变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1济南万德隆商贸有限公司; | 1济南嘉瑞祥投资有限公司; | 2017-12-15 |
投资人变更 | 济南万德隆商贸有限公司; [名称变更] | 济南嘉瑞祥投资有限公司; | 2017-12-15 |
投资人变更 | 1济南万德隆商贸有限公司; | 1济南嘉瑞祥投资有限公司; | 2017-12-14 |
联络员备案 | 易克 | 易克 | 2016-03-18 |
注册资本变更 | 95000 | 85000 | 2015-11-03 |
负责人变更 | 刘雯 | 崔薇 | 2015-10-15 |
高级管理人员备案 | 刘雯执行董事 [新增]
杜宁监事
刘雯总经理 [新增] | 杜宁监事
崔薇执行董事 [退出]
崔薇经理 [退出] | 2015-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘雯执行董事;2杜宁监事;3刘雯总经理; | 1杜宁监事;2崔薇执行董事;3崔薇经理; | 2015-10-15 |
高级管理人员备案 | 1刘雯执行董事;2杜宁监事;3刘雯总经理; | 1杜宁监事;2崔薇执行董事;3崔薇经理; | 2015-10-14 |
负责人变更 | 刘雯 | 崔薇 | 2015-10-14 |
注册资本变更 | 85000 | 8000 | 2015-09-24 |
注册资本变更 | 85000( + 962.5% ) | 8000 | 2015-09-24 |
注册资本变更 | 85000 | 8000 | 2015-09-23 |
期限变更 | 2005-12-16 | 2005-12-16/2015-12-15 | 2015-09-22 |
投资人信息变更 | 1.济南嘉瑞祥投资有限公司 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 2015-09-22 |
投资人变更 | 济南嘉瑞祥投资有限公司 | 大连伟宁投资有限公司 | 2015-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.济南嘉瑞祥投资有限公司 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 2015-09-22 |
期限变更 | 2005-12-16 | 2005-12-16/2015-12-15 | 2015-09-21 |
投资人变更 | 1.济南嘉瑞祥投资有限公司 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 2015-09-21 |
投资人信息变更 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 2015-06-15 |
投资人变更 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 2015-06-15 |
投资人变更 | 大连伟宁投资有限公司 | 大连宏顺投资有限公司,
大连瑞兴投资有限公司,
大连伟宁投资有限公司 | 2015-06-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-06-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-06-14 |
投资人变更 | 1.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 2015-06-14 |
高级管理人员备案 | 1.崔薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.崔薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杜宁 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.崔薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.崔薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-11-04 |
投资人信息变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 2014-11-04 |
投资人变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 2014-11-04 |
投资人变更 | 大连宏顺投资有限公司,
大连瑞兴投资有限公司,
大连伟宁投资有限公司 | 大连宏顺投资有限公司,
大连瑞兴投资有限公司,
沈阳百格投资有限公司 | 2014-11-04 |
高级管理人员备案 | 崔薇职务:执行董事法定代表人标志:是,
崔薇职务:经理法定代表人标志:否,
杜宁职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 崔薇职务:执行董事法定代表人标志:是,
崔薇职务:经理法定代表人标志:否,
江杰职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2014-11-04 |
投资人变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连伟宁投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 2014-11-03 |
高级管理人员备案 | 1.崔薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.崔薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杜宁 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.崔薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.崔薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-11-03 |
投资人变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连中悦投资有限公司 | 2014-07-15 |
投资人信息变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连中悦投资有限公司 | 2014-07-15 |
投资人变更 | 大连宏顺投资有限公司,
大连瑞兴投资有限公司,
沈阳百格投资有限公司 | 大连宏顺投资有限公司,
大连瑞兴投资有限公司,
大连中悦投资有限公司 | 2014-07-15 |
投资人变更 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.沈阳百格投资有限公司 | 1.大连宏顺投资有限公司,2.大连瑞兴投资有限公司,3.大连中悦投资有限公司 | 2014-07-14 |
负责人变更 | 崔薇 | 曲敬绪 | 2013-09-23 |
高级管理人员备案 | 崔薇职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
崔薇职务:执行董事法定代表人标志:是, [新增]
江杰职务:监事法定代表人标志:否 | 江杰职务:监事法定代表人标志:否,
曲敬绪职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [退出] | 2013-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.崔薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.崔薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.曲敬绪 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 2013-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.曲敬绪 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.宋明华 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 2009-12-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000 | 1000 | 2009-12-18 |
实收资本变更 | 8000 | 1000 | 2009-12-18 |
投资人信息变更 | 1.大连宏顺投资有限公司认缴出资额:700实缴出资额:700,2.大连瑞兴投资有限公司认缴出资额:300实缴出资额:300,3.大连中悦投资有限公司认缴出资额:7000实缴出资额:7000 | 1.大连宏顺投资有限公司认缴出资额:700实缴出资额:700,2.大连瑞兴投资有限公司认缴出资额:300实缴出资额:300 | 2009-12-18 |
投资人变更 | 1.大连宏顺投资有限公司 认缴出资额: 700 实缴出资额: 700,2.大连瑞兴投资有限公司 认缴出资额: 300 实缴出资额: 300,3.大连中悦投资有限公司 认缴出资额: 7000 实缴出资额: 7000 | 1.大连宏顺投资有限公司 认缴出资额: 700 实缴出资额: 700,2.大连瑞兴投资有限公司 认缴出资额: 300 实缴出资额: 300 | 2009-12-18 |
负责人变更 | 曲敬绪 | 宋明华 | 2009-12-18 |
实收资本变更 | 8000( + 700% ) | 1000 | 2009-12-18 |
注册资本变更 | 8000( + 700% ) | 1000 | 2009-12-18 |
投资人变更 | 大连宏顺投资有限公司认缴出资额:700实缴出资额:700,
大连瑞兴投资有限公司认缴出资额:300实缴出资额:300,
大连中悦投资有限公司认缴出资额:7000实缴出资额:7000 | 大连宏顺投资有限公司认缴出资额:700实缴出资额:700,
大连瑞兴投资有限公司认缴出资额:300实缴出资额:300 | 2009-12-18 |
高级管理人员备案 | 曲敬绪职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]
江杰职务:监事法定代表人标志:否 | 江杰职务:监事法定代表人标志:否,
宋明华职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [退出] | 2009-12-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连市西岗区同仁街66-1号105室 | 大连市西岗区长江路620号 | 2009-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.宋明华 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.江杰 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.李有海 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.李有海 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2006-12-27 |
负责人变更 | 宋明华 | 李有海 | 2006-12-27 |
高级管理人员备案 | 宋明华职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]
江杰职务:监事法定代表人标志:否 | 江杰职务:监事法定代表人标志:否,
李有海职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]
李有海职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2006-12-27 |