变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 郭厚禄
30(万元)50%
彭脚芳
30(万元)50% | 郭厚禄
30(万元)50%
吴志卫
30(万元)50% | 2019-10-25 |
成员 | 彭脚芳(监事) | 吴志卫(监事) | 2019-10-25 |
投资人 | 郭厚禄 30(万元)50% 彭脚芳 30(万元)50% | 吴志卫 30(万元)50% 郭厚禄 30(万元)50% | 2019-10-25 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-25 |
章程备案 | 2019-10-11 | 2019-08-22 | 2019-10-25 |
地址变更 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区观平路155-3号709 | 深圳市罗湖区东湖街道布心路乐群楼乐怡楼裙楼3层338房(入驻深圳市润合网络平台商务有限公司) | 2019-08-25 |
章程备案 | 2019-08-22 | 2019-07-09 | 2019-08-25 |
指定联系人 | 郭厚禄 | 袁燕芳 | 2019-07-15 |
指定联系人 | 吴志卫(监事),
郭厚禄(总经理),
郭厚禄(执行董事) | 钟清(监事),
袁燕芳(执行董事),
袁燕芳(总经理) | 2019-07-15 |
指定联系人 | 郭厚禄 30(万元)50% 吴志卫 30(万元)50% | 蔡恩明 30(万元)50% 袁燕芳 15(万元)25% 钟清 15(万元)25% | 2019-07-15 |
指定联系人 | 郭厚禄 | 姚锐强 | 2019-07-15 |
成员 | 吴志卫(监事),郭厚禄(总经理),郭厚禄(执行董事) | 钟清(监事),袁燕芳(执行董事),袁燕芳(总经理) | 2019-07-15 |
投资人 | 郭厚禄 30(万元)50% 吴志卫 30(万元)50% | 蔡恩明 30(万元)50% 袁燕芳 15(万元)25% 钟清 15(万元)25% | 2019-07-15 |
负责人 | 郭厚禄 | 袁燕芳 | 2019-07-15 |
章程备案 | 2019-07-09 | 2018-05-17 | 2019-07-15 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-15 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-15 |
其他事项备案 | - | - | 2019-07-15 |
股东 | 袁燕芳 15( - 68.75% )(万元)25%
钟清 15( + 25% )(万元)25%
蔡恩明 30(万元)50% [新增] | 袁燕芳 48(万元)80%
钟清 12(万元)20% | 2018-05-21 |
投资人 | 袁燕芳 15(万元)25% 钟清 15(万元)25% 蔡恩明 30(万元)50% | 钟清 12(万元)20% 袁燕芳 48(万元)80% | 2018-05-21 |
投资人变更 | 股东名称:袁燕芳、出资额:15( - 68.75% )、出资比例:25;
股东名称:蔡恩明、出资额:30、出资比例:50; [新增]
股东名称:钟清、出资额:15( + 25% )、出资比例:25; | 股东名称:钟清、出资额:12、出资比例:20;
股东名称:袁燕芳、出资额:48、出资比例:80; | 2018-05-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-17 | 2018-04-19 | 2018-05-21 |
投资人变更 | 名称:袁燕芳,出资额:15( - 68.75% ),出资比例:25
名称:钟清,出资额:15( + 25% ),出资比例:25
名称:蔡恩明,出资额:30,出资比例:50 [新增] | 名称:钟清,出资额:12,出资比例:20
名称:袁燕芳,出资额:48,出资比例:80 | 2018-05-21 |
地址变更 | 深圳市罗湖区东湖街道布心路乐群楼乐怡楼裙楼3层338房(入驻深圳市润合网络平台商务有限公司) | 深圳市福田区园岭街道八卦四路先科机电大厦1305 | 2018-04-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-19 | 2014-07-14 | 2018-04-24 |
成员 | 袁燕芳
48(万元)80%
钟清
12(万元)20% | 胡海佳
42(万元)70%
姚锐强
18(万元)30% | 2016-05-11 |
成员 | 袁燕芳 | 姚锐强 | 2016-05-11 |
