变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 5000 人民币( + 400% ) | 1000 人民币 | 2021-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-11 | 2020-04-24 | 2021-05-13 |
章程修正案 | - | - | 2021-05-13 |
投资人 | 冯祖俊 5000(万元)100% | 冯祖俊 1000(万元)100% | 2021-05-13 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋2206A-1、C2206A-2 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期D栋1508 | 2021-05-13 |
期限 | 永续经营 | 自2010-10-25至2020-10-25 | 2020-04-26 |
期限 | 2010-10-25,, | 2010-10-25,2020-10-25,10 | 2020-04-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-24 | 2019-10-08 | 2020-04-26 |
章程备案 | 2019-10-08 | 2019-01-10 | 2019-10-09 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期D栋1508 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店7G | 2019-10-09 |
一般经营项目 | 市政工程;土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程的设计与施工;装卸服务;建筑劳务分包;机械租赁 | 市政工程;土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程的设计与施工;装卸服务。 | 2019-01-14 |
- | 市政工程;土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程的设计与施工;装卸服务;建筑劳务分包;机械租赁 | 市政工程;土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程的设计与施工;装卸服务。 | 2019-01-14 |
章程备案 | 2019-01-10 | 2018-11-29 | 2019-01-14 |
章程备案 | 2018-11-29 | 2016-09-13 | 2018-12-10 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店7G | 深圳市龙华新区龙华街道梅板大道1号城市酒店7G | 2018-12-10 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道梅板大道1号城市酒店7G | 深圳市南山区西丽街道新高路19号留仙居南区4栋B单元11号 | 2016-09-13 |
投资人 | 冯祖俊 1000(万元)100% | 冯波 10(万元)1% 余义生 247.5(万元)24.75% 冯祖俊 247.5(万元)24.75% 龚雪华 247.5(万元)24.75% 黄春鸿 247.5(万元)24.75% | 2016-07-08 |
投资人变更 | 股东名称:冯祖俊、出资额:1000( + 304404% )、出资比例:100; | 股东名称:冯祖俊、出资额:247.500000、出资比例:24.750000;
股东名称:冯波、出资额:10、出资比例:1; [退出]
股东名称:黄春鸿、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; [退出]
股东名称:龚雪华、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; [退出]
股东名称:余义生、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; [退出] | 2016-07-08 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-07-08 |
投资人变更 | 名称:冯祖俊,出资额:1000( + 304404% ),出资比例:100 | 名称:余义生,出资额:247.5,出资比例:24.75 [退出]
名称:冯祖俊,出资额:247.5,出资比例:24.75
名称:冯波,出资额:10,出资比例:1 [退出]
名称:黄春鸿,出资额:247.5,出资比例:24.75 [退出]
名称:龚雪华,出资额:247.5,出资比例:24.75 [退出] | 2016-07-08 |
股东 | 冯祖俊 1000( + 304404% )(万元) 100% | 龚雪华 247.5000(万元) 24.7500% [退出]
冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500%
冯波 10(万元) 1% [退出]
黄春鸿 247.5000(万元) 24.7500% [退出]
余义生 247.5000(万元) 24.7500% [退出] | 2016-07-08 |
股东(投资人) | 冯祖俊 1000(万元) 100% | 龚雪华 247.5000(万元) 24.7500% 冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500% 冯波 10(万元) 1% 黄春鸿 247.5000(万元) 24.7500% 余义生 247.5000(万元) 24.7500% | 2016-07-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-07-08 |
股东(投资人) | 龚雪华 247.5000(万元) 24.7500% 冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500% 冯波 10(万元) 1% 黄春鸿 247.5000(万元) 24.7500% 余义生 247.5000(万元) 24.7500% | 黄春洪 247.5000(万元) 24.7500% 冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500% 龚雪华 247.5000(万元) 24.7500% 冯波 10(万元) 1% 余义生 247.5000(万元) 24.7500% | 2016-07-04 |
投资人 | 冯波 10(万元)1% 余义生 247.5(万元)24.75% 冯祖俊 247.5(万元)24.75% 龚雪华 247.5(万元)24.75% 黄春鸿 247.5(万元)24.75% | 余义生 247.5(万元)24.75% 龚雪华 247.5(万元)24.75% 冯波 10(万元)1% 冯祖俊 247.5(万元)24.75% 黄春洪 247.5(万元)24.75% | 2016-07-04 |
