深圳市鸿荣通实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区桃源街道龙珠四路明雅二手车市场二楼A6,我公司主要提供投资兴办实业;国内贸易;汽车销售;二手汽车销售;汽车租赁^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区桃源街道龙珠四路明雅二手车市场二楼A6
- 经理:
- 武建明
- 经理手机:
- 136****2320 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 496706990@QQ.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市鸿荣通实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈佩娜 | 90% | 人民币9.0万元 |
杨建野 | 10% | 人民币1.0万元 |
深圳市鸿荣通实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 杨建野 1(万元)10%陈佩娜 9(万元)90% | 宋伟泉 5(万元)50%李瑞 5(万元)50% | 2021-04-13 |
投资总额 | 10 | - | 2021-04-13 |
注册资本 | 10 人民币 | 10 人民币 | 2021-04-13 |
成员 | 杨建野(总经理),杨建野(执行董事),陈佩娜(监事) | 李瑞(执行董事),宋伟泉(监事),李瑞(总经理) | 2021-04-13 |
负责人 | 杨建野 | 李瑞 | 2021-04-13 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-04-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 有限责任公司 | 2021-04-13 |
指定联系人 | 杨建野 | 李瑞 | 2021-04-13 |
法律文件送达人 | - | - | 2021-04-13 |
监事信息 | 杨建野(总经理), [新增] 杨建野(执行董事), [新增] 陈佩娜(监事) [新增] | 李瑞(执行董事), [退出] 宋伟泉(监事), [退出] 李瑞(总经理) [退出] | 2021-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 杨建野(总经理), [新增] 杨建野(执行董事), [新增] 陈佩娜(监事) [新增] | 李瑞(执行董事), [退出] 宋伟泉(监事), [退出] 李瑞(总经理) [退出] | 2021-04-13 |
总经理 | 杨建野(总经理), [新增] 杨建野(执行董事), [新增] 陈佩娜(监事) [新增] | 李瑞(执行董事), [退出] 宋伟泉(监事), [退出] 李瑞(总经理) [退出] | 2021-04-13 |
外资转内资 | 外资公司 | 公司 | 2021-04-13 |
负责人 | 李瑞 | 刘立旺 | 2021-03-31 |
监事信息 | 宋伟泉(监事) [新增] | 尹进(监事) [退出] | 2021-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 李瑞(执行董事) [新增] | 刘立旺(执行董事) [退出] | 2021-03-31 |
投资人 | 名称:宋伟泉,出资额:5,出资比例:50名称:李瑞,出资额:5,出资比例:50 | 名称:刘立旺,出资额:1,出资比例:10名称:尹进,出资额:9,出资比例:90 | 2021-03-31 |
总经理 | 李瑞(总经理) [新增] | 刘立旺(总经理) [退出] | 2021-03-31 |
投资人 | 李瑞 5(万元)50%宋伟泉 5(万元)50% | 刘立旺 1(万元)10%尹进 9(万元)90% | 2021-03-31 |
成员 | 李瑞(总经理),李瑞(执行董事),宋伟泉(监事) | 尹进(监事),刘立旺(执行董事),刘立旺(总经理) | 2021-03-31 |
指定联系人 | 李瑞 | 尹进 | 2021-03-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-29 | 2021-03-02 | 2021-03-31 |
监事信息 | 宋伟泉(监事), [新增] 李瑞(总经理), [新增] 李瑞(执行董事) [新增] | 刘立旺(执行董事), [退出] 刘立旺(总经理), [退出] 尹进(监事) [退出] | 2021-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 宋伟泉(监事), [新增] 李瑞(总经理), [新增] 李瑞(执行董事) [新增] | 刘立旺(执行董事), [退出] 刘立旺(总经理), [退出] 尹进(监事) [退出] | 2021-03-31 |
总经理 | 宋伟泉(监事), [新增] 李瑞(总经理), [新增] 李瑞(执行董事) [新增] | 刘立旺(执行董事), [退出] 刘立旺(总经理), [退出] 尹进(监事) [退出] | 2021-03-31 |
投资人 | 尹进 9(万元)90%刘立旺 1(万元)10% | 余林珲 9(万元)90%余德扬 1(万元)10% | 2021-03-05 |
投资人 | 名称:刘立旺,出资额:1,出资比例:10名称:尹进,出资额:9,出资比例:90 | 名称:余林珲,出资额:9,出资比例:90名称:余德扬,出资额:1,出资比例:10 | 2021-03-05 |
总经理 | 刘立旺(总经理) [新增] | 余林珲(总经理) [退出] | 2021-03-05 |
董事长或执行董事成员 | 刘立旺(执行董事) [新增] | 余林珲(执行董事) [退出] | 2021-03-05 |
