变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-30 | 2021-07-17 | 2022-06-07 |
统一社会信用代码 | *****C | - | 2021-11-08 |
成员 | 麦德荣(董事长),麦亦旗(董事),麦俊荣(董事),麦勇池(监事),麦旭杰(监事),麦嘉轩(职工监事),麦俊文(董事),吴国安(职工监事),麦贵培(董事),麦创平(监事),麦伟聪(监事),麦伟龙(董事),麦惠锋(董事),麦鑫新(董事),麦德荣(总经理),麦富成(监事会主席),李伟英(监事),麦玉基(董事),麦伟康(职工监事) | 麦贵培(董事),麦国洪(监事),麦伟聪(监事),麦植森(监事),麦俊荣(董事),麦国荣(职工监事),麦基民(监事会主席),麦勇池(监事),麦海明(董事),麦鑫新(董事),麦嘉豪(董事),麦锡文(职工监事),麦惠锋(董事),麦玉基(总经理),李仲琼(董事),麦就坚(职工监事),麦玉基(董事长),麦伟龙(董事),麦伟林(监事) | 2021-11-08 |
升级换照 | - | - | 2021-11-08 |
总经理 | 麦德荣(董事长), [新增]
麦亦旗(董事), [新增]
麦俊荣(董事),
麦勇池(监事),
麦旭杰(监事), [新增]
麦嘉轩(职工监事), [新增]
麦俊文(董事), [新增]
吴国安(职工监事), [新增]
麦贵培(董事),
麦创平(监事), [新增]
麦伟聪(监事),
麦伟龙(董事),
麦惠锋(董事),
麦鑫新(董事),
麦德荣(总经理), [新增]
麦富成(监事会主席), [新增]
李伟英(监事), [新增]
麦玉基(董事),
麦伟康(职工监事) [新增] | 麦贵培(董事),
麦国洪(监事), [退出]
麦伟聪(监事),
麦植森(监事), [退出]
麦俊荣(董事),
麦国荣(职工监事), [退出]
麦基民(监事会主席), [退出]
麦勇池(监事),
麦海明(董事), [退出]
麦鑫新(董事),
麦嘉豪(董事), [退出]
麦锡文(职工监事), [退出]
麦惠锋(董事),
麦玉基(总经理),
李仲琼(董事), [退出]
麦就坚(职工监事), [退出]
麦玉基(董事长),
麦伟龙(董事),
麦伟林(监事) [退出] | 2021-11-08 |
监事信息 | 麦德荣(董事长), [新增]
麦亦旗(董事), [新增]
麦俊荣(董事),
麦勇池(监事),
麦旭杰(监事), [新增]
麦嘉轩(职工监事), [新增]
麦俊文(董事), [新增]
吴国安(职工监事), [新增]
麦贵培(董事),
麦创平(监事), [新增]
麦伟聪(监事),
麦伟龙(董事),
麦惠锋(董事),
麦鑫新(董事),
麦德荣(总经理), [新增]
麦富成(监事会主席), [新增]
李伟英(监事), [新增]
麦玉基(董事),
麦伟康(职工监事) [新增] | 麦贵培(董事),
麦国洪(监事), [退出]
麦伟聪(监事),
麦植森(监事), [退出]
麦俊荣(董事),
麦国荣(职工监事), [退出]
麦基民(监事会主席), [退出]
麦勇池(监事),
麦海明(董事), [退出]
麦鑫新(董事),
麦嘉豪(董事), [退出]
麦锡文(职工监事), [退出]
麦惠锋(董事),
麦玉基(总经理),
李仲琼(董事), [退出]
麦就坚(职工监事), [退出]
麦玉基(董事长),
麦伟龙(董事),
麦伟林(监事) [退出] | 2021-11-08 |
一照一码升级 | *****C | - | 2021-11-08 |
其他董事信息 | 麦德荣(董事长), [新增]
麦亦旗(董事), [新增]
麦俊荣(董事),
麦勇池(监事),
麦旭杰(监事), [新增]
麦嘉轩(职工监事), [新增]
麦俊文(董事), [新增]
吴国安(职工监事), [新增]
麦贵培(董事),
麦创平(监事), [新增]
麦伟聪(监事),
麦伟龙(董事),
麦惠锋(董事),
麦鑫新(董事),
麦德荣(总经理), [新增]
麦富成(监事会主席), [新增]
李伟英(监事), [新增]
麦玉基(董事),
麦伟康(职工监事) [新增] | 麦贵培(董事),
麦国洪(监事), [退出]
麦伟聪(监事),
麦植森(监事), [退出]
麦俊荣(董事),
麦国荣(职工监事), [退出]
麦基民(监事会主席), [退出]
麦勇池(监事),
麦海明(董事), [退出]
麦鑫新(董事),
麦嘉豪(董事), [退出]
麦锡文(职工监事), [退出]
麦惠锋(董事),
麦玉基(总经理),
李仲琼(董事), [退出]
麦就坚(职工监事), [退出]
麦玉基(董事长),
麦伟龙(董事),
麦伟林(监事) [退出] | 2021-11-08 |
