变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事监事经理变更 | 姓名:董向锐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朴成文,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:关桂杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:柏杨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆景雷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:施巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:焦立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:孙少宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:孙少宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朴成文,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:柏杨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆景雷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:关桂杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:施巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:孙少宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:焦立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******, | 2023-03-17 |
章程备案 | 1 | - | 2023-03-17 |
法定代表人变更 | 孙少宇 | 金永旭 | 2023-03-17 |
董事监事经理备案 | 姓名:柏杨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:陆景雷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:关桂杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:施巍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:刘鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:孙少宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:焦立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:曹香兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:朴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, | 2022-10-26 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:延吉市国有资产监督管理委员会,证件(照)类型:机关法人登记证,证件(照)号码:******,认缴出资额:500000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,实物,认缴出资时间:2071-09-08, | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:******,认缴出资额:500000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,实物,认缴出资时间:2071-09-08, | 2021-12-20 |
注册资本 | 500000万元( + 1139.74114% ) | 40331万元 | 2021-09-08 |
经营范围 | 供水 供热 园林绿化 风景区 市政 工程等城市基础设施项目投资 投资管理 重点工业项目投资开发;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;土地整治服务;物业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 供水 供热 园林绿化 风景区 市政 工程等城市基础设施项目投资 投资管理 重点工业项目投资开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-09-08 |
营业年限/保留期限 | - | 2033-02-09 | 2021-09-08 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:******,认缴出资额:500000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,实物,认缴出资时间:2071-09-08, | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:企业法人营业执照(非公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31, | 2021-09-08 |
注册资本 | 500000( + 1139.74114% ) | 40331 | 2021-09-08 |
章程备案 | 1 | 2 | 2021-09-08 |
企业名称 | 吉林延鼎发展集团有限公司 | 延吉市投资开发有限公司 | 2021-09-08 |
联络员备案 | 姓名:李燕,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:******, | 姓名:,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:,
身份证件号码:******, | 2021-09-02 |
董事监事经理变更 | 姓名:金哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:朴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:曹香兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-01-20 |
董事备案 | 姓名:金哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:朴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]
姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:曹香兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]
姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-01-20 |
法定代表人变更 | 金永旭 | 申松赞 | 2019-05-29 |
董事监事经理变更 | 姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2019-05-29 |
章程备案 | 2 | - | 2019-05-29 |
法定代表人变更 | 金永旭担任法定代表人(董事长) | 申松赞担任法定代表人(董事长) | 2019-05-29 |
董事备案 | 姓名:李升春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:金永旭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:赵文武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2019-05-29 |
营业年限/保留期限 | 30 | 16 | 2018-02-05 |
经营期限变更 | 30 | 16 | 2018-02-05 |
经营期限变更 | 30 | 16 | 2018-02-04 |
董事监事经理变更 | 姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-01-24 |
董事备案 | 姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-01-24 |
董事备案 | 姓名:李虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2018-01-23 |
董事监事经理变更 | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-07-20 |
法定代表人变更 | 申松赞 | 秦晓明 | 2017-07-20 |
董事备案 | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-07-20 |
法定代表人变更 | 申松赞 | 秦晓明 | 2017-07-19 |
董事备案 | 姓名:方敬朝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-07-19 |
董事监事经理变更 | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:李根刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许东日,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:朴林虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-05-12 |
