变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 李剑术(监事),李剑辉(执行董事),李剑辉(总经理) | 刘增强(总经理),刘晓旋(监事),刘增强(执行董事) | 2022-06-23 |
指定联系人 | 李剑辉 | 刘增强 | 2022-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-15 | 2022-01-07 | 2022-06-23 |
总经理 | 李剑术(监事), [新增]
李剑辉(执行董事), [新增]
李剑辉(总经理) [新增] | 刘增强(总经理), [退出]
刘晓旋(监事), [退出]
刘增强(执行董事) [退出] | 2022-06-23 |
投资人 | 李剑辉 140(万元)70%李剑术 60(万元)30% | 刘晓旋 40(万元)20%刘增强 160(万元)80% | 2022-06-23 |
监事信息 | 李剑术(监事), [新增]
李剑辉(执行董事), [新增]
李剑辉(总经理) [新增] | 刘增强(总经理), [退出]
刘晓旋(监事), [退出]
刘增强(执行董事) [退出] | 2022-06-23 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-23 |
负责人 | 李剑辉 | 刘增强 | 2022-06-23 |
董事长或执行董事成员 | 李剑术(监事), [新增]
李剑辉(执行董事), [新增]
李剑辉(总经理) [新增] | 刘增强(总经理), [退出]
刘晓旋(监事), [退出]
刘增强(执行董事) [退出] | 2022-06-23 |
章程修正案 | - | - | 2022-01-17 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦C座15J1 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路2001号深纺大厦AB座16层A1624 | 2022-01-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-07 | 2021-07-28 | 2022-01-17 |
成员 | 刘晓旋(监事),刘增强(执行董事),刘增强(总经理) | 黄梓文(总经理),黄梓文(执行董事),黄婉铃(监事) | 2021-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-28 | 2021-07-16 | 2021-08-02 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-02 |
监事信息 | 刘晓旋(监事), [新增]
刘增强(执行董事), [新增]
刘增强(总经理) [新增] | 黄梓文(总经理), [退出]
黄梓文(执行董事), [退出]
黄婉铃(监事) [退出] | 2021-08-02 |
总经理 | 刘晓旋(监事), [新增]
刘增强(执行董事), [新增]
刘增强(总经理) [新增] | 黄梓文(总经理), [退出]
黄梓文(执行董事), [退出]
黄婉铃(监事) [退出] | 2021-08-02 |
投资人 | 刘增强 160(万元)80%刘晓旋 40(万元)20% | 黄梓文 180(万元)90%黄婉铃 20(万元)10% | 2021-08-02 |
负责人 | 刘增强 | 黄梓文 | 2021-08-02 |
董事长或执行董事成员 | 刘晓旋(监事), [新增]
刘增强(执行董事), [新增]
刘增强(总经理) [新增] | 黄梓文(总经理), [退出]
黄梓文(执行董事), [退出]
黄婉铃(监事) [退出] | 2021-08-02 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路2001号深纺大厦AB座16层A1624 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦1501 | 2021-08-02 |
指定联系人 | 刘增强 | 黄梓文 | 2021-08-02 |
章程 | - | - | 2021-08-02 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-16 | 2021-04-20 | 2021-07-19 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦1501 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802-1 | 2021-07-19 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-04-26 |
成员 | 黄婉铃(监事),黄梓文(执行董事),黄梓文(总经理) | 吴逊(总经理),吴逊(执行董事),吴天栋(监事) | 2021-04-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-04-26 |
投资人 | 黄梓文 180(万元)90%黄婉铃 20(万元)10% | 吴逊 200(万元)100% | 2021-04-26 |
负责人 | 黄梓文 | 吴逊 | 2021-04-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-04-26 |
总经理 | 黄婉铃(监事), [新增]
黄梓文(执行董事), [新增]
黄梓文(总经理) [新增] | 吴逊(总经理), [退出]
吴逊(执行董事), [退出]
吴天栋(监事) [退出] | 2021-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-20 | 2020-08-26 | 2021-04-26 |
监事信息 | 黄婉铃(监事), [新增]
黄梓文(执行董事), [新增]
黄梓文(总经理) [新增] | 吴逊(总经理), [退出]
吴逊(执行董事), [退出]
吴天栋(监事) [退出] | 2021-04-26 |
章程 | - | - | 2021-04-26 |
董事长或执行董事成员 | 黄婉铃(监事), [新增]
黄梓文(执行董事), [新增]
黄梓文(总经理) [新增] | 吴逊(总经理), [退出]
吴逊(执行董事), [退出]
吴天栋(监事) [退出] | 2021-04-26 |
指定联系人 | 黄梓文 | 吴逊 | 2021-04-26 |
地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802-1 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802 | 2020-08-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-26 | 2020-05-12 | 2020-08-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-12 | 2020-04-22 | 2020-05-13 |
地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802 | 深圳市南山区西丽街道麻堪工业区麻堪路8号202 | 2020-05-13 |
成员 | 吴逊(总经理),吴天栋(监事),吴逊(执行董事) | 李宇亮(执行董事),何成(监事),李宇亮(总经理) | 2020-04-29 |
指定联系人 | 吴逊 | 李宇亮 | 2020-04-29 |
指定联系人 | 吴逊(总经理),
吴天栋(监事),
吴逊(执行董事) | 李宇亮(执行董事),
何成(监事),
李宇亮(总经理) | 2020-04-29 |
指定联系人 | 吴逊 200(万元)100% | 何成 60(万元)30% 李宇亮 140(万元)70% | 2020-04-29 |
