比例:50 | 2001-09-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 1999-07-27 |
其他事项备案 | *****29 | 27935674-0 | 1999-07-27 |
负责人变更 | - | - | 1999-07-27 |
成员 | 陈秋英(总经理),陈秋英(执行董事),张念桥(监事) | 张念桥(监事),陈文秀(执行董事),陈文秀(总经理),陈文秀(董事长) | 1999-07-27 |
投资人 | 陈秋英 15(万元)50% 张念桥 15(万元)50% | 陈文秀 15(万元)50% 张念桥 15(万元)50% | 1999-07-27 |
负责人 | 陈秋英 | 陈文秀 | 1999-07-27 |
地址变更 | 深圳市福田区笔架山梅岗南街14号 | 深圳市福田区上步中路6号南方日报深圳大厦4层419室 | 1999-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 陈秋英(执行董事) [新增] | 陈文秀(执行董事) [退出]
陈文秀(董事长) [退出] | 1999-07-27 |
注册号/注册号升级 | *****29 | 27935674-0 | 1999-07-27 |
投资人变更 | 名称:陈秋英,出资额:15,出资比例:50 [新增]
名称:张念桥,出资额:15,出资比例:50 | 名称:张念桥,出资额:15,出资比例:50
名称:陈文秀,出资额:15,出资比例:50 [退出] | 1999-07-27 |
投资人 | 陈文秀 15(万元)50% 张念桥 15(万元)50% | 张念桥 27(万元)90% 陈文秀 3(万元)10% | 1997-12-17 |
地址变更 | 深圳市福田区上步中路6号南方日报深圳大厦4层419室 | 深圳市罗湖区布心村105号102室 | 1997-12-17 |
投资人变更 | 名称:张念桥,出资额:15( - 44.44444% ),出资比例:50
名称:陈文秀,出资额:15( + 400% ),出资比例:50 | 名称:张念桥,出资额:27,出资比例:90
名称:陈文秀,出资额:3,出资比例:10 | 1997-12-17 |