深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司是专业经营高档潮粤餐饮酒楼和SPA水疗养生会馆的管理企业。
旗下拥有高档餐饮酒楼和水疗养生会馆全部为公司独立投资经营企业。倡导五星出品;五星服务,宾客为尊,侍者为荣的经营理念。公司目前在不断发展,欢迎有志于从事高档餐饮、水疗会馆经营的行业精英加入我们的团队。
旗下拥有高档餐饮酒楼和水疗养生会馆全部为公司独立投资经营企业。倡导五星出品;五星服务,宾客为尊,侍者为荣的经营理念。公司目前在不断发展,欢迎有志于从事高档餐饮、水疗会馆经营的行业精英加入我们的团队。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦101四层
- 固定电话:
- 0755-23963070 未核实,仅供参考
- 经理:
- 许燕填
- 经理手机:
- 137****5800 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- zhenpinxuanhr@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司 |
简称: | 盛世嘉创臻品轩餐饮管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)并凭深福环批[2009]400640号,粤卫食证字(2009)第0301C03338号经营,有效期至2013年7月1日止];为餐饮企业提供管理服务、商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。 |
营业执照号码: | 91440300691192063H |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年07月06日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 住宿和餐饮业 » 福田区住宿和餐饮业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 45121444 |
深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张桂 | 100% | 人民币3000万元 |
深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-06-30 |
注册资本 | 3000 人民币( + 2900% ) | 100 人民币 | 2022-06-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-24 | 2022-05-20 | 2022-06-30 |
投资人 | 张桂 3000(万元)100% | 张桂 100(万元)100% | 2022-06-30 |
监事信息 | 陆永佳(监事), [新增] 张桂(总经理), [新增] 张桂(执行董事) [新增] | 牛敏(监事), [退出] 王靖宇(总经理), [退出] 杨旭青(执行董事) [退出] | 2022-05-26 |
总经理 | 陆永佳(监事), [新增] 张桂(总经理), [新增] 张桂(执行董事) [新增] | 牛敏(监事), [退出] 王靖宇(总经理), [退出] 杨旭青(执行董事) [退出] | 2022-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 陆永佳(监事), [新增] 张桂(总经理), [新增] 张桂(执行董事) [新增] | 牛敏(监事), [退出] 王靖宇(总经理), [退出] 杨旭青(执行董事) [退出] | 2022-05-26 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-26 |
许可经营 | 建设工程设计;建筑智能化系统设计;第二类医疗器械销售;物业管理;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);建筑劳务分包;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)。 | 2022-05-26 |
许可信息 | 建筑业企业资质证书(),外商投资经营电信业务审定意见书(),人民防空工程建设设计资质证书(甲级资质)(),工程设计资质证书(),道路运输经营许可证(),电信业务经营许可证(),工程设计资质证书(),人民防空工程建设设计资质证书(乙级资质)() | - | 2022-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-20 | 2021-07-01 | 2022-05-26 |
一般经营项目 | 家用电器销售;日用百货销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通讯设备销售;机械设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;销售代理;家居用品销售;家具零配件销售;户外用品销售;家具销售;建筑装饰材料销售;合成材料销售;园艺产品销售;气体压缩机械销售;气压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;隔热和隔音材料销售;电池销售;地板销售;建筑用钢筋产品销售;软件销售;制冷、空调设备销售;水泥制品销售;铸造用造型材料销售;电线、电缆经营;轻质建筑材料销售;石棉水泥制品销售;耐火材料销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;虚拟现实内容制作;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);大数据服务;数据处理服务;企业管理咨询;安全咨询服务;环保咨询服务;咨询策划服务;市场营销策划;企业形象策划;科技中介服务;品牌管理;广告设计、代理;平面设计;国内贸易代理;贸易经纪;贸易代理;建筑用金属配件销售;运输代理(不含航空客货运代理服务和水路运输代理);装卸搬运;工业工程设计服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;运输货物打包服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;互联网设备销售;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 为餐饮企业提供管理服务;商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2022-05-26 |
成员 | 陆永佳(监事),张桂(总经理),张桂(执行董事) | 牛敏(监事),王靖宇(总经理),杨旭青(执行董事) | 2022-05-26 |
投资人 | 张桂 100(万元)100% | 杨旭青 100(万元)100% | 2022-05-26 |
负责人 | 张桂 | 杨旭青 | 2022-05-26 |
地址 | 深圳市南山区南头街道马家龙社区马家龙二街36号马家龙66栋322 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦314B9房 | 2022-05-26 |
名称 | 深圳市臻品轩实业有限公司 | 深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司 | 2022-05-26 |
期限 | 永续经营 | 自2009-07-06至2029-07-06 | 2021-07-02 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-02 |
地址 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦314B9房 | 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦101四层 | 2021-07-02 |
期限 | 2009-07-06,, | 2009-07-06,2029-07-06,20 | 2021-07-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-01 | 2019-06-18 | 2021-07-02 |