负责人 | 吴逊 [新增] | 李宇亮 [退出] | 2020-04-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-22 | 2020-04-14 | 2020-04-29 |
监事信息 | 吴逊(总经理), [新增]
吴天栋(监事), [新增]
吴逊(执行董事) [新增] | 李宇亮(执行董事), [退出]
何成(监事), [退出]
李宇亮(总经理) [退出] | 2020-04-29 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-29 |
总经理 | 吴逊(总经理), [新增]
吴天栋(监事), [新增]
吴逊(执行董事) [新增] | 李宇亮(执行董事), [退出]
何成(监事), [退出]
李宇亮(总经理) [退出] | 2020-04-29 |
投资人 | 吴逊 200(万元)100% [新增] | 何成 60(万元)30% [退出]
李宇亮 140(万元)70% [退出] | 2020-04-29 |
指定联系人 | 吴逊 | 何成 | 2020-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 吴逊(总经理), [新增]
吴天栋(监事), [新增]
吴逊(执行董事) [新增] | 李宇亮(执行董事), [退出]
何成(监事), [退出]
李宇亮(总经理) [退出] | 2020-04-29 |
成员 | 何成
60(万元)30%
李宇亮
140(万元)70% | 刘宇强
60(万元)30%
李宇亮
140(万元)70% | 2020-04-17 |
成员 | 何成(监事) | 刘宇强(监事) | 2020-04-17 |
投资人 | 何成 60(万元)30% [新增]
李宇亮 140(万元)70% | 刘宇强 60(万元)30% [退出]
李宇亮 140(万元)70% | 2020-04-17 |
监事信息 | 何成(监事) [新增] | 刘宇强(监事) [退出] | 2020-04-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-14 | 2020-03-25 | 2020-04-17 |
成员 | 刘宇强
60(万元)30%
李宇亮
140(万元)70% | 何涛
140(万元)70%
何成
60(万元)30% | 2020-03-31 |
成员 | 刘宇强(监事) | 何涛(监事) | 2020-03-31 |
投资人 | 李宇亮 140(万元)70% [新增]
刘宇强 60(万元)30% [新增] | 何涛 140(万元)70% [退出]
何成 60(万元)30% [退出] | 2020-03-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-25 | 1900-01-01 | 2020-03-31 |
监事信息 | 刘宇强(监事) [新增] | 何涛(监事) [退出] | 2020-03-31 |
成员 | 李宇亮(总经理),李宇亮(执行董事) | 何成(执行董事),何成(总经理) | 2020-03-13 |
成员 | 李宇亮 | 何成 | 2020-03-13 |
董事长或执行董事成员 | 李宇亮(总经理), [新增]
李宇亮(执行董事) [新增] | 何成(执行董事), [退出]
何成(总经理) [退出] | 2020-03-13 |
负责人 | 李宇亮 [新增] | 何成 [退出] | 2020-03-13 |
总经理 | 李宇亮(总经理), [新增]
李宇亮(执行董事) [新增] | 何成(执行董事), [退出]
何成(总经理) [退出] | 2020-03-13 |
升级换照 | - | - | 2020-03-13 |
负责人 | 刘增强 | 黄梓文 | |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-16 | 2021-04-20 | |
地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802-1 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802 | |
监事信息 | 刘宇强(监事) [新增] | 何涛(监事) [退出] | |
董事长或执行董事成员 | 李宇亮(总经理), [新增]
李宇亮(执行董事) [新增] | 何成(执行董事), [退出]
何成(总经理) [退出] | |
监事信息 | 黄婉铃(监事), [新增]
黄梓文(执行董事), [新增]
黄梓文(总经理) [新增] | 吴逊(总经理), [退出]
吴逊(执行董事), [退出]
吴天栋(监事) [退出] | |
监事信息 | 刘晓旋(监事), [新增]
刘增强(执行董事), [新增]
刘增强(总经理) [新增] | 黄梓文(总经理), [退出]
黄梓文(执行董事), [退出]
黄婉铃(监事) [退出] | |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-14 | 2020-03-25 | |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-22 | 2020-04-14 | |
投资人 | 刘增强 160(万元)80%刘晓旋 40(万元)20% | 黄梓文 180(万元)90%黄婉铃 20(万元)10% | |
董事长或执行董事成员 | 吴逊(总经理), [新增]
吴天栋(监事), [新增]
吴逊(执行董事) [新增] | 李宇亮(执行董事), [退出]
何成(监事), [退出]
李宇亮(总经理) [退出] | |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | |
指定联系人 | 刘增强 | 黄梓文 | |
监事信息 | 何成(监事) [新增] | 刘宇强(监事) [退出] | |
地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦1501 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋A802-1 | |
监事信息 | 吴逊(总经理), [新增]
吴天栋(监事), [新增]
吴逊(执行董事) [新增] | 李宇亮(执行董事), [退出]
何成(监事), [退出]
李宇亮(总经理) [退出] | |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-26 | 2020-05-12 | |
负责人 | 吴逊 | 李宇亮 | |
投资人 | 何成 60(万元)30%李宇亮 140(万元)70% | 刘宇强 60(万元)30%李宇亮 140(万元)70% | |
负责人 | 李剑辉 | 刘增强 | |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-25 | 1900-01-01 | |
地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦C座15J1 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路2001号深纺大厦AB座16层A1624 | |
负责人 | 黄梓文 | 吴逊 | |
总经理 | 刘晓旋(监事), [新增]
刘增强(执行董事), [新增]
刘增强(总经理) [新增] | 黄梓文(总经理), [退出]
黄梓文(执行董事), [退出]
黄婉铃(监事) [退出] | |
指定联系人 | 吴逊 | 何成 | |
负责人 | 李宇亮 | 何成 | |
股权和公证书 | - | - | |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-12 | 2020-04-22 | |