武汉东啤集团物业管理有限公司,办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量Zui多的城市--武汉,武汉市东西湖区金银湖路18号(11),我公司主要提供物业管理,厂房、写字楼、商铺租赁。
联系方式
- 公司地址:
- 武汉市东西湖区金银湖路18号(11)
- 固定电话:
- 027-68853513 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王哲
- 电子邮件:
- cctv18vip@163.com
- 邮政编码:
- 430000
- 地区编码:
- 420112
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 027-85703582 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉东啤集团物业管理有限公司 |
简称: | 东啤集团物业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理,厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营) |
营业执照号码: | 91420112778192699M |
发证机关: | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-28 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年09月29日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 物业管理公司 » 东西湖区物业管理公司 |
所属城市: | 武汉企业网 » 东西湖区 » 东西湖区金银湖 |
顺企编码: | 45161750 |
武汉东啤集团物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
武汉东西湖啤酒集团股份有限公司 | 40% | 人民币40.0万元 |
湖北东方房地产开发有限公司 | 30% | 人民币30.0万元 |
武汉鑫桥高科技实业发展有限公司 | 30% | 人民币30.0万元 |
武汉东啤集团物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;商业综合体管理服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 物业管理;停车服务;厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2022-05-05 |
章程备案 | - | - | 2022-05-05 |
高级管理人员备案 | 宋磊(董事) 李伍友(监事) [新增] 林勇(董事长兼总经理) [新增] 黄得新(董事) | 宋磊(董事) 张永耀(监事) [退出] 王哲(董事长兼总经理) [退出] 黄得新(董事) | 2020-04-14 |
负责人变更 | 林勇 | 王哲 | 2020-04-14 |
章程备案 | - | - | 2019-11-06 |
高级管理人员备案 | 宋磊(董事) [新增] 张永耀(监事) [新增] 王哲(董事长兼总经理) 黄得新(董事) [新增] | 江国进(监事) [退出] 王振刚(董事) [退出] 陈倩瑜(董事) [退出] 王继武(监事) [退出] 袁拥军(董事) [退出] 魏敏(监事) [退出] 王哲(董事长兼总经理) 杨小艳(董事) [退出] | 2019-11-06 |
经营范围变更 | 物业管理;停车服务;厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 物业管理,厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营) | 2019-07-10 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2019-07-10 |
地址变更 | 武汉市东西湖区金银湖路18号 | 武汉市东西湖区金银湖路18号(11) | 2019-07-10 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-11-20 |
投资人变更 | 江国进(监事); [新增] 王振刚(董事); [新增] 陈倩瑜(董事); [新增] 王继武(监事); [新增] 袁拥军(董事); 魏敏(监事); [新增] 王哲(董事长/总经理); 杨小艳(董事); [新增] | 姚树明(董事); [退出] 李伍友(监事); [退出] 柯剑发(董事长); [退出] 江新(董事兼总经理); [退出] 李光训(监事); [退出] 牛刚(董事); [退出] 袁拥军(董事); 王哲(监事); | 2016-01-22 |
高级管理人员备案变更 | 江国进(监事) [新增] 王振刚(董事) [新增] 陈倩瑜(董事) [新增] 王继武(监事) [新增] 袁拥军(董事) 魏敏(监事) [新增] 王哲(董事长/总经理) 杨小艳(董事) [新增] | 姚树明(董事) [退出] 李伍友(监事) [退出] 柯剑发(董事长) [退出] 江新(董事兼总经理) [退出] 李光训(监事) [退出] 牛刚(董事) [退出] 袁拥军(董事) 王哲(监事) | 2016-01-22 |
经营场所 | 武汉市东西湖区鑫桥产业园(12) | 武汉市东西湖区金银湖路18号(11) | 2016-01-22 |
经营范围 | 物业管理,房屋租赁。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营) | 物业管理,厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营) | 2016-01-22 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 柯剑发 | 王哲 | 2016-01-22 |
负责人变更变更 | 王哲 | 柯剑发 | 2016-01-22 |
经营范围变更变更 | 物业管理,厂房、写字楼、商铺租赁。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营) | 物业管理,房屋租赁。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营) | 2016-01-22 |
地址变更变更 | 武汉市东西湖区金银湖路18号(11) | 武汉市东西湖区鑫桥产业园(12) | 2016-01-22 |
期限变更变更 | 自:2005-09-29 至: | 自:2005-09-29 至:2015-09-29 | 2015-07-23 |
经营期限 | 自:2005-09-29 至:2015-09-29 | 自:2005-09-29 至: | 2015-07-23 |
经营范围变更 | 一般经营范围:物业管理,房屋租赁。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营);许可经营范围: | 一般经营范围:物业管理,餐饮,房屋租赁。;许可经营范围: | 2013-06-17 |
负责人变更 | 柯剑发 | 韩永平 | 2013-06-17 |
本页是 [武汉东啤集团物业管理有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。