监事信息 | 尹进(监事) [新增] | 余德扬(监事) [退出] | 2021-03-05 |
负责人 | 刘立旺 | 余林珲 | 2021-03-05 |
成员 | 尹进(监事),刘立旺(执行董事),刘立旺(总经理) | 余林珲(总经理),余林珲(执行董事),余德扬(监事) | 2021-03-05 |
董事长或执行董事成员 | 尹进(监事), [新增] 刘立旺(执行董事), [新增] 刘立旺(总经理) [新增] | 余林珲(总经理), [退出] 余林珲(执行董事), [退出] 余德扬(监事) [退出] | 2021-03-05 |
升级换照 | - | - | 2021-03-05 |
监事信息 | 尹进(监事), [新增] 刘立旺(执行董事), [新增] 刘立旺(总经理) [新增] | 余林珲(总经理), [退出] 余林珲(执行董事), [退出] 余德扬(监事) [退出] | 2021-03-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-02 | 2018-05-07 | 2021-03-05 |
指定联系人 | 尹进 | 余林珲 | 2021-03-05 |
总经理 | 尹进(监事), [新增] 刘立旺(执行董事), [新增] 刘立旺(总经理) [新增] | 余林珲(总经理), [退出] 余林珲(执行董事), [退出] 余德扬(监事) [退出] | 2021-03-05 |
负责人变更 | 工商联络员:余林珲;董事长:余林珲;股东:;总经理:余林珲;监事:余德扬;股东:;法定代表人:余林珲; | 董事长:武建明;工商联络员:李文威;法定代表人:武建明;股东:张丽华;股东:武建明;总经理:武建明;监事:张丽华; | 2018-05-23 |
高级管理人员备案 | 监事:余德扬;执行董事:余林珲;总经理:余林珲; | 总经理:武建明;监事:张丽华;执行董事:武建明; | 2018-05-23 |
股权和公证书 | - | - | 2018-05-23 |
投资人 | 名称:余林珲,出资额:9,出资比例:90名称:余德扬,出资额:1,出资比例:10 | 名称:武建明,出资额:5,出资比例:50名称:张丽华,出资额:5,出资比例:50 | 2018-05-23 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)余林珲,9,90余德扬,1,10 | 名称,出资额,出资比例(%)武建明,5,50张丽华,5,50 | 2018-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:余林珲、出资额:9、出资比例:90;股东名称:余德扬、出资额:1、出资比例:10; | 股东名称:武建明、出资额:5、出资比例:50;股东名称:张丽华、出资额:5、出资比例:50; | 2018-05-23 |
负责人变更 | 余林珲 | 武建明 | 2018-05-23 |
成员 | 余德扬(监事),余林珲(执行董事),余林珲(总经理) | 武建明(执行董事),武建明(总经理),张丽华(监事) | 2018-05-23 |
投资人 | 余林珲 9(万元)90% 余德扬 1(万元)10% | 武建明 5(万元)50% 张丽华 5(万元)50% | 2018-05-23 |
负责人 | 余林珲 | 武建明 | 2018-05-23 |
负责人变更 | 工商联络员:余林珲; 董事长:余林珲; 股东:; 总经理:余林珲; 监事:余德扬; 股东:; 法定代表人:余林珲; | 董事长:武建明; 工商联络员:李文威; 法定代表人:武建明; 股东:张丽华; 股东:武建明; 总经理:武建明; 监事:张丽华; | 2018-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:余林珲、出资额:9、出资比例:90; [新增] 股东名称:余德扬、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:武建明、出资额:5、出资比例:50; [退出] 股东名称:张丽华、出资额:5、出资比例:50; [退出] | 2018-05-23 |
高级管理人员备案 | 监事:余德扬 [新增] 执行董事:余林珲 [新增] 总经理:余林珲 [新增] | 总经理:武建明 [退出] 监事:张丽华 [退出] 执行董事:武建明 [退出] | 2018-05-23 |
指定联系人 | 余林珲 | 李文威 | 2018-05-23 |
监事信息 | 余德扬(监事) [新增] | 张丽华(监事) [退出] | 2018-05-23 |
董事长或执行董事成员 | 余林珲(执行董事) [新增] | 武建明(执行董事) [退出] | 2018-05-23 |
总经理 | 余林珲(总经理) [新增] | 武建明(总经理) [退出] | 2018-05-23 |
投资人变更 | 名称:余林珲,出资额:9,出资比例:90 [新增] 名称:余德扬,出资额:1,出资比例:10 [新增] | 名称:武建明,出资额:5,出资比例:50 [退出] 名称:张丽华,出资额:5,出资比例:50 [退出] | 2018-05-23 |
股权变更和公证书 | - | - | 2018-05-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-07 | 1900-01-01 | 2018-05-23 |
深圳市鸿荣通实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张丽华 | 监事 |
武建明 | 执行(常务)董事 |
武建明 | 总经理 |
本页是 [深圳市鸿荣通实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。