成员 | 袁燕芳(执行董事),钟清(监事),袁燕芳(总经理) | 胡海佳(监事),姚锐强(执行董事),姚锐强(总经理) | 2016-05-11 |
投资人 | 袁燕芳 48(万元)80% 钟清 12(万元)20% | 胡海佳 42(万元)70% 姚锐强 18(万元)30% | 2016-05-11 |
负责人 | 袁燕芳 | 姚锐强 | 2016-05-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:袁燕芳 [新增]
总经理:袁燕芳 [新增]
监事:钟清 [新增] | 监事:胡海佳 [退出]
执行董事:姚锐强 [退出]
总经理:姚锐强 [退出] | 2016-05-11 |
负责人变更 | 法定代表人:袁燕芳;
股东:钟清;
股东:袁燕芳;
总经理:袁燕芳;
监事:钟清;
董事长:袁燕芳; | 董事长:姚锐强;
法定代表人:姚锐强;
股东:姚锐强;
股东:胡海佳;
总经理:姚锐强;
监事:胡海佳; | 2016-05-11 |
投资人变更 | 股东名称:钟清、出资额:12、出资比例:20; [新增]
股东名称:袁燕芳、出资额:48、出资比例:80; [新增] | 股东名称:胡海佳、出资额:42、出资比例:70; [退出]
股东名称:姚锐强、出资额:18、出资比例:30; [退出] | 2016-05-11 |
监事信息 | 钟清(监事) [新增] | 胡海佳(监事) [退出] | 2016-05-11 |
高管人员 | 袁燕芳(总经理) [新增] | 姚锐强(总经理) [退出] | 2016-05-11 |
投资人变更 | 名称:袁燕芳,出资额:48,出资比例:80 [新增]
名称:钟清,出资额:12,出资比例:20 [新增] | 名称:姚锐强,出资额:18,出资比例:30 [退出]
名称:胡海佳,出资额:42,出资比例:70 [退出] | 2016-05-11 |
董事长或执行董事成员 | 袁燕芳(执行董事) [新增] | 姚锐强(执行董事) [退出] | 2016-05-11 |
股东 | 钟清 12(万元) 20% [新增]
袁燕芳 48(万元) 80% [新增] | 胡海佳 42(万元) 70% [退出]
姚锐强 18(万元) 30% [退出] | 2016-05-11 |
高管人员 | 袁燕芳(总经理) [新增]
袁燕芳(执行(常务)董事) [新增]
钟清(监事) [新增] | 胡海佳(监事) [退出]
姚锐强(总经理) [退出]
姚锐强(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-11 |
监事成员 | 袁燕芳(总经理) [新增]
袁燕芳(执行(常务)董事) [新增]
钟清(监事) [新增] | 胡海佳(监事) [退出]
姚锐强(总经理) [退出]
姚锐强(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-11 |
董事成员 | 袁燕芳(总经理) [新增]
袁燕芳(执行(常务)董事) [新增]
钟清(监事) [新增] | 胡海佳(监事) [退出]
姚锐强(总经理) [退出]
姚锐强(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-11 |
董事成员 | 袁燕芳(总经理) 袁燕芳(执行(常务)董事) 钟清(监事) | 胡海佳(监事) 姚锐强(总经理) 姚锐强(执行(常务)董事) | 2016-05-11 |
法定代表人(负责人) | 袁燕芳 | 姚锐强 | 2016-05-11 |
监事成员 | 袁燕芳(总经理) 袁燕芳(执行(常务)董事) 钟清(监事) | 胡海佳(监事) 姚锐强(总经理) 姚锐强(执行(常务)董事) | 2016-05-11 |
高管人员 | 袁燕芳(总经理) 袁燕芳(执行(常务)董事) 钟清(监事) | 胡海佳(监事) 姚锐强(总经理) 姚锐强(执行(常务)董事) | 2016-05-11 |
股东(投资人) | 钟清 12(万元) 20% 袁燕芳 48(万元) 80% | 胡海佳 42(万元) 70% 姚锐强 18(万元) 30% | 2016-05-11 |
一照一码升级 | | | 2016-04-18 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2016-04-18 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2016-04-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-18 |
住所 | 深圳市福田区园岭街道八卦四路先科机电大厦1305 | 深圳市南山区蛇口街道公园南路蛇口联合工业村G栋电子商务创新服务基地B406 | 2016-04-18 |