变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-05-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-26 | 2019-07-05 | 2022-05-27 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区恒丰小区2号楼新中泰工业园8楼 | 深圳市龙华新区龙华街道油松社区东环一路恒丰小区3栋1003 | 2022-05-27 |
指定联系人 | 谭卫红 | 欧阳金 | 2019-07-15 |
指定联系人 | 谭卫红 99(万元)99% 谭贤鹏 1(万元)1% | 欧阳金 60(万元)60% 谭栋梁 40(万元)40% | 2019-07-15 |
指定联系人 | 谭卫红(总经理),
谭卫红(执行董事),
谭贤鹏(监事) | 谭栋梁(监事),
欧阳金(执行董事),
欧阳金(总经理) | 2019-07-15 |
指定联系人 | 谭卫红 | 宁翠兰 | 2019-07-15 |
成员 | 谭卫红(总经理),谭卫红(执行董事),谭贤鹏(监事) | 谭栋梁(监事),欧阳金(执行董事),欧阳金(总经理) | 2019-07-15 |
投资人 | 谭贤鹏 1(万元)1% 谭卫红 99(万元)99% | 欧阳金 60(万元)60% 谭栋梁 40(万元)40% | 2019-07-15 |
负责人 | 谭卫红 | 欧阳金 | 2019-07-15 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-15 |
章程备案 | 2019-07-05 | 2016-05-24 | 2019-07-15 |
其他事项备案 | - | - | 2019-07-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-15 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-15 |
股权 | 欧阳金(总经理), [新增]
谭栋梁(监事), [新增]
欧阳金(执行董事) [新增] | 谭贤鹏(监事), [退出]
宁翠兰(执行董事), [退出]
宁翠兰(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
股权 | 欧阳金 [新增] | 宁翠兰 [退出] | 2016-11-24 |
成员 | 欧阳金(总经理),谭栋梁(监事),欧阳金(执行董事) | 谭贤鹏(监事),宁翠兰(执行董事),宁翠兰(总经理) | 2016-11-24 |
负责人 | 欧阳金 | 宁翠兰 | 2016-11-24 |
其他事项备案 | 股东名称:谭栋梁、出资额:40、出资比例:40;股东名称:欧阳金、出资额:60、出资比例:60; | 股东名称:宁翠兰、出资额:30、出资比例:30;股东名称:谭贤鹏、出资额:30、出资比例:30;股东名称:欧阳金、出资额:40、出资比例:40; | 2016-11-24 |
负责人变更 | 法定代表人:欧阳金;
股东:欧阳金;
股东:谭栋梁;
总经理:欧阳金;
监事:谭栋梁;
董事长:欧阳金; | 法定代表人:宁翠兰;
董事长:宁翠兰;
股东:宁翠兰;
监事:谭贤鹏;
股东:谭贤鹏;
股东:欧阳金;
总经理:宁翠兰; | 2016-11-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:欧阳金 [新增]
总经理:欧阳金 [新增]
监事:谭栋梁 [新增] | 监事:谭贤鹏 [退出]
执行董事:宁翠兰 [退出]
总经理:宁翠兰 [退出] | 2016-11-24 |
监事信息 | 谭栋梁(监事) [新增] | 谭贤鹏(监事) [退出] | 2016-11-24 |
高管人员 | 欧阳金(总经理) [新增] | 宁翠兰(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
董事长或执行董事成员 | 欧阳金(执行董事) [新增] | 宁翠兰(执行董事) [退出] | 2016-11-24 |
监事成员 | 谭栋梁(监事) [新增]
欧阳金(执行(常务)董事) [新增]
欧阳金(总经理) [新增] | 宁翠兰(执行(常务)董事) [退出]
谭贤鹏(监事) [退出]
宁翠兰(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
董事成员 | 谭栋梁(监事) [新增]
欧阳金(执行(常务)董事) [新增]
欧阳金(总经理) [新增] | 宁翠兰(执行(常务)董事) [退出]
谭贤鹏(监事) [退出]
宁翠兰(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
高管人员 | 谭栋梁(监事) [新增]
欧阳金(执行(常务)董事) [新增]
欧阳金(总经理) [新增] | 宁翠兰(执行(常务)董事) [退出]
谭贤鹏(监事) [退出]
宁翠兰(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
股权 | 欧阳金 60( + 50% )(万元) 60%
谭栋梁 40(万元) 40% [新增] | 谭贤鹏 30(万元) 30% [退出]
欧阳金 40(万元) 40%
宁翠兰 30(万元) 30% [退出] | 2016-11-24 |
股权 | 欧阳金 60(万元) 60% 谭栋梁 40(万元) 40% | 谭贤鹏 30(万元) 30% 欧阳金 40(万元) 40% 宁翠兰 30(万元) 30% | 2016-11-24 |
高管人员 | 谭栋梁(监事) 欧阳金(执行(常务)董事) 欧阳金(总经理) | 宁翠兰(执行(常务)董事) 谭贤鹏(监事) 宁翠兰(总经理) | 2016-11-24 |
董事成员 | 谭栋梁(监事) 欧阳金(执行(常务)董事) 欧阳金(总经理) | 宁翠兰(执行(常务)董事) 谭贤鹏(监事) 宁翠兰(总经理) | 2016-11-24 |
法定代表人(负责人) | 欧阳金 | 宁翠兰 | 2016-11-24 |
监事成员 | 谭栋梁(监事) 欧阳金(执行(常务)董事) 欧阳金(总经理) | 宁翠兰(执行(常务)董事) 谭贤鹏(监事) 宁翠兰(总经理) | 2016-11-24 |