变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 李元保(执行董事),李元保(总经理) | 肖阳(总经理),肖阳(执行董事) | 2017-09-08 |
负责人 | 李元保 | 肖阳 | 2017-09-08 |
负责人变更 | 法定代表人:李元保;
总经理:李元保;
董事长:李元保; | 总经理:肖阳;
董事长:肖阳;
法定代表人:肖阳; | 2017-09-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李元保 [新增]
总经理:李元保 [新增] | 总经理:肖阳 [退出]
执行董事:肖阳 [退出] | 2017-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 李元保(执行董事) [新增] | 肖阳(执行董事) [退出] | 2017-09-08 |
总经理 | 李元保(总经理) [新增] | 肖阳(总经理) [退出] | 2017-09-08 |
成员 | 肖阳(总经理),肖阳(执行董事) | 王嘉庆(执行董事),王嘉庆(总经理) | 2017-04-06 |
负责人 | 肖阳 | 王嘉庆 | 2017-04-06 |
高级管理人员备案 | 总经理:肖阳 [新增]
执行董事:肖阳 [新增] | 总经理:王嘉庆 [退出]
执行董事:王嘉庆 [退出] | 2017-04-06 |
负责人变更 | 法定代表人:肖阳;
董事长:肖阳;
总经理:肖阳; | 董事长:王嘉庆;
法定代表人:王嘉庆;
总经理:王嘉庆; | 2017-04-06 |
总经理 | 肖阳(总经理) [新增] | 王嘉庆(总经理) [退出] | 2017-04-06 |
董事长或执行董事成员 | 肖阳(执行董事) [新增] | 王嘉庆(执行董事) [退出] | 2017-04-06 |
章程备案 | 2017-03-21 | 2017-03-07 | 2017-04-06 |
高管人员 | 李元保(总经理) [新增]
吕上春(监事)
李元保(执行(常务)董事) [新增] | 王嘉庆(总经理) [退出]
吕上春(监事)
王嘉庆(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-06 |
董事成员 | 李元保(总经理) [新增]
吕上春(监事)
李元保(执行(常务)董事) [新增] | 王嘉庆(总经理) [退出]
吕上春(监事)
王嘉庆(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-06 |
法定代表人 | 李元保 | 王嘉庆 | 2017-04-06 |
高管人员 | 肖阳(总经理) [新增]
肖阳(执行(常务)董事) [新增]
吕上春(监事) | 王嘉庆(执行(常务)董事) [退出]
王嘉庆(总经理) [退出]
吕上春(监事) | 2017-04-06 |
董事成员 | 肖阳(总经理) [新增]
肖阳(执行(常务)董事) [新增]
吕上春(监事) | 王嘉庆(执行(常务)董事) [退出]
王嘉庆(总经理) [退出]
吕上春(监事) | 2017-04-06 |
法定代表人 | 肖阳 | 王嘉庆 | 2017-04-06 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-06 |
董事成员 | 肖阳(总经理) 肖阳(执行(常务)董事) 吕上春(监事) | 王嘉庆(执行(常务)董事) 王嘉庆(总经理) 吕上春(监事) | 2017-04-06 |
高管人员 | 肖阳(总经理) 肖阳(执行(常务)董事) 吕上春(监事) | 王嘉庆(执行(常务)董事) 王嘉庆(总经理) 吕上春(监事) | 2017-04-06 |
住所 | 深圳市福田区福田街道金田路2028号皇岗商务中心主楼6楼04、05、06、07单元 | 深圳市福田区福田街道金田路皇岗商务中心1号楼5703-04单元 | 2017-03-07 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-07 |
章程 | | | 2017-03-07 |
章程备案 | 2017-03-07 | 1900-01-01 | 2017-03-07 |
章程 | - | - | 2017-03-07 |
成员 | 王嘉庆(总经理),吕上春(监事),王嘉庆(执行董事) | 吕上春(监事),王嘉庆(执行董事),李元保(总经理) | 2016-11-30 |
高级管理人员备案 | 监事:吕上春
执行董事:王嘉庆
总经理:王嘉庆 [新增] | 监事:吕上春
执行董事:王嘉庆
总经理:李元保 [退出] | 2016-11-30 |
高管人员 | 王嘉庆(总经理) [新增] | 李元保(总经理) [退出] | 2016-11-30 |
高管人员 | 王嘉庆(总经理)
吕上春(监事)
王嘉庆(执行(常务)董事) | 吕上春(监事)
王嘉庆(执行(常务)董事)
李元保(总经理) [退出] | 2016-11-30 |
高管人员 | 王嘉庆(执行(常务)董事) 王嘉庆(总经理) 吕上春(监事) | 王嘉庆(执行(常务)董事) 吕上春(监事) 李元保(总经理) | 2016-11-30 |