补照 | - | - | 2021-11-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-17 | 2018-04-14 | 2021-11-08 |
负责人 | 麦德荣 | 麦玉基 | 2021-11-08 |
名称变更 | 深圳市马田将石股份合作公司 | 深圳市公明将石股份合作公司 | 2018-05-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-14 | 2018-01-05 | 2018-05-07 |
成员 | 李仲琼(董事),麦惠锋(董事),麦鑫新(董事),麦植森(监事),麦玉基(董事长),麦基民(监事会主席),麦国洪(监事),麦俊荣(董事),麦贵培(董事),麦伟林(监事),麦锡文(职工监事),麦伟聪(监事),麦海明(董事),麦国荣(职工监事),麦就坚(职工监事),麦伟龙(董事),麦勇池(监事),麦玉基(总经理),麦嘉豪(董事) | 麦惠聪(副总经理),麦达基(监事),陈歌相(监事),麦志坚(监事),麦志强(董事),麦岸成(总经理),黎佩芬(董事),许宝琼(监事),梁志兴(监事),麦惠斌(董事),麦惠聪(董事),麦润锋(董事),麦国辉(董事),麦岸成(董事长) | 2018-03-08 |
负责人 | 麦玉基 | 麦岸成 | 2018-03-08 |
负责人变更 | 其他董事:李仲琼;
其他董事:麦惠锋;
其他董事:麦鑫新;
监事:麦植森;
法定代表人:麦玉基;
董事长:麦玉基;
监事:麦基民;
监事:麦国洪;
其他董事:麦俊荣;
其他董事:麦贵培;
监事:麦伟林;
监事:麦锡文;
监事:麦伟聪;
其他董事:麦海明;
监事:麦国荣;
监事:麦就坚;
其他董事:麦伟龙;
监事:麦勇池;
总经理:麦玉基;
其他董事:麦嘉豪; | 总经理:麦惠聪;
监事:麦达基;
监事:陈歌相;
监事:麦志坚;
其他:麦志强;
总经理:麦岸成;
其他:黎佩芬;
监事:许宝琼;
法定代表人:麦岸成;
监事:梁志兴;
其他:麦惠斌;
其他:麦惠聪;
其他:麦润锋;
其他:麦国辉;
董事长:麦岸成; | 2018-03-08 |
高级管理人员备案 | 执行监事:麦国荣 [新增]
监事:麦植森 [新增]
董事:麦鑫新 [新增]
监事:麦国洪 [新增]
董事:李仲琼 [新增]
董事:麦惠锋 [新增]
董事长:麦玉基 [新增]
职工监事:麦基民 [新增]
董事:麦俊荣 [新增]
董事:麦贵培 [新增]
监事:麦伟林 [新增]
执行监事:麦锡文 [新增]
监事:麦伟聪 [新增]
董事:麦海明 [新增]
执行监事:麦就坚 [新增]
董事:麦伟龙 [新增]
监事:麦勇池 [新增]
总经理:麦玉基 [新增]
董事:麦嘉豪 [新增] | 副总经理:麦惠聪 [退出]
监事:麦达基 [退出]
监事:麦志坚 [退出]
董事:麦志强 [退出]
董事:黎佩芬 [退出]
监事:许宝琼 [退出]
监事:梁志兴 [退出]
董事:麦惠聪 [退出]
董事:麦润锋 [退出]
董事:麦国辉 [退出]
董事长:麦岸成 [退出]
总经理:麦岸成 [退出]
监事:陈歌相 [退出]
董事:麦惠斌 [退出] | 2018-03-08 |
地址变更 | 深圳市光明新区马田街道将石股份合作公司办公大楼 | 深圳市宝安区公明镇将石村委办公大楼(办公场所) | 2018-03-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-05 | 1900-01-01 | 2018-03-08 |
监事信息 | 麦勇池(监事) [新增]
麦就坚(职工监事) [新增]
麦国荣(职工监事) [新增]
麦伟聪(监事) [新增]
麦锡文(职工监事) [新增]
麦伟林(监事) [新增]
麦国洪(监事) [新增]
麦基民(监事会主席) [新增]
麦植森(监事) [新增] | 梁志兴(监事) [退出]
许宝琼(监事) [退出]
麦志坚(监事) [退出]
陈歌相(监事) [退出]
麦达基(监事) [退出] | 2018-03-08 |
总经理 | 麦玉基(总经理) [新增] | 麦惠聪(副总经理) [退出]
麦岸成(总经理) [退出] | 2018-03-08 |
董事长或执行董事成员 | 麦玉基(董事长) [新增] | 麦岸成(董事长) [退出] | 2018-03-08 |
其他董事信息 | 李仲琼(董事) [新增]
麦嘉豪(董事) [新增]
麦伟龙(董事) [新增]
麦海明(董事) [新增]
麦贵培(董事) [新增]
麦俊荣(董事) [新增]
麦鑫新(董事) [新增]
麦惠锋(董事) [新增] | 麦国辉(董事) [退出]
麦润锋(董事) [退出]
麦惠聪(董事) [退出]
麦惠斌(董事) [退出]
黎佩芬(董事) [退出]
麦志强(董事) [退出] | 2018-03-08 |