董事备案 | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:李根刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许东日,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朴林虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, | 2017-05-12 |
监事备案 | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:李根刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许东日,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朴林虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-05-12 |
董事备案 | 姓名:李万洙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:申松赞,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:康峰镐,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:于静,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:唐剑峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
姓名:李程,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:李根刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许东日,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:许龙哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:朴林虎,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
姓名:秦晓明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:****** | 2017-05-12 |
股东发起人变更 | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31, | 股东(发起人)名称:延边朝鲜族自治州财政局,证件(照)类型:内资企业法人,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31, | 2015-10-21 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31 [新增] | 股东(发起人)名称:延边朝鲜族自治州财政局,证件(照)类型:内资企业法人,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31 [退出] | 2015-10-21 |
投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31 | 股东(发起人)名称:延边朝鲜族自治州财政局,证件(照)类型:内资企业法人,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31 | 2015-10-21 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:延吉市财政局,证件(照)类型:其他,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31, [新增] | 股东(发起人)名称:延边朝鲜族自治州财政局,证件(照)类型:内资企业法人,证件(照)号码:******,认缴出资额:40331万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-07-31, [退出] | 2015-10-20 |
董事监事经理变更 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;秦晓明,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;王铁,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 2014-11-06 |
董事备案 | 李根刚,董事
朴林虎,董事
秦晓明,董事长 [新增]
许东日,董事
许龙哲,监事 | 李根刚,董事
朴林虎,董事
王铁,董事长 [退出]
许东日,董事
许龙哲,监事 | 2014-11-06 |
其他事项备案 | - | 2018-02-09 | 2014-11-06 |
法定代表人变更 | 秦晓明 | 王铁 | 2014-11-06 |
董事备案 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;秦晓明,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;王铁,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 2014-11-06 |
其他事项备案 | | 2018-02-09 | 2014-11-06 |
其他事项备案 | - | 2018-02-09 | 2014-11-05 |
董事备案 | 李根刚,董事
朴林虎,董事
秦晓明,董事长 [新增]
许东日,董事
许龙哲,监事 | 李根刚,董事
朴林虎,董事
王铁,董事长 [退出]
许东日,董事
许龙哲,监事 | 2014-11-05 |
法定代表人变更 | 秦晓明 | 王铁 | 2014-11-05 |
股东发起人变更 | 股东名称:延边朝鲜族自治州财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 2013-09-29 |
投资人变更 | 股东名称:延边朝鲜族自治州财政局出资额:40331万元; [新增] | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; [退出] | 2013-09-29 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:延边朝鲜族自治州财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 2013-09-29 |
经营范围变更 | 供水 供热 园林绿化 风景区 市政 工程等城市基础设施项目投资 投资管理 重点工业项目投资开发 | 供水 供热 园林绿化 风景区 市政 工程等城市基础设施项目开发 投资管理 重点工业项目投资开发 | 2013-06-25 |
住所 | 延吉市河南街759号(市政府办公楼内) | 延吉市朝阳街解放路91号 | 2013-03-04 |
住所变更 | 延吉市河南街759号(市政府办公楼内) | 延吉市朝阳街解放路91号 | 2013-03-04 |
董事监事经理变更 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;王铁,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 胡宪君,董事;姜佰俊,副董事长;李根刚,董事;李俊杰,副董事长;刘文桂,16;南柱,监事;朴林虎,董事;朴胜男,监事;魏居腾,0;许东日,董事;许龙哲,监事;尹载宇,董事;赵哲学,董事长 | 2011-01-18 |
董事备案 | 李根刚,董事
朴林虎,董事
王铁,董事长 [新增]
许东日,董事
许龙哲,监事 | 胡宪君,董事 [退出]
姜佰俊,副董事长 [退出]
李根刚,董事
李俊杰,副董事长 [退出]
刘文桂,16 [退出]
南柱,监事 [退出]
朴林虎,董事
朴胜男,监事 [退出]
魏居腾,0 [退出]
许东日,董事
许龙哲,监事
尹载宇,董事 [退出]
赵哲学,董事长 [退出] | 2011-01-18 |
董事备案 | 李根刚,董事;朴林虎,董事;王铁,董事长;许东日,董事;许龙哲,监事 | 胡宪君,董事;姜佰俊,副董事长;李根刚,董事;李俊杰,副董事长;刘文桂,16;南柱,监事;朴林虎,董事;朴胜男,监事;魏居腾,0;许东日,董事;许龙哲,监事;尹载宇,董事;赵哲学,董事长 | 2011-01-18 |
法定代表人变更 | 王铁 | 姜佰俊 | 2011-01-18 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 2010-06-23 |
股东发起人变更 | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 2010-06-23 |
法定代表人变更 | 姜佰俊 | 赵哲学 | 2010-06-23 |
股东发起人变更 | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:36065万元; | 2009-08-20 |
营业年限/保留期限 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2009-08-20 |
经营期限变更 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2009-08-20 |
投资人变更 | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331( + 11.82864% )万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:36065万元; | 2009-08-20 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:延吉市财政局出资额:40331万元; | 股东名称:延吉市财政局出资额:36065万元; | 2009-08-20 |