变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-05-26 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-26 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-05-26 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-26 |
一照一码换照 | | | 2016-05-26 |
一照一码升级 | | | 2016-05-26 |
监事成员 | 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) 陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理) 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
注册资本 | 人民币1000 万元 | 人民币100 万元 | 2016-05-05 |
高管人员 | 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) 陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理) 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
股东(投资人) | 黄海雨 500(万元) 50% 陈邱忠 500(万元) 50% | 陈邱忠 50(万元) 50% 黄海雨 50(万元) 50% | 2016-05-05 |
董事成员 | 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) 陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理) 黄海雨(监事) 陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
投资人 | 名称:陈邱忠,出资额:500,出资比例:50名称:黄海雨,出资额:500,出资比例:50 | 名称:黄海雨,出资额:50,出资比例:50名称:陈邱忠,出资额:50,出资比例:50 | 2016-05-05 |
成员 | 陈邱忠 | 陈邱忠 | 2016-05-05 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2016-05-05 |
成员 | 陈邱忠(执行董事),黄海雨(监事),陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理),黄海雨(监事),陈邱忠(执行董事) | 2016-05-05 |
投资人 | 陈邱忠 500(万元)50% 黄海雨 500(万元)50% | 黄海雨 50(万元)50% 陈邱忠 50(万元)50% | 2016-05-05 |
负责人 | 陈邱忠 | 陈邱忠 | 2016-05-05 |
投资人变更 | 股东名称:黄海雨、出资额:500( + 900% )、出资比例:50;
股东名称:陈邱忠、出资额:500( + 900% )、出资比例:50; | 股东名称:陈邱忠、出资额:50、出资比例:50;
股东名称:黄海雨、出资额:50、出资比例:50; | 2016-05-05 |
成员 | 陈邱忠
500(万元)50%
黄海雨
500(万元)50% | 黄海雨
50(万元)50%
陈邱忠
50(万元)50% | 2016-05-05 |
负责人变更 | 股东:黄海雨;
总经理:陈邱忠;
法定代表人:陈邱忠;
股东:陈邱忠;
董事长:陈邱忠;
监事:黄海雨; | 股东:陈邱忠;
监事:黄海雨;
法定代表人:陈邱忠;
董事长:陈邱忠;
总经理:陈邱忠;
股东:黄海雨; | 2016-05-05 |
高级管理人员备案 | 监事:黄海雨
总经理:陈邱忠
执行董事:陈邱忠 | 总经理:陈邱忠
执行董事:陈邱忠
监事:黄海雨 | 2016-05-05 |
高管人员 | 陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理) | 2016-05-05 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2016-05-05 |
投资人变更 | 名称:陈邱忠,出资额:500( + 900% ),出资比例:50
名称:黄海雨,出资额:500( + 900% ),出资比例:50 | 名称:陈邱忠,出资额:50,出资比例:50
名称:黄海雨,出资额:50,出资比例:50 | 2016-05-05 |
董事长或执行董事成员 | 陈邱忠(执行董事) | 陈邱忠(执行董事) | 2016-05-05 |
监事信息 | 黄海雨(监事) | 黄海雨(监事) | 2016-05-05 |
董事成员 | 黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事)
陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理)
黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
法定代表人 | 陈邱忠 | 陈邱忠 | 2016-05-05 |
股东 | 黄海雨 500( + 900% )(万元) 50%
陈邱忠 500( + 900% )(万元) 50% | 陈邱忠 50(万元) 50%
黄海雨 50(万元) 50% | 2016-05-05 |
高管人员 | 黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事)
陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理)
黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2016-05-05 |
监事成员 | 黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事)
陈邱忠(总经理) | 陈邱忠(总经理)
黄海雨(监事)
陈邱忠(执行(常务)董事) | 2016-05-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-26 |
地址变更 | 深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦18楼1806室 | 深圳市宝安区民治街道龙塘华侨新村3栋1511(办公场所) | 2011-05-23 |
投资人 | 名称:黄海雨,出资额:50,出资比例:50名称:陈邱忠,出资额:50,出资比例:50 | 名称:陈邱忠,出资额:1.5,出资比例:50名称:黄海雨,出资额:1.5,出资比例:50 | 2011-05-20 |
股东 | 黄海雨 50( + 3233.33333% )(万元)50%
陈邱忠 50( + 3233.33333% )(万元)50% | 陈邱忠 1.5(万元)50%
黄海雨 1.5(万元)50% | 2011-05-20 |
实收资本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2011-05-20 |
注册资本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2011-05-20 |
投资人 | 黄海雨 50(万元)50% 陈邱忠 50(万元)50% | 陈邱忠 1.5(万元)50% 黄海雨 1.5(万元)50% | 2011-05-20 |
注册资本变更 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2011-05-20 |
投资人变更 | 名称:陈邱忠,出资额:50( + 3233.33333% ),出资比例:50
名称:黄海雨,出资额:50( + 3233.33333% ),出资比例:50 | 名称:黄海雨,出资额:1.5,出资比例:50
名称:陈邱忠,出资额:1.5,出资比例:50 | 2011-05-20 |
其他事项备案 | 2020-11-10 | 2010-12-10 | 2011-01-12 |
证照有效期限 | 2020-11-10 | 2010-12-10 | 2011-01-12 |