铁岭市锟翔塑料制品有限公司,办公室地址位于辽宁省铁岭市开原市庆云镇河西村,我公司主要提供塑料包装制品生产、销售;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省铁岭市开原市庆云镇河西村
- 固定电话:
- ()0243030309 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李春雷
- 电子邮件:
- 4005666@126.com
- 邮政编码:
- -
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****2627 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 铁岭市锟翔塑料制品有限公司 |
简称: | 锟翔塑料制品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 塑料包装制品生产、销售;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 211204004005666 |
发证机关: | 开原市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-03-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2003年05月26日 |
注册资本: | 150 万人民币 (万元) |
所属分类: | 塑料制品业 |
顺企编码: | 45289533 |
铁岭市锟翔塑料制品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李春雷 | 96% | 人民币144.0万元 |
邱艳华 | 4% | 人民币6.0万元 |
铁岭市锟翔塑料制品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1李春雷执行董事;2李春雷经理;3邱艳华监事; | 1李春雷执行董事;2李春雷经理;3李宇凝监事; | 2022-08-09 |
投资人变更 | 1李春雷;2邱艳华; | 1李宇凝;2李春雷; | 2022-08-09 |
高级管理人员备案 | 李春雷执行董事 李春雷经理 邱艳华监事 [新增] | 李春雷执行董事 李春雷经理 李宇凝监事 [退出] | 2022-08-09 |
投资人变更 | 李春雷; 邱艳华; [新增] | 李宇凝; [退出] 李春雷; | 2022-08-09 |
投资人变更 | 1李宇凝;2李春雷; | 1李春雷;2李铁臣; | 2021-01-25 |
高级管理人员备案 | 1李春雷执行董事;2李春雷经理;3李宇凝监事; | 1李春雷执行董事兼总经理;2李铁臣监事; | 2021-01-25 |
高级管理人员备案 | 李春雷执行董事 李春雷经理 李宇凝监事 [新增] | 李春雷执行董事兼总经理 李铁臣监事 [退出] | 2021-01-25 |
期限变更 | - | 2023-05-25 | 2021-01-25 |
投资人变更 | 李宇凝; [新增] 李春雷; | 李春雷; 李铁臣; [退出] | 2021-01-25 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市开原市庆云镇河西村 | 开原市庆云镇河西村 | 2015-03-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 塑料包装制品生产、销售;包装装潢印刷品印刷 | 塑料包装制品生产、销售 | 2015-03-24 |
经营范围变更 | 塑料包装制品生产、销售;包装装潢印刷品印刷 | 塑料包装制品生产、销售 | 2015-03-23 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市开原市庆云镇河西村 | 开原市庆云镇河西村 | 2015-03-23 |
注册资本变更 | 150 | 100 | 2014-03-17 |
投资人变更 | 1李铁臣;2李春雷; | 1李铁臣;2李春雷; | 2014-03-17 |
注册资本变更 | 150( + 50% ) | 100 | 2014-03-17 |
投资人变更 | 李铁臣; 李春雷; | 李铁臣; 李春雷; | 2014-03-17 |
注册资本变更 | 150 | 100 | 2014-03-16 |
经营范围变更 | 塑料包装制品生产、销售 | 塑料包装制品。 | 2013-05-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2023-05-25 | 2013-05-25 | 2013-05-29 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 铁岭市锟翔塑料制品有限公司 | 铁岭市清河区锟翔塑料制品有限公司 | 2012-03-12 |
地址变更 | 开原市庆云镇河西村 | 铁岭市清河区张相镇张相村 | 2012-03-12 |
地址变更 | 铁岭市清河区张相镇张相村 | 清河区张相镇二台子村 | 2010-05-14 |
投资人变更 | 1李铁臣;2李春雷; | 1李宝军;2刘涛; | 2010-05-14 |
投资人信息变更 | 1李春雷;2李铁臣; | 1李宝军;2刘涛; | 2010-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李春雷 | 刘涛 | 2010-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李铁臣监事;2李春雷执行董事兼总经理; | 1刘伟经理;2李宝军监事;3刘涛执行董事; | 2010-05-14 |
投资人变更 | 李铁臣; [新增] 李春雷; [新增] | 李宝军; [退出] 刘涛; [退出] | 2010-05-14 |
高级管理人员备案 | 李铁臣监事 [新增] 李春雷执行董事兼总经理 [新增] | 刘伟经理 [退出] 李宝军监事 [退出] 刘涛执行董事 [退出] | 2010-05-14 |
负责人变更 | 刘涛 | 李斌 | 2006-04-12 |
投资人信息变更 | 1李宝军;2刘涛; | 1李宝军;2李斌; | 2006-04-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘伟经理;2李宝军监事;3刘涛执行董事; | 1李宝军副董事长;2李军监事;3刘艳坤监事;4刘艳坤副总经理;5李斌董事长; | 2006-04-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李宝军;2刘涛; | 1李宝军;2李斌; | 2006-04-12 |
投资人变更 | 李宝军; 刘涛; [新增] | 李宝军; 李斌; [退出] | 2006-04-12 |
高级管理人员备案 | 刘伟经理 [新增] 李宝军监事 刘涛执行董事 [新增] | 李宝军副董事长 李军监事 [退出] 刘艳坤监事 [退出] 刘艳坤副总经理 [退出] 李斌董事长 [退出] | 2006-04-12 |
铁岭市锟翔塑料制品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李春雷 | 执行董事兼总经理 |
李铁臣 | 监事 |
本页是 [铁岭市锟翔塑料制品有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。