变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 韩志豪(监事), [新增]
赵媛(执行董事), [新增]
赵媛(总经理) [新增] | 尤盛宏(监事), [退出]
王安(执行董事), [退出]
王安(总经理) [退出] | 2022-06-27 |
监事信息 | 韩志豪(监事), [新增]
赵媛(执行董事), [新增]
赵媛(总经理) [新增] | 尤盛宏(监事), [退出]
王安(执行董事), [退出]
王安(总经理) [退出] | 2022-06-27 |
总经理 | 韩志豪(监事), [新增]
赵媛(执行董事), [新增]
赵媛(总经理) [新增] | 尤盛宏(监事), [退出]
王安(执行董事), [退出]
王安(总经理) [退出] | 2022-06-27 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-15 | 2020-10-22 | 2022-06-27 |
指定联系人 | 赵媛 | 王安 | 2022-06-27 |
成员 | 韩志豪(监事),赵媛(执行董事),赵媛(总经理) | 尤盛宏(监事),王安(执行董事),王安(总经理) | 2022-06-27 |
投资人 | 韩志豪 49(万元)49% 赵媛 51(万元)51% | 王安 10(万元)10% 尤盛宏 90(万元)90% | 2022-06-27 |
负责人 | 赵媛 | 王安 | 2022-06-27 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区老村二区52号新居苑1107-11 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道025号高新工业村W2-A座406C | 2022-06-27 |
成员 | 王安(总经理),尤盛宏(监事),王安(执行董事) | 陈飞(执行董事),王晓雷(监事),陈飞(总经理) | 2020-10-26 |
监事信息 | 王安(总经理), [新增]
尤盛宏(监事), [新增]
王安(执行董事) [新增] | 陈飞(执行董事), [退出]
王晓雷(监事), [退出]
陈飞(总经理) [退出] | 2020-10-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-22 | 2020-09-03 | 2020-10-26 |
总经理 | 王安(总经理), [新增]
尤盛宏(监事), [新增]
王安(执行董事) [新增] | 陈飞(执行董事), [退出]
王晓雷(监事), [退出]
陈飞(总经理) [退出] | 2020-10-26 |
指定联系人 | 王安 | 冯毅 | 2020-10-26 |
负责人 | 王安 [新增] | 陈飞 [退出] | 2020-10-26 |
投资人 | 尤盛宏 90(万元)90% [新增]
王安 10(万元)10% [新增] | 陈飞 90(万元)90% [退出]
王晓雷 10(万元)10% [退出] | 2020-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 王安(总经理), [新增]
尤盛宏(监事), [新增]
王安(执行董事) [新增] | 陈飞(执行董事), [退出]
王晓雷(监事), [退出]
陈飞(总经理) [退出] | 2020-10-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-03 | 2019-01-17 | 2020-09-04 |
升级换照 | - | - | 2020-09-04 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道025号高新工业村W2-A座406C | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区沙井新沙路东段2号乐安居大楼116 | 2020-09-04 |
成员 | 陈飞
90(万元)90%
王晓雷
10(万元)10% | 陈皓
50(万元)50%
戴伟
50(万元)50% | 2019-01-22 |
成员 | 陈飞 | 戴伟 | 2019-01-22 |
成员 | 陈飞(执行董事),陈飞(总经理),王晓雷(监事) | 戴伟(总经理),陈皓(监事),戴伟(执行董事) | 2019-01-22 |
投资人 | 陈飞 90(万元)90% 王晓雷 10(万元)10% | 陈皓 50(万元)50% 戴伟 50(万元)50% | 2019-01-22 |
负责人 | 陈飞 | 戴伟 | 2019-01-22 |
负责人变更 | 董事长:陈飞;
法定代表人:陈飞;
总经理:陈飞;
股东:;
股东:;
监事:王晓雷; | 股东:陈皓;
法定代表人:戴伟;
监事:陈皓;
董事长:戴伟;
总经理:戴伟;
股东:戴伟; | 2019-01-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈飞 [新增]
监事:王晓雷 [新增]
执行董事:陈飞 [新增] | 监事:陈皓 [退出]
执行董事:戴伟 [退出]
总经理:戴伟 [退出] | 2019-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:陈飞、出资额:90、出资比例:90; [新增]
股东名称:王晓雷、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:陈皓、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:戴伟、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2019-01-22 |