许可经营 | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)。 | - | 2019-07-10 |
一般经营项目 | 为餐饮企业提供管理服务;商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)并凭深福环批[2009]400640号,粤卫食证字(2009)第0301C03338号经营,有效期至2013年7月1日止];为餐饮企业提供管理服务、商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2019-07-10 |
成员 | 杨旭青(执行董事) | 许燕填(执行董事) | 2019-07-10 |
负责人 | 杨旭青 | 许燕填 | 2019-07-10 |
章程备案 | 2019-06-18 | 1900-01-01 | 2019-07-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-10 |
- | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)。 | - | 2019-07-10 |
- | 为餐饮企业提供管理服务;商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 中餐制售[(不含裱花蛋糕制作)并凭深福环批[2009]400640号,粤卫食证字(2009)第0301C03338号经营,有效期至2013年7月1日止];为餐饮企业提供管理服务、商务信息咨询、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2019-07-10 |
成员 | 牛 敏(监事),许燕填(执行董事),王靖宇(总经理) | 王靖宇(总经理),牛 敏(监事),李钜明(执行董事) | 2016-05-19 |
投资人 | 杨旭青 100(万元)100% | 李钜明 100(万元)100% | 2016-05-19 |
负责人 | 许燕填 | 李钜明 | 2016-05-19 |
投资人变更 | 股东名称:杨旭青、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李钜明、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-05-19 |
负责人变更 | 法定代表人:许燕填; 监事:牛 敏; 董事长:许燕填; 总经理:王靖宇; 股东:杨旭青; | 法定代表人:李钜明; 总经理:王靖宇; 股东:李钜明; 监事:牛 敏; 董事长:李钜明; | 2016-05-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:许燕填 [新增] 监事:牛 敏 总经理:王靖宇 | 总经理:王靖宇 执行董事:李钜明 [退出] 监事:牛 敏 | 2016-05-19 |
投资人变更 | 名称:杨旭青,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:李钜明,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 许燕填(执行董事) [新增] | 李钜明(执行董事) [退出] | 2016-05-19 |
董事成员 | 王靖宇(总经理) 牛 敏(监事) 许燕填(执行(常务)董事) [新增] | 牛 敏(监事) 王靖宇(总经理) 李钜明(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-19 |
法定代表人 | 许燕填 | 李钜明 | 2016-05-19 |
股东 | 杨旭青 100(万元) 100% [新增] | 李钜明 100(万元) 100% [退出] | 2016-05-19 |
股东(投资人) | 杨旭青 100(万元) 100% | 李钜明 100(万元) 100% | 2016-05-19 |
董事成员 | 王靖宇(总经理) 牛 敏(监事) 许燕填(执行(常务)董事) | 牛 敏(监事) 王靖宇(总经理) 李钜明(执行(常务)董事) | 2016-05-19 |
一照一码换照 | 2016-05-11 | ||
一照一码升级 | 2016-05-11 | ||
统一社会信用代码 | *****H | - | 2016-05-11 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-11 |
其他事项备案 | *****H | - | 2016-05-11 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-11 |
成员 | 王靖宇(总经理),牛 敏(监事),李钜明(执行董事) | 牛 敏(监事),王靖宇(总经理),崔涛(执行董事) | 2014-07-02 |
负责人 | 李钜明 | 崔涛 | 2014-07-02 |
其他事项备案 | 股东名称:李钜明、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:牛敏、出资额:10、出资比例:10;股东名称:贾彬、出资额:90、出资比例:90; | 2014-07-02 |
负责人变更 | 法定代表人:李钜明; 总经理:王靖宇; 股东:李钜明; 监事:牛 敏; 董事长:李钜明; | 法定代表人:崔涛; 监事:牛 敏; 股东:牛敏; 股东:贾彬; 董事长:崔涛; 总经理:王靖宇; | 2014-07-02 |
高级管理人员备案 | 总经理:王靖宇 执行董事:李钜明 [新增] 监事:牛 敏 | 总经理:王靖宇 执行董事:崔涛 [退出] 监事:牛 敏 | 2014-07-02 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-07-02 |
董事长或执行董事成员 | 李钜明(执行董事) [新增] | 崔涛(执行董事) [退出] | 2014-07-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-07-02 |
股权 | 李钜明 100(万元) 100% [新增] | 贾彬 90(万元) 90% [退出] 牛敏 10(万元) 10% [退出] | 2014-07-02 |
董事成员 | 牛 敏(监事) 王靖宇(总经理) 李钜明(执行(常务)董事) [新增] | 牛 敏(监事) 崔涛(执行(常务)董事) [退出] 王靖宇(总经理) | 2014-07-02 |
法定代表人 | 李钜明 | 崔涛 | 2014-07-02 |
董事成员 | 牛 敏(监事) 王靖宇(总经理) 李钜明(执行(常务)董事) | 牛 敏(监事) 崔涛(执行(常务)董事) 王靖宇(总经理) | 2014-07-02 |
股权 | 李钜明 100(万元) 100% | 贾彬 90(万元) 90% 牛敏 10(万元) 10% | 2014-07-02 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-09-02 |
负责人变更 | - | - | 2010-09-02 |
成员 | 牛 敏(监事),王靖宇(总经理),崔涛(执行董事) | 王靖宇(总经理),王靖宇(执行董事),牛 敏(监事) | 2010-09-02 |
负责人 | 崔涛 | 王靖宇 | 2010-09-02 |
董事长或执行董事成员 | 崔涛(执行董事) [新增] | 王靖宇(执行董事) [退出] | 2010-09-02 |
负责人变更 | - | - | 2009-10-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-10-14 |
成员 | 王靖宇(总经理),王靖宇(执行董事),牛 敏(监事) | 袁华章(执行董事),牛 敏(监事),袁华章(总经理) | 2009-10-14 |
负责人 | 王靖宇 | 袁华章 | 2009-10-14 |
董事长或执行董事成员 | 王靖宇(执行董事) [新增] | 袁华章(执行董事) [退出] | 2009-10-14 |
高管人员 | 王靖宇(总经理) [新增] | 袁华章(总经理) [退出] | 2009-10-14 |
深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
牛 敏 | 监事 |
许燕填 | 执行(常务)董事 |
王靖宇 | 总经理 |
本页是 [深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关住宿和餐饮业