变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-01 | 1900-01-01 | 2017-08-10 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林街道卓越梅林广场(南区)A栋704 | 深圳市福田区福田街道深南中路北方大厦1703 | 2017-08-10 |
投资人 | 胡国军 100(万元)100% | 陈秋梅 25(万元)50% 魏远图 25(万元)50% | 2016-07-26 |
负责人 | 胡国军 | 魏远图 | 2016-07-26 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2016-07-26 |
成员 | 胡国军(总经理),胡国军(执行董事),唐仁泉(监事) | 魏远图(总经理),魏远图(执行董事),陈秋梅(监事) | 2016-07-26 |
高级管理人员备案 | 监事:唐仁泉 [新增]
总经理:胡国军 [新增]
执行董事:胡国军 [新增] | 监事:陈秋梅 [退出]
总经理:魏远图 [退出]
执行董事:魏远图 [退出] | 2016-07-26 |
负责人变更 | 总经理:胡国军;
董事长:胡国军;
法定代表人:胡国军;
监事:唐仁泉;
股东:胡国军; | 董事长:魏远图;
股东:陈秋梅;
法定代表人:魏远图;
总经理:魏远图;
股东:魏远图;
监事:陈秋梅; | 2016-07-26 |
投资人变更 | 股东名称:胡国军、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈秋梅、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:魏远图、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2016-07-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-07-26 |
监事信息 | 唐仁泉(监事) [新增] | 陈秋梅(监事) [退出] | 2016-07-26 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2016-07-26 |
高管人员 | 胡国军(总经理) [新增] | 魏远图(总经理) [退出] | 2016-07-26 |
投资人变更 | 名称:胡国军,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:魏远图,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:陈秋梅,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2016-07-26 |
董事长或执行董事成员 | 胡国军(执行董事) [新增] | 魏远图(执行董事) [退出] | 2016-07-26 |
住所 | 深圳市福田区梅林街道卓越梅林广场(南区)A栋704 | 深圳市福田区福田街道福明路嘉汇新城汇商中心1703 | 2016-07-26 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2016-07-26 |
高管人员 | 胡国军(执行(常务)董事) [新增]
胡国军(总经理) [新增]
唐仁泉(监事) [新增] | 魏远图(总经理) [退出]
魏远图(执行(常务)董事) [退出]
陈秋梅(监事) [退出] | 2016-07-26 |
董事成员 | 胡国军(执行(常务)董事) [新增]
胡国军(总经理) [新增]
唐仁泉(监事) [新增] | 魏远图(总经理) [退出]
魏远图(执行(常务)董事) [退出]
陈秋梅(监事) [退出] | 2016-07-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-07-26 |
股东 | 胡国军 100(万元) 100% [新增] | 陈秋梅 25(万元) 50% [退出]
魏远图 25(万元) 50% [退出] | 2016-07-26 |
法定代表人 | 胡国军 | 魏远图 | 2016-07-26 |
监事成员 | 胡国军(执行(常务)董事) [新增]
胡国军(总经理) [新增]
唐仁泉(监事) [新增] | 魏远图(总经理) [退出]
魏远图(执行(常务)董事) [退出]
陈秋梅(监事) [退出] | 2016-07-26 |
监事成员 | 胡国军(执行(常务)董事) 胡国军(总经理) 唐仁泉(监事) | 魏远图(总经理) 魏远图(执行(常务)董事) 陈秋梅(监事) | 2016-07-26 |
董事成员 | 胡国军(执行(常务)董事) 胡国军(总经理) 唐仁泉(监事) | 魏远图(总经理) 魏远图(执行(常务)董事) 陈秋梅(监事) | 2016-07-26 |
股东(投资人) | 胡国军 100(万元) 100% | 陈秋梅 25(万元) 50% 魏远图 25(万元) 50% | 2016-07-26 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币50 万元 | 2016-07-26 |
高管人员 | 胡国军(执行(常务)董事) 胡国军(总经理) 唐仁泉(监事) | 魏远图(总经理) 魏远图(执行(常务)董事) 陈秋梅(监事) | 2016-07-26 |
住所 | 深圳市福田区福田街道深南中路北方大厦1703 | 深圳市福田区福田街道福明路嘉汇新城汇商中心1703 | 2016-07-26 |