深圳市江浪饮食(连锁)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区湖贝路湖业楼1047号6楼,我公司主要提供兴办实业,食品技术开发。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区湖贝路湖业楼1047号6楼
- 固定电话:
- 0755-82251702 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张艺议
- 电子邮件:
- jianglang@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-82299021 |
电子邮箱 | jianglang@163.com |
座机号码 | 0755-82251702 |
手机号码 | 189****2221 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张轼浪 | 50% | 人民币50万元 |
张艺议 | 50% | 人民币50万元 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 永续经营 | 自1998-07-31至2018-07-31 | 2019-12-23 |
章程修正案 | - | - | 2019-12-23 |
地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道凤凰社区华丽路1036号集浩花园集祥阁23B | 深圳市罗湖区湖贝路湖业楼1047号6楼 | 2019-12-23 |
章程备案 | 2019-12-19 | - | 2019-12-23 |
期限变更 | 1998-07-31,, | 1998-07-31,2018-07-31,20 | 2019-12-23 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2019-12-18 |
一照一码换照 | *****1 | - | 2019-12-18 |
升级换照 | - | - | 2019-12-18 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2019-12-18 |
成员 | 蒙享春(董事),蒙享春(总经理),张艺议(董事长),詹雪珠(监事),张轼浪(董事) | 张艺议(董事),张轼浪(董事长),蒙享春(董事),詹雪珠(监事),蒙享春(总经理) | 2008-12-05 |
负责人 | 张艺议 | 张轼浪 | 2008-12-05 |
董事长或执行董事成员 | 张艺议(董事长) [新增] | 张轼浪(董事长) [退出] | 2008-12-05 |
期限 | 自1998-07-31至2018-07-31 | 自1998-07-31至2008-07-31 | 2008-06-20 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****22 | 2008-06-20 |
期限变更 | 从1998-07-31至2018-07-31 | 从1998-07-31至2008-07-31 | 2008-06-20 |
证照有效期限 | 2018-07-31 | 2008-07-31 | 2008-06-20 |
投资人 | 张轼浪 50(万元)50% 张艺议 50(万元)50% | 詹雪珠 50(万元)50% 张轼浪 50(万元)50% | 2007-07-20 |
投资人变更 | 名称:张轼浪,出资额:50,出资比例:50 名称:张艺议,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:张轼浪,出资额:50,出资比例:50 名称:詹雪珠,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2007-07-20 |
成员 | 张艺议(董事),张轼浪(董事长),蒙享春(董事),詹雪珠(监事),蒙享春(总经理) | 张式浪(监事),詹雪珠(执行董事),詹雪珠(总经理) | 2006-09-07 |
投资人 | 詹雪珠 50(万元)50% 张轼浪 50(万元)50% | 詹雪珠 50(万元)50% 张式浪 50(万元)50% | 2006-09-07 |
负责人 | 张轼浪 | 詹雪珠 | 2006-09-07 |
监事信息 | 詹雪珠(监事) [新增] | 张式浪(监事) [退出] | 2006-09-07 |
高管人员 | 蒙享春(总经理) [新增] | 詹雪珠(总经理) [退出] | 2006-09-07 |
董事长或执行董事成员 | 张轼浪(董事长) [新增] | 詹雪珠(执行董事) [退出] | 2006-09-07 |
名称变更 | 深圳市江浪饮食(连锁)有限公司 | 深圳市江浪饮食有限公司 | 2006-09-07 |
投资人变更 | 名称:张轼浪,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:詹雪珠,出资额:50,出资比例:50 | 名称:詹雪珠,出资额:50,出资比例:50 名称:张式浪,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2006-09-07 |
实收资本 | 100 | 0 | 2003-08-27 |
成员 | 张式浪(监事),詹雪珠(执行董事),詹雪珠(总经理) | 詹雪珠(总经理),詹奕娟(监事),詹雪珠(执行董事) | 2003-08-27 |
投资人 | 詹雪珠 50(万元)50% 张式浪 50(万元)50% | 詹雪珠 50(万元)50% 詹奕娟 50(万元)50% | 2003-08-27 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报),食品技术开发。 | 餐饮供应。(不含专营、专控、专卖商品及限制项目) | 2003-08-27 |
地址变更 | 深圳市罗湖区湖贝路湖业楼1047号6楼 | 深圳市罗湖区湖贝路3号湖业楼国际期货大厦1栋C号房 | 2003-08-27 |
董事长或执行董事成员 | 詹雪珠(执行董事) | 詹雪珠(执行董事) | 2003-08-27 |
投资人变更 | 名称:詹雪珠,出资额:50,出资比例:50 名称:张式浪,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:詹雪珠,出资额:50,出资比例:50 名称:詹奕娟,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2003-08-27 |
其他事项备案 | - | - | 2003-08-27 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
詹雪珠 | 监事 |
张艺议 | 董事长 |
张轼浪 | 董事 |
蒙享春 | 董事 |
蒙享春 | 总经理 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市江浪饮食有限公司东门分店 | 深圳市罗湖区人民北路2083号和兴商城一楼 | 2002-12-16 00:00:00.000 |
深圳市江浪饮食有限公司金城分店 | 深圳市罗湖区深南东路金城大厦1座地下商场A之2号 | 2005-01-10 00:00:00.000 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司人民南分店 | 深圳市罗湖区人民南路熙龙大厦副楼一楼1号 | 2009-07-20 00:00:00.000 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司潮洲鱼粥南园分店 | 深圳市福田区南园路169号1楼西侧 | 2001-01-03 00:00:00.000 |
深圳市江浪饮食(连锁)有限公司向西分店 | 深圳市罗湖区向西路向荣楼1栋111、112 | 2006-06-23 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市江浪饮食(连锁)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关餐厅酒楼