章程备案 | 2019-01-17 | 2018-06-26 | 2019-01-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区沙井新沙路东段2号乐安居大楼116 | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦601 | 2018-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-26 | 2017-03-21 | 2018-06-29 |
成员 | 戴伟 | 杨勇 | 2017-04-01 |
成员 | 陈皓
50(万元)50%
戴伟
50(万元)50% | 深圳市中拓亿实业有限公司
100(万元)100% | 2017-04-01 |
成员 | 戴伟(总经理),陈皓(监事),戴伟(执行董事) | 杨勇(总经理),杨勇(执行董事),杨威(监事) | 2017-04-01 |
投资人 | 陈皓 50(万元)50% 戴伟 50(万元)50% | 深圳市中拓亿实业有限公司 100(万元)100% | 2017-04-01 |
负责人 | 戴伟 | 杨勇 | 2017-04-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-01 |
投资人变更 | 股东名称:陈皓、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:戴伟、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:深圳市中拓亿实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-04-01 |
负责人变更 | 总经理:戴伟;
监事:陈皓;
股东:;
法定代表人:戴伟;
董事长:戴伟;
股东:; | 股东:深圳市中拓亿实业有限公司;
法定代表人:杨勇;
董事长:杨勇;
监事:杨威;
总经理:杨勇; | 2017-04-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:戴伟 [新增]
监事:陈皓 [新增]
执行董事:戴伟 [新增] | 监事:杨威 [退出]
执行董事:杨勇 [退出]
总经理:杨勇 [退出] | 2017-04-01 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-04-01 |
董事长或执行董事成员 | 戴伟(执行董事) [新增] | 杨勇(执行董事) [退出] | 2017-04-01 |
监事信息 | 陈皓(监事) [新增] | 杨威(监事) [退出] | 2017-04-01 |
总经理 | 戴伟(总经理) [新增] | 杨勇(总经理) [退出] | 2017-04-01 |
投资人变更 | 名称:陈皓,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:戴伟,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:深圳市中拓亿实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-04-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-21 | 1900-01-01 | 2017-04-01 |
高管人员 | 陈皓(监事) [新增]
戴伟(总经理) [新增]
戴伟(执行(常务)董事) [新增] | 杨勇(执行(常务)董事) [退出]
杨威(监事) [退出]
杨勇(总经理) [退出] | 2017-04-01 |
监事成员 | 陈皓(监事) [新增]
戴伟(总经理) [新增]
戴伟(执行(常务)董事) [新增] | 杨勇(执行(常务)董事) [退出]
杨威(监事) [退出]
杨勇(总经理) [退出] | 2017-04-01 |
董事成员 | 陈皓(监事) [新增]
戴伟(总经理) [新增]
戴伟(执行(常务)董事) [新增] | 杨勇(执行(常务)董事) [退出]
杨威(监事) [退出]
杨勇(总经理) [退出] | 2017-04-01 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-04-01 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-01 |
法定代表人(负责人) | 戴伟 | 杨勇 | 2017-04-01 |
股东(投资人) | 戴伟 50(万元) 50% 陈皓 50(万元) 50% | 深圳市中拓亿实业有限公司 100(万元) 100% | 2017-04-01 |
董事成员 | 陈皓(监事) 戴伟(总经理) 戴伟(执行(常务)董事) | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 2017-04-01 |
监事成员 | 陈皓(监事) 戴伟(总经理) 戴伟(执行(常务)董事) | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 2017-04-01 |
高管人员 | 陈皓(监事) 戴伟(总经理) 戴伟(执行(常务)董事) | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 2017-04-01 |
股东 | 戴伟 50(万元) 50% [新增]
陈皓 50(万元) 50% [新增] | 深圳市中拓亿实业有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2017-04-01 |
股权 | 杨勇 [新增] | 冯毅 [退出] | 2016-05-10 |
股权 | 杨勇(执行董事), [新增]
杨勇(总经理), [新增]
杨威(监事) [新增] | 冯毅(执行董事), [退出]
黄高华(监事), [退出]
冯毅(总经理) [退出] | 2016-05-10 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-05-10 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2016-05-10 |
