变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 陈招友 33(万元)33%深圳市龙木缘家具有限公司 67(万元)67% | 陈家辉 49(万元)49%深圳市龙木缘家具有限公司 51(万元)51% | 2020-08-18 |
投资人 | 陈招友 33(万元)33% [新增]
深圳市龙木缘家具有限公司 67(万元)67% | 陈家辉 49(万元)49% [退出]
深圳市龙木缘家具有限公司 51(万元)51% | 2020-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2020-08-18 |
高级管理人员备案 | 董事:陈家辉;董事长:陈招友;副董事长:梁瀛; | 董事:陈家辉;副董事长:陈招友;董事长:梁瀛; | 2017-05-25 |
负责人变更 | 陈招友 | 梁瀛 | 2017-05-25 |
负责人变更 | 其他董事:陈家辉;法定代表人:陈招友;董事长:陈招友;其他董事:梁瀛; | 其他:陈家辉;法定代表人:梁瀛;董事长:梁瀛;其他:陈招友; | 2017-05-25 |
成员 | 陈招友 | 梁瀛 | 2017-05-25 |
成员 | 陈家辉(董事),陈招友(董事长),梁瀛(副董事长) | 陈家辉(董事),梁瀛(董事长),陈招友(副董事长) | 2017-05-25 |
负责人 | 陈招友 | 梁瀛 | 2017-05-25 |
高级管理人员备案 | 董事:陈家辉
董事长:陈招友
副董事长:梁瀛 | 董事:陈家辉
副董事长:陈招友
董事长:梁瀛 | 2017-05-25 |
负责人变更 | 其他董事:陈家辉;
法定代表人:陈招友;
董事长:陈招友;
其他董事:梁瀛; | 其他:陈家辉;
法定代表人:梁瀛;
董事长:梁瀛;
其他:陈招友; | 2017-05-25 |
其他董事信息 | 梁瀛(副董事长) [新增]
陈家辉(董事) | 陈家辉(董事)
陈招友(副董事长) [退出] | 2017-05-25 |
董事长或执行董事成员 | 陈招友(董事长) [新增] | 梁瀛(董事长) [退出] | 2017-05-25 |
董事成员 | 陈照富(监事)
陈招友(总经理)
陈家辉(董事)
梁瀛(副董事长)
陈招友(董事长) | 陈招友(总经理)
陈家辉(董事)
陈照富(监事)
梁瀛(董事长)
陈招友(副董事长) | 2017-05-25 |
法定代表人 | 陈招友 | 梁瀛 | 2017-05-25 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2017-05-25 |
负责人变更 | 梁瀛 | 陈宝福 | 2017-05-17 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 深圳市宝安区观澜镇牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 2017-05-17 |
股东 | 陈家辉49(万元)49%深圳市龙木缘家具有限公司51(万元)51% | 陈家辉100(万元)100% | 2017-05-17 |
法定代表人 | 陈招友 | 陈宝福 | 2017-05-17 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)陈家辉,49,49深圳市龙木缘家具有限公司,51,51 | 名称,出资额,出资比例(%)陈家辉,100,100 | 2017-05-17 |
投资人变更 | 股东名称:陈家辉、出资额:49、出资比例:49;股东名称:深圳市龙木缘家具有限公司、出资额:51、出资比例:51; | 股东名称:陈家辉、出资额:100、出资比例:100; | 2017-05-17 |
负责人变更 | 法定代表人:梁瀛;股东:;股东:;董事长:梁瀛;其他董事:陈家辉;其他董事:陈招友;监事:陈照富;总经理:陈招友; | 股东:陈家辉;董事长:陈宝福;其他:陈家辉;法定代表人:陈宝福;其他:陈招友; | 2017-05-17 |
投资人变更 | 名称:陈家辉,出资额:49,出资比例:49名称:深圳市龙木缘家具有限公司,出资额:51,出资比例:51 | 名称:陈家辉,出资额:100,出资比例:100 | 2017-05-17 |
高级管理人员备案 | 副董事长:陈招友;监事:陈照富;董事长:梁瀛;董事:陈家辉;总经理:陈招友; | 副董事长:陈招友;董事长:陈宝福;董事:陈家辉; | 2017-05-17 |
成员 | 梁瀛 | 陈宝福 | 2017-05-17 |
成员 | 陈家辉
49(万元)49%
深圳市龙木缘家具有限公司
51(万元)51% | 陈家辉
100(万元)100% | 2017-05-17 |
投资人 | 名称:陈家辉,出资额:49,出资比例:49名称:深圳市龙木缘家具有限公司,出资额:51,出资比例:51 | 名称:陈家辉,出资额:100,出资比例:100 | 2017-05-17 |
市场主体类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 2017-05-17 |
成员 | 陈招友(总经理),梁瀛(董事长),陈家辉(董事),陈招友(副董事长),陈照富(监事) | 陈招友(副董事长),陈宝福(董事长),陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
投资人 | 陈家辉 49(万元)49% 深圳市龙木缘家具有限公司 51(万元)51% | 陈家辉 100(万元)100% | 2017-05-17 |
负责人 | 梁瀛 | 陈宝福 | 2017-05-17 |
投资人变更 | 股东名称:陈家辉、出资额:49( - 51% )、出资比例:49;
股东名称:深圳市龙木缘家具有限公司、出资额:51、出资比例:51; [新增] | 股东名称:陈家辉、出资额:100、出资比例:100; | 2017-05-17 |
负责人变更 | 法定代表人:梁瀛;
股东:;
股东:;
董事长:梁瀛;
其他董事:陈家辉;
其他董事:陈招友;
监事:陈照富;
总经理:陈招友; | 股东:陈家辉;
董事长:陈宝福;
其他:陈家辉;
法定代表人:陈宝福;