投资人变更 | 股东名称:冯祖俊、出资额:247.500000、出资比例:24.750000;
股东名称:冯波、出资额:10、出资比例:1;
股东名称:黄春鸿、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; [新增]
股东名称:龚雪华、出资额:247.500000、出资比例:24.750000;
股东名称:余义生、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; | 股东名称:冯波、出资额:10、出资比例:1;
股东名称:余义生、出资额:247.500000、出资比例:24.750000;
股东名称:黄春洪、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; [退出]
股东名称:冯祖俊、出资额:247.500000、出资比例:24.750000;
股东名称:龚雪华、出资额:247.500000、出资比例:24.750000; | 2016-07-04 |
投资人变更 | 名称:余义生,出资额:247.5,出资比例:24.75
名称:冯祖俊,出资额:247.5,出资比例:24.75
名称:冯波,出资额:10,出资比例:1
名称:黄春鸿,出资额:247.5,出资比例:24.75 [新增]
名称:龚雪华,出资额:247.5,出资比例:24.75 | 名称:冯波,出资额:10,出资比例:1
名称:黄春洪,出资额:247.5,出资比例:24.75 [退出]
名称:冯祖俊,出资额:247.5,出资比例:24.75
名称:龚雪华,出资额:247.5,出资比例:24.75
名称:余义生,出资额:247.5,出资比例:24.75 | 2016-07-04 |
股东 | 龚雪华 247.5000(万元) 24.7500%
冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500%
冯波 10(万元) 1%
黄春鸿 247.5000(万元) 24.7500% [新增]
余义生 247.5000(万元) 24.7500% | 黄春洪 247.5000(万元) 24.7500% [退出]
冯祖俊 247.5000(万元) 24.7500%
龚雪华 247.5000(万元) 24.7500%
冯波 10(万元) 1%
余义生 247.5000(万元) 24.7500% | 2016-07-04 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道新高路19号留仙居南区4栋B单元11号 | 深圳市南山区西丽街道办沙河西路3019号 | 2016-06-03 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2016-05-27 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-27 |
其他事项备案 | *****D | - | 2016-05-27 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-27 |
一照一码升级 | | | 2016-05-27 |
一照一码换照 | | | 2016-05-27 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道办沙河西路3019号 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区保康东路三巷5号508 | 2013-12-26 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2013-03-25 |
股东 | 龚雪华 247.5(万元)24.75% [新增]
冯波 10(万元)1%
余义生 247.5(万元)24.75% [新增]
黄春洪 247.5(万元)24.75% [新增]
冯祖俊 247.5(万元)24.75% [新增] | 冯波 10(万元)100% | 2013-03-25 |
实收资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2013-03-25 |
注册资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2013-03-25 |
投资人 | 余义生 247.5(万元)24.75% 龚雪华 247.5(万元)24.75% 冯波 10(万元)1% 冯祖俊 247.5(万元)24.75% 黄春洪 247.5(万元)24.75% | 冯波 10(万元)100% | 2013-03-25 |
投资人变更 | 名称:冯波,出资额:10,出资比例:1
名称:黄春洪,出资额:247.5,出资比例:24.75 [新增]
名称:冯祖俊,出资额:247.5,出资比例:24.75 [新增]
名称:龚雪华,出资额:247.5,出资比例:24.75 [新增]
名称:余义生,出资额:247.5,出资比例:24.75 [新增] | 名称:冯波,出资额:10,出资比例:100 | 2013-03-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-03-25 |
注册资本变更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2013-03-25 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-05 |
审批项目 | 道路运输经营许可证 | 道路运输经营许可证 | 2013-03-05 |
地址变更 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏社区保康东路三巷5号508 | 深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦14楼A06 | 2013-03-05 |
名称变更 | 深圳鑫赣龙建筑有限公司 | 深圳市鑫赣龙运输有限公司 | 2013-03-05 |
经营范围变更 | 市政工程;土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程的设计与施工;装卸服务。^普通货运。 | 普通货运、装卸服务。 | 2013-03-05 |
负责人变更 | - | - | 2012-04-20 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-04-20 |
成员 | 冯祖俊 | 冯波 | 2012-04-20 |
成员 | 冯祖俊(执行董事),冯波(总经理),高屿宫(监事) | 高屿宫(监事),冯波(执行董事),冯波(总经理) | 2012-04-20 |
负责人 | 冯祖俊 | 冯波 | 2012-04-20 |
董事长或执行董事成员 | 冯祖俊(执行董事) [新增] | 冯波(执行董事) [退出] | 2012-04-20 |