成员 | 杨勇(执行董事),杨勇(总经理),杨威(监事) | 冯毅(执行董事),黄高华(监事),冯毅(总经理) | 2016-05-10 |
负责人 | 杨勇 | 冯毅 | 2016-05-10 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市中拓亿实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:冯毅、出资额:5.100000、出资比例:51;股东名称:黄高华、出资额:4.900000、出资比例:49; | 2016-05-10 |
负责人变更 | 董事长:杨勇;
监事:杨威;
总经理:杨勇;
法定代表人:杨勇; | 股东:冯毅;
董事长:冯毅;
总经理:冯毅;
监事:黄高华;
股东:黄高华;
法定代表人:冯毅; | 2016-05-10 |
高级管理人员备案 | 监事:杨威 [新增]
总经理:杨勇 [新增]
执行董事:杨勇 [新增] | 总经理:冯毅 [退出]
监事:黄高华 [退出]
执行董事:冯毅 [退出] | 2016-05-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2016-05-10 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-05-10 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2016-05-10 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2016-05-10 |
监事信息 | 杨威(监事) [新增] | 黄高华(监事) [退出] | 2016-05-10 |
董事长或执行董事成员 | 杨勇(执行董事) [新增] | 冯毅(执行董事) [退出] | 2016-05-10 |
高管人员 | 杨勇(总经理) [新增] | 冯毅(总经理) [退出] | 2016-05-10 |
董事成员 | 杨勇(执行(常务)董事) [新增]
杨威(监事) [新增]
杨勇(总经理) [新增] | 冯毅(总经理) [退出]
黄高华(监事) [退出]
冯毅(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-10 |
监事成员 | 杨勇(执行(常务)董事) [新增]
杨威(监事) [新增]
杨勇(总经理) [新增] | 冯毅(总经理) [退出]
黄高华(监事) [退出]
冯毅(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-10 |
高管人员 | 杨勇(执行(常务)董事) [新增]
杨威(监事) [新增]
杨勇(总经理) [新增] | 冯毅(总经理) [退出]
黄高华(监事) [退出]
冯毅(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-10 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 900% ) | 人民币10 万元 | 2016-05-10 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2016-05-10 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦601 | 深圳市宝安区沙井街道沙四岗头工业区第一第二第三第四栋的第三栋201 | 2016-05-10 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-10 |
高管人员 | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 冯毅(总经理) 黄高华(监事) 冯毅(执行(常务)董事) | 2016-05-10 |
法定代表人(负责人) | 杨勇 | 冯毅 | 2016-05-10 |
监事成员 | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 冯毅(总经理) 黄高华(监事) 冯毅(执行(常务)董事) | 2016-05-10 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2016-05-10 |
股权 | 深圳市中拓亿实业有限公司 100(万元) 100% | 冯毅 5.1000(万元) 51% 黄高华 4.9000(万元) 49% | 2016-05-10 |
经营范围 | 玩具、日用百货、服装、鞋袜、围巾、箱包、手套、床上用品、数码产品、电子产品、工艺品、家具、旗帜、工艺礼品、化妆品、汽车用品、办公用品、户外用品、男装、安防产品、鞋子、女装、儿童服装、床上用品、母婴日用品、户外运动用品、饰品、家居装修装饰产品、五金制品、雨伞、宠物用品、照明电器、光源材料、LED灯具、LED配件、通信杆及灯具配件、家用电器、电器光源、灯饰产品的销售;灯饰的设计、灯具设备上门安装;鲜花、花卉包装用具的销售;园艺用品的销售;餐饮具和厨具的销售;乐器和乐器配件的销售、电子产品的技术开发与销售。经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。^ | LED产品、LED配件、LED灯具、电子产品、电子元器件的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。^ | 2016-05-10 |
一照一码升级 | | | 2016-05-10 |
董事成员 | 杨勇(执行(常务)董事) 杨威(监事) 杨勇(总经理) | 冯毅(总经理) 黄高华(监事) 冯毅(执行(常务)董事) | 2016-05-10 |
股权 | 深圳市中拓亿实业有限公司 100(万元) 100% [新增] | 冯毅 5.1000(万元) 51% [退出]
黄高华 4.9000(万元) 49% [退出] | 2016-05-10 |