其他:陈招友; | 2017-05-17 |
市场主体类型变更 | 5180 | 51D0 | 2017-05-17 |
总经理 | 陈招友(总经理) | - | 2017-05-17 |
董事长或执行董事成员 | 梁瀛(董事长) [新增] | 陈宝福(董事长) [退出] | 2017-05-17 |
其他董事信息 | 陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
监事信息 | 陈照富(监事) | - | 2017-05-17 |
投资人变更 | 名称:陈家辉,出资额:49( - 51% ),出资比例:49
名称:深圳市龙木缘家具有限公司,出资额:51,出资比例:51 [新增] | 名称:陈家辉,出资额:100,出资比例:100 | 2017-05-17 |
高管人员 | 陈招友(总经理)
陈家辉(董事)
陈照富(监事) [新增]
梁瀛(董事长) [新增]
陈招友(副董事长) | 陈宝福(董事长) [退出]
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
监事成员 | 陈招友(总经理)
陈家辉(董事)
陈照富(监事) [新增]
梁瀛(董事长) [新增]
陈招友(副董事长) | 陈宝福(董事长) [退出]
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
董事成员 | 陈招友(总经理)
陈家辉(董事)
陈照富(监事) [新增]
梁瀛(董事长) [新增]
陈招友(副董事长) | 陈宝福(董事长) [退出]
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
法定代表人 | 梁瀛 | 陈宝福 | 2017-05-17 |
高管人员 | 陈招友(副董事长)
陈家辉(董事长)
陈宝福(董事) | 陈宝福(董事长)
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
监事成员 | 陈招友(副董事长)
陈家辉(董事长)
陈宝福(董事) | 陈宝福(董事长)
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
董事成员 | 陈招友(副董事长)
陈家辉(董事长)
陈宝福(董事) | 陈宝福(董事长)
陈招友(副董事长)
陈家辉(董事) | 2017-05-17 |
股东 | 陈家辉 49( - 51% )(万元) 49%
深圳市龙木缘家具有限公司 51(万元) 51% [新增] | 陈家辉 100(万元) 100% | 2017-05-17 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2017-05-17 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 2017-05-17 |
住所 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 深圳市宝安区观澜镇牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 2017-05-17 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 深圳市宝安区观澜镇牛湖村大水田村大水田工业区B区 | 2017-05-16 |
一照一码升级 | *****J | - | 2016-09-23 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2016-09-23 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-09-23 |
其他事项备案 | *****J | - | 2016-09-23 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-23 |
一照一码升级 | | | 2016-09-23 |
一照一码换照 | | | 2016-09-23 |
商事登记换照 | - | - | 2013-06-13 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-13 |
经营范围变更 | 生产经营各种家具。产品100%内销。(深宝环批[2010]602212号有效期至2013年6月9日) | 生产经营各种家具。产品100%内销。 | 2011-06-29 |
取消证照有效期限 | - | - | 2011-06-29 |
期限变更 | - | - | 2011-06-29 |
其他事项备案 | 2054-08-13 | 2054-08-13 | 2011-06-29 |
证照有效期限 | 2054-08-13 | 2054-08-13 | 2011-06-29 |
审批项目 | 环保批文 | 环保批文 | 2011-06-29 |
补照 | - | - | 2008-05-20 |
其他事项备案 | ***** | 313605 | 2008-05-20 |
注册号/注册号升级 | ***** | 313605 | 2008-05-20 |
其他事项备案 | 1 | 0 | 2005-12-05 |
副本数 | 1 | 0 | 2005-12-05 |
实收资本 | 100 | 0 | 2005-12-05 |
负责人变更 | 陈宝福 | 陈家辉 | 2005-03-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-03-24 |
负责人变更 | - | - | 2005-03-24 |
成员 | 陈宝福 | 陈家辉 | 2005-03-24 |
成员 | 陈宝福(董事长),陈招友(副董事长),陈家辉(董事) | 陈家辉(董事长),陈招友(副董事长),陈宝福(董事) | 2005-03-24 |
负责人 | 陈宝福 | 陈家辉 | 2005-03-24 |
董事长或执行董事成员 | 陈宝福(董事长) [新增] | 陈家辉(董事长) [退出] | 2005-03-24 |