董事成员 | 王嘉庆(执行(常务)董事) 吕上春(监事) 李元保(总经理) | 吕上春(监事) 李元保(总经理) 李元保(执行(常务)董事) | 2016-11-23 |
法定代表人(负责人) | 王嘉庆 | 李元保 | 2016-11-23 |
成员 | 吕上春(监事),王嘉庆(执行董事),李元保(总经理) | 吕上春(监事),李元保(执行董事),李元保(总经理) | 2016-11-23 |
负责人 | 王嘉庆 | 李元保 | 2016-11-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:李元保
执行董事:王嘉庆 [新增]
监事:吕上春 | 监事:吕上春
执行董事:李元保 [退出]
总经理:李元保 | 2016-11-23 |
负责人变更 | 法定代表人:王嘉庆;
董事长:王嘉庆;
监事:吕上春;
总经理:李元保; | 法定代表人:李元保;
监事:吕上春;
总经理:李元保;
董事长:李元保; | 2016-11-23 |
董事长或执行董事成员 | 王嘉庆(执行董事) [新增] | 李元保(执行董事) [退出] | 2016-11-23 |
董事成员 | 吕上春(监事)
王嘉庆(执行(常务)董事) [新增]
李元保(总经理) | 李元保(总经理)
吕上春(监事)
李元保(执行(常务)董事) | 2016-11-23 |
经营范围 | 投资管理及投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资。^ | 投资管理及投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);股权投资;企业营销策划,经济信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;经营电子商务。^ | 2016-07-25 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-05-04 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-04 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-05-04 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-04 |
一照一码换照 | | | 2016-05-04 |
一照一码升级 | | | 2016-05-04 |
住所 | 深圳市福田区福田街道金田路皇岗商务中心1号楼5703-04单元 | 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦二十三A楼23A08号 | 2015-01-27 |
实收资本 | 人民币20000万元 | 人民币15000万元 | 2014-12-17 |
实收资本 | 20000( + 33.33333% ) | 15000 | 2014-12-17 |
实收资本变更 | 20000( + 33.33333% ) | 15000 | 2014-12-17 |
实收资本 | 人民币20000万元( + 33.33333% ) | 人民币15000万元 | 2014-12-17 |
实收资本 | 15000( + 200% ) | 5000 | 2014-11-27 |
实收资本变更 | 15000( + 200% ) | 5000 | 2014-11-27 |
实收资本 | 人民币15000万元( + 200% ) | 人民币5000万元 | 2014-11-27 |
实收资本 | 人民币15000万元 | 人民币5000万元 | 2014-11-27 |
股权 | 李元保 47740(万元) 62% 吕上春 29260(万元) 38% | 吕虹威 770(万元) 1% 吕上春 29260(万元) 38% 陈香丽 3850(万元) 5% 李元保 43120(万元) 56% | 2014-09-18 |
其他事项备案 | 股东名称:吕上春、出资额:29260、出资比例:38;股东名称:李元保、出资额:47740、出资比例:62; | 股东名称:吕虹威、出资额:770、出资比例:1;股东名称:李元保、出资额:43120、出资比例:56;股东名称:陈香丽、出资额:3850、出资比例:5;股东名称:吕上春、出资额:29260、出资比例:38; | 2014-09-18 |
股权 | 李元保 47740( + 10.71429% )(万元) 62%
吕上春 29260(万元) 38% | 吕虹威 770(万元) 1% [退出]
吕上春 29260(万元) 38%
陈香丽 3850(万元) 5% [退出]
李元保 43120(万元) 56% | 2014-09-18 |
实收资本 | 5000 | 0 | 2014-08-27 |
实收资本变更 | 5000 | 0 | 2014-08-27 |
实收资本 | 人民币5000万元 | 人民币0万元 | 2014-08-27 |