统一社会信用代码 | *****C | - | 2016-05-12 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-12 |
其他事项备案 | *****C | - | 2016-05-12 |
一照一码换照 | | | 2016-05-12 |
一照一码升级 | | | 2016-05-12 |
章程 | | | 2014-04-29 |
董事成员 | 麦岸成(董事长) 麦岸成(总经理) 黎佩芬(董事) 麦志强(董事) 陈歌相(监事) 麦国辉(董事) 许宝琼(监事) 麦志坚(监事) 麦润锋(董事) 麦惠聪(副总经理) 麦达基(监事) 麦惠斌(董事) 梁志兴(监事) 麦惠聪(董事) | 麦润锋(董事) 麦惠聪(董事) 麦惠聪(副总经理) 麦志强(董事) 麦岸成(总经理) 麦彩笑(董事) 麦国辉(董事) 麦惠斌(董事) 陈歌相(监事) 梁志兴(监事) 麦淦祥(董事) 麦广礼(监事) 麦卫康(监事) 麦志坚(监事) 麦岸成(董事长) | 2014-04-29 |
监事成员 | 麦岸成(董事长) 麦岸成(总经理) 黎佩芬(董事) 麦志强(董事) 陈歌相(监事) 麦国辉(董事) 许宝琼(监事) 麦志坚(监事) 麦润锋(董事) 麦惠聪(副总经理) 麦达基(监事) 麦惠斌(董事) 梁志兴(监事) 麦惠聪(董事) | 麦润锋(董事) 麦惠聪(董事) 麦惠聪(副总经理) 麦志强(董事) 麦岸成(总经理) 麦彩笑(董事) 麦国辉(董事) 麦惠斌(董事) 陈歌相(监事) 梁志兴(监事) 麦淦祥(董事) 麦广礼(监事) 麦卫康(监事) 麦志坚(监事) 麦岸成(董事长) | 2014-04-29 |
成员 | 梁志兴(监事),麦岸成(董事长),麦岸成(总经理),许宝琼(监事),陈歌相(监事),麦志坚(监事),麦志强(董事),麦润锋(董事),麦惠斌(董事),黎佩芬(董事),麦国辉(董事),麦达基(监事),麦惠聪(董事),麦惠聪(副总经理) | 麦岸成(董事长),麦岸成(总经理),麦惠聪(董事),麦润锋(董事),麦卫康(监事),麦淦祥(董事),梁志兴(监事),麦惠斌(董事),麦彩笑(董事),麦志强(董事),麦惠聪(副总经理),陈歌相(监事),麦志坚(监事),麦广礼(监事),麦国辉(董事) | 2014-04-29 |
高级管理人员备案 | 董事长:麦岸成
董事:麦润锋
监事:许宝琼 [新增]
监事:陈歌相
董事:黎佩芬 [新增]
总经理:麦岸成
副总经理:麦惠聪
监事:麦达基 [新增]
董事:麦国辉
监事:麦志坚
董事:麦惠斌
董事:麦惠聪
监事:梁志兴
董事:麦志强 | 董事:麦志强
总经理:麦岸成
董事:麦润锋
监事:麦卫康 [退出]
副总经理:麦惠聪
监事:麦志坚
董事:麦国辉
董事:麦惠聪
监事:麦广礼 [退出]
董事:麦彩笑 [退出]
董事:麦淦祥 [退出]
董事:麦惠斌
监事:梁志兴
董事长:麦岸成
监事:陈歌相 | 2014-04-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-04-29 |
章程备案 | - | - | 2014-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 麦岸成(董事长) | 麦岸成(董事长) | 2014-04-29 |
监事信息 | 麦志坚(监事)
梁志兴(监事)
麦达基(监事) [新增]
许宝琼(监事) [新增]
陈歌相(监事) | 麦广礼(监事) [退出]
麦志坚(监事)
陈歌相(监事)
麦卫康(监事) [退出]
梁志兴(监事) | 2014-04-29 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-31 |
期限变更 | - | - | 2011-05-25 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2054-12-29 | 2011-05-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-05-25 |
成员 | 麦岸成(董事长),麦岸成(总经理),麦惠聪(董事),麦润锋(董事),麦卫康(监事),麦淦祥(董事),梁志兴(监事),麦惠斌(董事),麦彩笑(董事),麦志强(董事),麦惠聪(副总经理),陈歌相(监事),麦志坚(监事),麦广礼(监事),麦国辉(董事) | 麦惠斌(董事),梁志兴(监事),麦岸成(董事长),麦国辉(董事),麦惠聪(董事),麦岸成(总经理),麦卫康(监事),麦灿培(监事),麦壮辉(监事),麦建民(董事),麦寿稳(监事),麦达基(董事),麦淦祥(董事),麦润峰(董事),麦彩笑(董事) | 2011-05-25 |
