张家界湘御餐饮投资有限公司,办公室地址位于中国第一个国家森林公园--张家界,湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会机场路楚家台6号,我公司主要提供预包装食品、日用百货批发兼零售;餐饮管理咨询服务;餐饮项目策划及投资服务。
联系方式
- 公司地址:
- 湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会机场路楚家台6号
- 经理:
- 喻文龙
- 经理手机:
- 181****8999 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 427000
- 地区编码:
- 430802
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 177****3375 |
手机号码 | 132****4717 |
手机号码 | 181****8999 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 张家界湘御餐饮投资有限公司 |
简称: | 湘御餐饮投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 预包装食品、日用百货批发兼零售;餐饮管理咨询服务;餐饮项目策划及投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 914308023955536101 |
发证机关: | 张家界市永定区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-16 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年08月18日 |
注册资本: | 100万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 永定区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 张家界企业网 » 永定区 » 永定区官黎坪 |
顺企编码: | 45342201 |
张家界湘御餐饮投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗宇航 | 100% | 人民币100万元 |
张家界湘御餐饮投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:互联网上网服务;餐饮服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;互联网设备销售;软件销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询;软件开发;办公用品销售;网络设备销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 预包装食品、日用百货批发兼零售;餐饮管理咨询服务;餐饮项目策划及投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-03-09 |
名称变更 | 张家界悠悠网络运营有限公司 | 张家界湘御餐饮投资有限公司 | 2022-03-09 |
法定代表人变更 | 罗宇航 | 喻文龙 | 2022-03-09 |
章程备案 | 2022-03-07第一章 第一条 公司名称 第一章 第二条 公司住所 第一章 第三条 公司经营范围 第三章 第六条 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间 | 无 | 2022-03-09 |
高级管理人员备案 | 喻文龙 [新增] | 张正进 [退出] | 2022-03-09 |
地址变更 | 湖南省张家界市永定区永定街道古庸路和教场路交叉口(黄金大厦1栋)2S01 | 湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会机场路楚家台6号 | 2022-03-09 |
股东变更 | 罗宇航 [新增] | 喻文龙 [退出] | 2022-03-09 |
高级管理人员备案 | 罗宇航 | - | 2022-03-09 |
联络员备案 | 罗宇航 *** 备案手机:*** | 喻文龙 *** 备案手机:*** | 2022-03-09 |
章程备案 | 无 | 2015-12-16 | |
财务负责人 | 唐秋绒 | 2015-12-16 | |
住所变更 | 湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会机场路楚家台6号 | 张家界市永定区崇文办事处南正居委会维港十字街4栋4-103号 | 2015-12-16 |
财务负责人 | 唐秋绒 | - | 2015-12-16 |
联络员备案 | 喻文龙 | 李理 | 2015-12-16 |
章程备案 | - | 无 | 2015-12-16 |
法定代表人变更 | 喻文龙 | 李理 | 2015-08-25 |
企业类型变更 | 9231 | 9230 | 2015-08-25 |
经营范围 | 预包装食品、日用百货批发兼零售;餐饮管理咨询服务;餐饮项目策划及投资服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 餐饮管理咨询服务;餐饮项目策划及投资服务。 | 2015-08-25 |
投资人变更 | 喻文龙 [新增] | 瞿超 [退出] 李理 [退出] | 2015-08-25 |
投资人(股权)变更 | 喻文龙 | 瞿超,李理 | 2015-08-25 |
张家界湘御餐饮投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
喻文龙 | 执行董事 |
张正进 | 监事 |
本页是 [张家界湘御餐饮投资有限公司] 在顺企网张家界黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司