欢迎来到岳阳良源商贸有限公司,自2015年11月02日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于岳阳这个充满活力和机遇的城市。国务院首批沿江开放城市巴陵岳阳作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,日用百货、家居饰品、机械设备、五金产品及电子产品、建材、装饰材料、服装、鞋帽、文化用品、政策允许的农副产品的销售,广告设计、制作、发布、国内外代理服务,房屋租赁,餐饮管理,酒店管理,电影放映,网吧活动,娱乐场所经营,其他室内娱乐活动。(依法须经批准...是我们的强项 。
良源商贸以800万人民币注册资本为基础,凭借着何永泉法人代表的领导力,成功走过9年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 岳阳市岳阳楼区站前路九天大厦601号
- 固定电话:
- 0730-8288552 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李明良
- 邮政编码:
- 414000
- 地区编码:
- 430600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0730-8288552 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 岳阳良源商贸有限公司 |
简称: | 良源商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 日用百货、家居饰品、机械设备、五金产品及电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、建材、装饰材料(不含油漆)、服装、鞋帽、文化用品、政策允许的农副产品的销售,广告设计、制作、发布、国内外代理服务,房屋租赁,餐饮管理,酒店管理,电影放映,网吧活动,娱乐场所经营,其他室内娱乐活动。(依法须经批准... |
营业执照号码: | 91430600MA4L1G061X |
发证机关: | 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年11月02日 |
注册资本: | 800万人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 岳阳楼区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 岳阳企业网 » 岳阳楼区 » 岳阳楼区站前 |
顺企编码: | 45714404 |
岳阳良源商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
岳阳九天大厦有限公司 | 100% | 人民币320万元 |
岳阳良源商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2021-09-27股东股权。 | 无 | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 李继恒 [新增] | 李先棠 [退出] | 2021-09-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-09-29 |
股东变更 | 岳阳九天大厦有限公司 [新增] | 李继恒 , [退出] 李友厚 [退出] | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 李友厚 | 李友厚 | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 李友厚 [新增] | 李继恒 [退出] | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 李友厚 [新增] | 李胜良 [退出] | 2020-05-28 |
股东变更 | 李继恒 , [新增] 李友厚 [新增] | 李胜良 [退出] | 2020-05-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-28 |
高级管理人员备案 | 李继恒 [新增] | 何利子 [退出] | 2020-05-28 |
法定代表人变更 | 李友厚 | 何利子 | 2020-05-28 |
章程备案 | 2020-05-26股权转让提交新章程 | 无 | 2020-05-28 |
高级管理人员备案 | 李先棠 [新增] | 黎小霞 [退出] | 2020-05-28 |
法定代表人变更 | 何利子 | 何永泉 | 2018-11-23 |
高级管理人员备案 | 黎小霞 [新增] | 何利子 [退出] | 2018-11-23 |
高级管理人员备案 | 何利子 | 何利子 | 2018-09-17 |
高级管理人员备案 | 李胜良 | 李胜良 | 2018-09-17 |
股东变更 | 李胜良 | 何利子 , [退出] 何倩 , [退出] 李媊 , [退出] 李丰江 , [退出] 李林颖 , [退出] 李胜良 , 刘际雄 [退出] | 2018-09-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-17 |
股东变更 | 何利子 , 何倩 , 李媊 , 李丰江 , 李林颖 , 李胜良 , 刘际雄 | 何利子 , 何倩 , 李媊 , 李丰江 , 李林颖 , 李明良 , [退出] 李胜良 , 刘际雄 | 2018-04-28 |
高级管理人员备案 | 李胜良 [新增] | 李明良 [退出] | 2018-04-28 |
高级管理人员备案 | 何利子 [新增] | 李胜良 [退出] | 2018-04-28 |
联络员备案 | 何利子 备案手机:***** (网上办理) | 冯明亮 备案手机:***** | 2017-06-12 |
