变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 黄耀震 1000(万元)10% 苏剑斌 9000(万元)90% | 苏剑锋 1000(万元)10% 苏剑斌 9000(万元)90% | 2018-04-23 |
负责人 | 黄耀震 | 苏剑锋 | 2018-04-23 |
成员 | 黄耀震 | 苏剑锋 | 2018-04-23 |
成员 | 黄耀震
1000(万元)10%
苏剑斌
9000(万元)90% | 苏剑锋
1000(万元)10%
苏剑斌
9000(万元)90% | 2018-04-23 |
成员 | 黄耀震(执行董事),黄耀震(总经理) | 苏剑锋(执行董事),苏剑锋(总经理) | 2018-04-23 |
负责人变更 | 法定代表人:黄耀震;
总经理:黄耀震;
董事长:黄耀震;
股东:;
股东:; | 法定代表人:苏剑锋;
股东:苏剑斌;
股东:苏剑锋;
总经理:苏剑锋;
董事长:苏剑锋; | 2018-04-23 |
投资人变更 | 股东名称:黄耀震、出资额:1000、出资比例:10; [新增]
股东名称:苏剑斌、出资额:9000、出资比例:90; | 股东名称:苏剑锋、出资额:1000、出资比例:10; [退出]
股东名称:苏剑斌、出资额:9000、出资比例:90; | 2018-04-23 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄耀震 [新增]
总经理:黄耀震 [新增] | 执行董事:苏剑锋 [退出]
总经理:苏剑锋 [退出] | 2018-04-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-08 | 2017-08-23 | 2018-04-23 |
总经理 | 黄耀震(总经理) [新增] | 苏剑锋(总经理) [退出] | 2018-04-23 |
董事长或执行董事成员 | 黄耀震(执行董事) [新增] | 苏剑锋(执行董事) [退出] | 2018-04-23 |
投资人变更 | 名称:黄耀震,出资额:1000,出资比例:10 [新增]
名称:苏剑斌,出资额:9000,出资比例:90 | 名称:苏剑锋,出资额:1000,出资比例:10 [退出]
名称:苏剑斌,出资额:9000,出资比例:90 | 2018-04-23 |
地址变更 | 深圳市南山区南头街道桃园路田厦国际中心金牛广场B座2225室 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区六区80栋604 | 2017-08-25 |
章程备案 | 2017-08-23 | 2017-02-20 | 2017-08-25 |
成员 | 苏剑锋(总经理),苏剑锋(执行董事),苏剑斌(监事) | 李伟(总经理),李伟(执行董事),何强(监事) | 2017-02-22 |
投资人 | 苏剑斌 9000(万元)90% 苏剑锋 1000(万元)10% | 李伟 200(万元)40% 何强 300(万元)60% | 2017-02-22 |
负责人 | 苏剑锋 | 李伟 | 2017-02-22 |
注册资本 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-02-22 |
指定联系人 | 苏剑锋(总经理),
苏剑锋(执行董事),
苏剑斌(监事) | 李伟(总经理),
李伟(执行董事),
何强(监事) | 2017-02-22 |
指定联系人 | 苏剑斌 9000(万元)90% 苏剑锋 1000(万元)10% | 李伟 200(万元)40% 何强 300(万元)60% | 2017-02-22 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:苏剑锋;
工商联络员:苏剑锋;
法定代表人:苏剑锋;
监事:苏剑斌;
股东:;
总经理:苏剑锋; | 股东:李伟;
董事长:李伟;
监事:何强;
股东:何强;
工商联络员:李伟;
总经理:李伟;
法定代表人:李伟; | 2017-02-22 |
投资人变更 | 股东名称:苏剑斌、出资额:9000、出资比例:90; [新增]
股东名称:苏剑锋、出资额:1000、出资比例:10; [新增] | 股东名称:李伟、出资额:200、出资比例:40; [退出]
股东名称:何强、出资额:300、出资比例:60; [退出] | 2017-02-22 |
高级管理人员备案 | 监事:苏剑斌 [新增]
总经理:苏剑锋 [新增]
执行董事:苏剑锋 [新增] | 执行董事:李伟 [退出]
监事:何强 [退出]
总经理:李伟 [退出] | 2017-02-22 |
投资人变更 | 名称:苏剑斌,出资额:9000,出资比例:90 [新增]
名称:苏剑锋,出资额:1000,出资比例:10 [新增] | 名称:李伟,出资额:200,出资比例:40 [退出]
名称:何强,出资额:300,出资比例:60 [退出] | 2017-02-22 |
监事信息 | 苏剑斌(监事) [新增] | 何强(监事) [退出] | 2017-02-22 |
董事长或执行董事成员 | 苏剑锋(执行董事) [新增] | 李伟(执行董事) [退出] | 2017-02-22 |
指定联系人 | 苏剑锋 | 李伟 | 2017-02-22 |
总经理 | 苏剑锋(总经理) [新增] | 李伟(总经理) [退出] | 2017-02-22 |
章程备案 | 2017-02-20 | 1900-01-01 | 2017-02-22 |
注册资本变更 | 10000( + 1900% ) | 500 | 2017-02-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-02-22 |
高管人员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) [新增]
苏剑斌(监事) [新增]
苏剑锋(总经理) [新增] | 李伟(执行(常务)董事) [退出]
何强(监事) [退出]
李伟(总经理) [退出] | 2017-02-22 |
监事成员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) [新增]
苏剑斌(监事) [新增]
苏剑锋(总经理) [新增] | 李伟(执行(常务)董事) [退出]
何强(监事) [退出]
李伟(总经理) [退出] | 2017-02-22 |
董事成员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) [新增]
苏剑斌(监事) [新增]
苏剑锋(总经理) [新增] | 李伟(执行(常务)董事) [退出]
何强(监事) [退出]
李伟(总经理) [退出] | 2017-02-22 |
股东 | 苏剑锋 1000(万元) 10% [新增]
苏剑斌 9000(万元) 90% [新增] | 李伟 200(万元) 40% [退出]
何强 300(万元) 60% [退出] | 2017-02-22 |
注册资本 | 人民币10000 万元( + 1900% ) | 人民币500 万元 | 2017-02-22 |
注册资本 | 人民币10000 万元 | 人民币500 万元 | 2017-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-22 |
法定代表人(负责人) | 苏剑锋 | 李伟 | 2017-02-22 |
股东(投资人) | 苏剑锋 1000(万元) 10% 苏剑斌 9000(万元) 90% | 李伟 200(万元) 40% 何强 300(万元) 60% | 2017-02-22 |
董事成员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) 苏剑斌(监事) 苏剑锋(总经理) | 李伟(执行(常务)董事) 何强(监事) 李伟(总经理) | 2017-02-22 |
监事成员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) 苏剑斌(监事) 苏剑锋(总经理) | 李伟(执行(常务)董事) 何强(监事) 李伟(总经理) | 2017-02-22 |
高管人员 | 苏剑锋(执行(常务)董事) 苏剑斌(监事) 苏剑锋(总经理) | 李伟(执行(常务)董事) 何强(监事) 李伟(总经理) | 2017-02-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-02-22 |