监事信息 | 麦广礼(监事) [新增]
梁志兴(监事)
麦卫康(监事)
麦志坚(监事) [新增]
陈歌相(监事) [新增] | 麦寿稳(监事) [退出]
麦灿培(监事) [退出]
梁志兴(监事)
麦卫康(监事)
麦壮辉(监事) [退出] | 2011-05-25 |
章程备案 | - | - | 2011-05-25 |
董事长或执行董事成员 | 麦岸成(董事长) | 麦岸成(董事长) | 2011-05-25 |
高管人员 | 麦惠聪(副总经理) [新增]
麦岸成(总经理) | 麦岸成(总经理) | 2011-05-25 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2054-12-29 | 2011-05-25 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);自有物业管理、网络技术开发、国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院决定规定须前置审批及禁止的项目)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院决定规定须前置审批及禁止的项目)。 | 2009-09-11 |
章程备案 | - | - | 2008-09-27 |
其他事项备案 | ***** | *****56 | 2008-09-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-09-11 |
成员 | 麦惠斌(董事),梁志兴(监事),麦岸成(董事长),麦国辉(董事),麦惠聪(董事),麦岸成(总经理),麦卫康(监事),麦灿培(监事),麦壮辉(监事),麦建民(董事),麦寿稳(监事),麦达基(董事),麦淦祥(董事),麦润峰(董事),麦彩笑(董事) | 梁志兴(监事),麦汉华(董事),麦建民(董事),麦达基(董事),麦岸成(总经理),麦玉成(董事),麦淦祥(董事),麦寿稳(监事),麦壮辉(监事),麦岸成(董事长),麦国辉(董事),麦灿培(监事),麦润峰(董事),麦彩笑(董事),麦惠斌(董事),麦卫康(监事) | 2008-09-11 |
董事长或执行董事成员 | 麦岸成(董事长) | 麦岸成(董事长) | 2008-09-11 |
章程备案 | - | - | 2008-09-11 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****56 | 2008-09-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-10-31 |
负责人变更 | - | - | 2005-10-31 |
成员 | 梁志兴(监事),麦汉华(董事),麦建民(董事),麦淦祥(董事),麦达基(董事),麦岸成(总经理),麦玉成(董事),麦寿稳(监事),麦壮辉(监事),麦岸成(董事长),麦国辉(董事),麦灿培(监事),麦润峰(董事),麦彩笑(董事),麦惠斌(董事),麦卫康(监事) | 麦建民(董事),麦达基(董事),麦彩笑(董事),麦壮辉(监事),麦汉华(董事),麦惠斌(董事),麦岸成(总经理),麦润峰(董事),麦玉成(董事长),董国华(监事),麦卫康(监事),梁志兴(监事),麦淦祥(董事),麦灿培(监事),麦岸成(董事) | 2005-10-31 |
负责人 | 麦岸成 | 麦玉成 | 2005-10-31 |
董事长或执行董事成员 | 麦岸成(董事长) [新增] | 麦玉成(董事长) [退出] | 2005-10-31 |
其他事项备案 | *****56 | *****72 | 2004-12-29 |
期限变更 | 1988-05-25,2054-12-29 | 1988-05-25,2005-12-31 | 2004-12-29 |
负责人变更 | - | - | 2004-12-29 |
市场主体类型变更 | 1300 | 3201 | 2004-12-29 |
实收资本 | 2150.2 | 0 | 2004-12-29 |
注册资本 | 2150.2( + 67.98437% ) | 1280 | 2004-12-29 |
期限 | 自1988-05-25至2054-12-29 | 自1988-05-25至2005-12-31 | 2004-12-29 |
负责人 | 麦玉成 | 麦岸成 | 2004-12-29 |
注册资本变更 | 2150.2( + 67.98437% ) | 1280 | 2004-12-29 |
注册号/注册号升级 | *****56 | *****72 | 2004-12-29 |