股东变更 | 何利子 , 何倩 , [新增] 李媊 , 李丰江 , 李林颖 , 李明良 , 李胜良 , 刘际雄 | 何利子 , 李媊 , 李丰江 , 李林颖 , 李明良 , 李胜良 , 刘际雄 | 2017-02-09 |
注册资本变更 | 320万人民币( + 6.66667% ) | 300万人民币 | 2017-02-09 |
投资人变更 | 李明良 出资 30万人民币; 刘际雄 出资 20万人民币; 李林颖 出资 60万人民币; 何利子 出资 4万人民币; 李丰江 出资 30万人民币; 李胜良 出资 66万人民币; 李媊 出资 90万人民币; 何倩 出资 20万人民币; [新增] | 李明良 出资 30万人民币; 刘际雄 出资 20万人民币; 李林颖 出资 60万人民币; 何利子 出资 4万人民币; 李丰江 出资 30万人民币; 李胜良 出资 66万人民币; 李媊 出资 90万人民币; | 2017-02-09 |
投资人(股权)变更 | 李明良 出资 30万人民币;刘际雄 出资 20万人民币;李林颖 出资 60万人民币;何利子 出资 4万人民币;李丰江 出资 30万人民币;李胜良 出资 66万人民币;李媊 出资 90万人民币;何倩 出资 20万人民币; | 李明良 出资 30万人民币;刘际雄 出资 20万人民币;李林颖 出资 60万人民币;何利子 出资 4万人民币;李丰江 出资 30万人民币;李胜良 出资 66万人民币;李媊 出资 90万人民币; | 2017-02-09 |
法定代表人变更 | 何永泉 | 李明良 | 2017-02-09 |
注册资本(金)变更 | 320万人民币 | 300万人民币 | 2017-02-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-05 |
注册资本(金)变更 | 300万人民币 | 800万人民币 | 2016-09-05 |
监事备案 | 李胜良 | 冯明亮 | 2016-09-05 |
投资人(股权)变更 | 李明良 出资 30万人民币;刘际雄 出资 20万人民币;李林颖 出资 60万人民币;何利子 出资 4万人民币;李丰江 出资 30万人民币;李胜良 出资 66万人民币;李媊 出资 90万人民币; | 李明良 出资 800万人民币; | 2016-09-05 |
股东变更 | 何利子 , [新增] 李媊 , [新增] 李丰江 , [新增] 李林颖 , [新增] 李明良 , 李胜良 , [新增] 刘际雄 [新增] | 李明良 | 2016-09-05 |
高级管理人员备案 | 李明良 | 李明良 | 2016-09-05 |
高级管理人员备案 | 李胜良 [新增] | 冯明亮 [退出] | 2016-09-05 |
董事备案 | 李明良 | 李明良 | 2016-09-05 |
投资人变更 | 李明良 出资 30( - 96.25% )万人民币; 刘际雄 出资 20万人民币; [新增] 李林颖 出资 60万人民币; [新增] 何利子 出资 4万人民币; [新增] 李丰江 出资 30万人民币; [新增] 李胜良 出资 66万人民币; [新增] 李媊 出资 90万人民币; [新增] | 李明良 出资 800万人民币; | 2016-09-05 |
监事备案 | 李胜良 [新增] | 冯明亮 [退出] | 2016-09-05 |
经营范围变更 | 日用百货、家居饰品、机械设备、五金产品及电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、建材、装饰材料(不含油漆)、服装、鞋帽、文化用品、政策允许的农副产品的销售,广告设计、制作、发布、国内外代理服务,房屋租赁,餐饮管理,酒店管理,电影放映,网吧活动,娱乐场所经营,其他室内娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服装、鞋帽、日用百货、日杂用品、文体用品及器材、通讯设备、五金交电、建筑材料、家居产品、足浴器材、政策允许的农副产品的销售;自有门面租赁;设计、制作、发布国内各类广告;餐饮、酒店管理;电影放映。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-09-05 |
注册资本变更 | 300万人民币( - 62.5% ) | 800万人民币 | 2016-09-05 |
住所变更 | 湖南省岳阳市岳阳楼区站前路九天大厦601号 | 岳阳市岳阳楼区站前路九天大厦601号 | 2016-09-05 |
股东变更 | 李明良 | 贺金华 , [退出] 李明良 | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 冯明亮 [新增] | 贺金华 [退出] | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 李明良 | 李明良 | 2015-12-18 |
投资人变更 | 李明良 出资 800( + 66.66667% )万人民币; | 贺金华 出资 320万人民币; [退出] 李明良 出资 480万人民币; | 2015-12-18 |
监事备案 | 冯明亮 | 贺金华 | 2015-12-18 |
投资人(股权)变更 | 李明良 出资 800万人民币; | 贺金华 出资 320万人民币;李明良 出资 480万人民币; | 2015-12-18 |
监事备案 | 冯明亮 [新增] | 贺金华 [退出] | 2015-12-18 |
财务负责人 | 刘际雄 | 冯明亮 | 2015-12-18 |
董事备案 | 李明良 | 李明良 | 2015-12-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-12-18 |
岳阳良源商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李胜良 | 监事 |
何永泉 | 经理 |
李明良 | 执行董事 |
本页是 [岳阳良源商贸有限公司] 在顺企网岳阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。