变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2021-09-06 |
成员 | 陈月明(执行董事),陈月明(总经理),李先南(监事) | 梁依萍(执行董事),梁依萍(总经理),叶玉玲(监事) | 2021-09-06 |
董事长或执行董事成员 | 陈月明(执行董事), [新增]
陈月明(总经理), [新增]
李先南(监事) [新增] | 梁依萍(执行董事), [退出]
梁依萍(总经理), [退出]
叶玉玲(监事) [退出] | 2021-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-03 | 2019-07-31 | 2021-09-06 |
监事信息 | 陈月明(执行董事), [新增]
陈月明(总经理), [新增]
李先南(监事) [新增] | 梁依萍(执行董事), [退出]
梁依萍(总经理), [退出]
叶玉玲(监事) [退出] | 2021-09-06 |
总经理 | 陈月明(执行董事), [新增]
陈月明(总经理), [新增]
李先南(监事) [新增] | 梁依萍(执行董事), [退出]
梁依萍(总经理), [退出]
叶玉玲(监事) [退出] | 2021-09-06 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-06 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2021-09-06 |
负责人 | 陈月明 | 梁依萍 | 2021-09-06 |
指定联系人 | 陈月明 | 梁依萍 | 2021-09-06 |
投资人 | 深圳万友汇文化产业有限公司 1000(万元)100% | 叶玉玲 900(万元)90%梁依萍 100(万元)10% | 2021-09-06 |
股东 | 叶玉玲 900(万元)90%, [新增]
梁依萍 100(万元)10% [新增] | 邹昆宏 5(万元)50%, [退出]
梁建苹 5(万元)50% [退出] | 2019-08-05 |
法定代表人 | 梁依萍 | 邹昆宏 | 2019-08-05 |
监事信息 | 叶玉玲(监事) [新增] | 梁建苹(监事) [退出] | 2019-08-05 |
指定联系人 | 叶玉玲 900(万元)90% 梁依萍 100(万元)10% | 邹昆宏 5(万元)50% 梁建苹 5(万元)50% | 2019-08-05 |
投资人 | 名称:叶玉玲,出资额:900,出资比例:90名称:梁依萍,出资额:100,出资比例:10 | 名称:邹昆宏,出资额:5,出资比例:50名称:梁建苹,出资额:5,出资比例:50 | 2019-08-05 |
指定联系人 | 叶玉玲(监事),
梁依萍(总经理),
梁依萍(执行董事) | 邹昆宏(执行董事),
梁建苹(监事),
邹昆宏(总经理) | 2019-08-05 |
总经理 | 梁依萍(总经理) [新增] | 邹昆宏(总经理) [退出] | 2019-08-05 |
董事长或执行董事成员 | 梁依萍(执行董事) [新增] | 邹昆宏(执行董事) [退出] | 2019-08-05 |
注册资本 | 1000,156( + 9747.93226% ) | 10,156 | 2019-08-05 |
指定联系人 | 梁依萍 | 邹昆宏 | 2019-08-05 |
注册资本 | 1000 人民币( + 9900% ) | 10 人民币 | 2019-08-05 |
成员 | 叶玉玲(监事),梁依萍(总经理),梁依萍(执行董事) | 邹昆宏(总经理),邹昆宏(执行董事),梁建苹(监事) | 2019-08-05 |
投资人 | 叶玉玲 900(万元)90% 梁依萍 100(万元)10% | 邹昆宏 5(万元)50% 梁建苹 5(万元)50% | 2019-08-05 |
负责人 | 梁依萍 | 邹昆宏 | 2019-08-05 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-05 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-05 |
地址变更 | 深圳市福田区莲花街道景田社区商报东路149号景龙大厦三栋13B | 深圳市罗湖区莲塘街道坳下社区国威路188号松源大厦2栋802 | 2019-08-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-05 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-05 |
注册资本变更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2019-08-05 |
章程备案 | 2019-07-31 | 2019-01-11 | 2019-08-05 |
章程备案 | 2019-01-11 | 2017-09-01 | 2019-01-16 |
地址变更 | 深圳市罗湖区莲塘街道坳下社区国威路188号松源大厦2栋802 | 深圳市罗湖区东晓街道东昌路42号布心特力工业区2栋2楼215 | 2019-01-16 |
地址变更 | 深圳市罗湖区东晓街道东昌路42号布心特力工业区2栋2楼215 | 深圳市福田区福田街道竹子林博园商务大厦12层1201 | 2017-09-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-01 | 1900-01-01 | 2017-09-07 |