深圳市合星科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道轻铁巷7巷2-2栋702室,我公司主要提供照明产品、发光二极管照明产品、计算机软硬件的技术开发与销售;经济信息咨询;国内贸易、货物及技术进出口。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区西乡街道轻铁巷7巷2-2栋702室
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘星星
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市合星科技有限公司 |
简称: | 合星 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 照明产品、发光二极管照明产品、计算机软硬件的技术开发与销售;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ |
营业执照号码: | 91440300MA5D82FP71 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-07 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年03月07日 |
注册资本: | 3万元人民币 (万元) |
所属分类: | 照明灯具公司 » 宝安区照明灯具公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 45264073 |
深圳市合星科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐秋生 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市合星科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 总经理:徐秋生 [新增] 监事:吴定琼 [新增] 执行董事:徐秋生 [新增] | 执行董事:万团平 [退出] 监事:邓学乐 [退出] 总经理:万团平 [退出] | 2017-12-04 |
投资人变更 | 股东名称:徐秋生、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:万团平、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-12-04 |
负责人变更 | 股东:; 监事:吴定琼; 法定代表人:徐秋生; 总经理:徐秋生; 董事长:徐秋生; | 股东:万团平; 董事长:万团平; 法定代表人:万团平; 总经理:万团平; 监事:邓学乐; | 2017-12-04 |
董事长或执行董事成员 | 徐秋生(执行董事) [新增] | 万团平(执行董事) [退出] | 2017-12-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-04 | 2017-11-22 | 2017-12-04 |
一般经营项目 | 电子产品、电子元器件、机电设备、手机及配件、数码产品、塑胶产品、通讯设备、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、包装制品(不含印刷品)、五金制品、机械设备、家用电器、玻璃制品、保护膜、纸制品(不含出版物)、金属材料、日用百货、LED产品、珠宝首饰、建筑材料的销售及技术开发;初级农产品的销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营) | 照明产品、发光二极管照明产品、计算机软硬件的技术开发与销售;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-12-04 |
投资人变更 | 名称:徐秋生,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:万团平,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-12-04 |
总经理 | 徐秋生(总经理) [新增] | 万团平(总经理) [退出] | 2017-12-04 |
监事信息 | 吴定琼(监事) [新增] | 邓学乐(监事) [退出] | 2017-12-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:万团平 [新增] 监事:邓学乐 [新增] 执行董事:万团平 [新增] | 监事:张萍 [退出] 总经理:孙佳舟 [退出] 执行董事:孙佳舟 [退出] | 2017-11-22 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:万团平; 法定代表人:万团平; 监事:邓学乐; 总经理:万团平; | 董事长:孙佳舟; 监事:张萍; 总经理:孙佳舟; 股东:孙佳舟; 法定代表人:孙佳舟; | 2017-11-22 |
投资人变更 | 股东名称:万团平、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:孙佳舟、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-11-22 |
投资人变更 | 名称:万团平,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:孙佳舟,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-11-22 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路望成大厦3楼312 | 深圳市宝安区西乡街道轻铁巷7巷2-2栋702室 | 2017-11-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-22 | 2017-06-29 | 2017-11-22 |
总经理 | 万团平(总经理) [新增] | 孙佳舟(总经理) [退出] | 2017-11-22 |
监事信息 | 邓学乐(监事) [新增] | 张萍(监事) [退出] | 2017-11-22 |
董事长或执行董事成员 | 万团平(执行董事) [新增] | 孙佳舟(执行董事) [退出] | 2017-11-22 |
投资人变更 | 股东名称:孙佳舟、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘星星、出资额:3、出资比例:100; [退出] | 2017-07-03 |
高级管理人员备案 | 监事:张萍 [新增] 执行董事:孙佳舟 [新增] 总经理:孙佳舟 [新增] | 总经理:刘星星 [退出] 监事:陈小丽 [退出] 执行董事:刘星星 [退出] | 2017-07-03 |
投资人变更 | 名称:孙佳舟,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:刘星星,出资额:3,出资比例:100 [退出] | 2017-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-29 | 1900-01-01 | 2017-07-03 |
董事成员 | 孙佳舟(执行(常务)董事) [新增] 孙佳舟(总经理) [新增] 张萍(监事) [新增] | 陈小丽(监事) [退出] 刘星星(执行(常务)董事) [退出] 刘星星(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
监事成员 | 孙佳舟(执行(常务)董事) [新增] 孙佳舟(总经理) [新增] 张萍(监事) [新增] | 陈小丽(监事) [退出] 刘星星(执行(常务)董事) [退出] 刘星星(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
高管人员 | 孙佳舟(执行(常务)董事) [新增] 孙佳舟(总经理) [新增] 张萍(监事) [新增] | 陈小丽(监事) [退出] 刘星星(执行(常务)董事) [退出] 刘星星(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 3233.33333% ) | 人民币3 万元 | 2017-07-03 |
法定代表人 | 孙佳舟 | 刘星星 | 2017-07-03 |
股东 | 孙佳舟 100(万元) 100% [新增] | 刘星星 3(万元) 100% [退出] | 2017-07-03 |
负责人变更 | 监事:张萍; 总经理:孙佳舟; 股东:; 董事长:孙佳舟; 法定代表人:孙佳舟; | 法定代表人:刘星星; 董事长:刘星星; 总经理:刘星星; 监事:陈小丽; 股东:刘星星; | 2017-07-03 |
注册资本变更 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2017-07-03 |
总经理 | 孙佳舟(总经理) [新增] | 刘星星(总经理) [退出] | 2017-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 孙佳舟(执行董事) [新增] | 刘星星(执行董事) [退出] | 2017-07-03 |
监事信息 | 张萍(监事) [新增] | 陈小丽(监事) [退出] | 2017-07-03 |
本页是 [深圳市合星科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。