深圳德丰饮食管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供为餐饮企业提供管理服务及信息咨询;企业管理咨询;投资咨询;餐饮设备销售;餐饮技术开发;品牌策划;企业营销方案策划;国内贸易。^中西餐制售。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 董树波
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳德丰饮食管理有限公司 |
简称: | 德丰饮食管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 为餐饮企业提供管理服务及信息咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);餐饮设备销售;餐饮技术开发;品牌策划;企业营销方案策划;国内贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^中西餐制售。 |
营业执照号码: | 91440300MA5D86YD03 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年03月09日 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 45518125 |
深圳德丰饮食管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李立初 | 100% | 人民币500万元 |
深圳德丰饮食管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 李立初 500(万元)100% | 董树波 250(万元)50% 董树生 250(万元)50% | 2017-06-14 |
负责人 | 李立初 | 董树波 | 2017-06-14 |
股东 | 李立初 500(万元) 100% [新增] | 董树生 250(万元) 50% [退出] 董树波 250(万元) 50% [退出] | 2017-06-14 |
法定代表人 | 李立初 | 董树波 | 2017-06-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-14 |
成员 | 李立初(执行董事),李立初(总经理) | 董树波(总经理),董树波(执行董事) | 2017-06-14 |
投资人变更 | 股东名称:李立初、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:董树波、出资额:250、出资比例:50; [退出] 股东名称:董树生、出资额:250、出资比例:50; [退出] | 2017-06-14 |
负责人变更 | 董事长:李立初; 总经理:李立初; 股东:; 法定代表人:李立初; | 股东:董树波; 董事长:董树波; 总经理:董树波; 法定代表人:董树波; 股东:董树生; | 2017-06-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:李立初 [新增] 执行董事:李立初 [新增] | 总经理:董树波 [退出] 执行董事:董树波 [退出] | 2017-06-14 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-06-14 |
投资人变更 | 名称:李立初,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:董树波,出资额:250,出资比例:50 [退出] 名称:董树生,出资额:250,出资比例:50 [退出] | 2017-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 李立初(执行董事) [新增] | 董树波(执行董事) [退出] | 2017-06-14 |
总经理 | 李立初(总经理) [新增] | 董树波(总经理) [退出] | 2017-06-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-12 | 1900-01-01 | 2017-06-14 |
高管人员 | 董树生(监事) 李立初(总经理) [新增] 李立初(执行(常务)董事) [新增] | 董树波(总经理) [退出] 董树波(执行(常务)董事) [退出] 董树生(监事) | 2017-06-14 |
董事成员 | 董树生(监事) 李立初(总经理) [新增] 李立初(执行(常务)董事) [新增] | 董树波(总经理) [退出] 董树波(执行(常务)董事) [退出] 董树生(监事) | 2017-06-14 |
深圳德丰饮食管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
董树生 | 监事 |
董树波 | 执行(常务)董事 |
董树波 | 总经理 |
本页是 [深圳德丰饮食管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。