名称变更 | 深圳市公明将石股份合作公司 | 深圳市宝安区公明镇将石经济发展公司 | 2004-12-29 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院决定规定须前置审批及禁止的项目)。 | 承接外引内联业务。 | 2004-12-29 |
地址变更 | 深圳市宝安区公明镇将石村委办公大楼(办公场所) | 宝安区公明镇将石村 | 2004-12-29 |
市场主体类型变更 | 股份合作公司 | 集体 | 2004-12-29 |
期限变更 | 从1988-05-25至2054-12-29 | 从1988-05-25至2005-12-31 | 2004-12-29 |
期限变更 | 1988-05-25,2005-12-31 | 1988-05-25,2003-12-30 | 2003-12-19 |
期限 | 自1988-05-25至2005-12-31 | 自1988-05-25至2003-12-30 | 2003-12-19 |
期限变更 | 从1988-05-25至2005-12-31 | 从1988-05-25至2003-12-30 | 2003-12-19 |
期限变更 | 1988-05-25,2003-12-30 | 1988-05-25,2002-06-30 | 2002-07-12 |
负责人变更 | - | - | 2002-07-12 |
期限 | 自1988-05-25至2003-12-30 | 自1988-05-25至2002-06-30 | 2002-07-12 |
负责人 | 麦岸成 | 麦道林 | 2002-07-12 |
期限变更 | 从1988-05-25至2003-12-30 | 从1988-05-25至2002-06-30 | 2002-07-12 |
期限变更 | 1988-05-25,2002-06-30 | 1988-05-25,2001-12-31 | 2001-12-20 |
期限 | 自1988-05-25至2002-06-30 | 自1988-05-25至2001-12-31 | 2001-12-20 |
期限变更 | 从1988-05-25至2002-06-30 | 从1988-05-25至2001-12-31 | 2001-12-20 |
期限变更 | 1988-05-25,2001-12-31 | 1988-05-25,1999-12-31 | 2000-01-26 |
其他事项备案 | *****72 | 19247480-8 | 2000-01-26 |
期限 | 自1988-05-25至2001-12-31 | 自1988-05-25至1999-12-31 | 2000-01-26 |
期限变更 | 从1988-05-25至2001-12-31 | 从1988-05-25至1999-12-31 | 2000-01-26 |
注册号/注册号升级 | *****72 | 19247480-8 | 2000-01-26 |
注册资本 | 1280( + 52.74463% ) | 838 | 1998-03-11 |
注册资本变更 | 1280( + 52.74463% ) | 838 | 1998-03-11 |
期限变更 | 1988-05-25,1999-12-31 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1995-04-21 |
注册资本 | 838( + 306.79612% ) | 206 | 1995-04-21 |
期限 | 自1988-05-25至1999-12-31 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1995-04-21 |
注册资本变更 | 838( + 306.79612% ) | 206 | 1995-04-21 |
期限变更 | 从1988-05-25至1999-12-31 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1995-04-21 |
负责人变更 | - | - | 1994-01-19 |
负责人 | 麦道林 | 麦锡良 | 1994-01-19 |
注册资本 | 206( + 296.15385% ) | 52 | 1993-09-02 |
注册资本变更 | 206( + 296.15385% ) | 52 | 1993-09-02 |
名称变更 | 深圳市宝安区公明镇将石经济发展公司 | 宝安县公明镇将石经济发展公司 | 1993-03-19 |
地址变更 | 宝安区公明镇将石村 | 宝安县公明镇将石村 | 1993-03-19 |