本公司为香港记忆学总会的深圳地点,主要为配合香港那边的相关工作,研发各种教材,教案。办公地点是优美、舒适的小区工作室。在这里工作间隙,你可以蹂躏可爱的小狗,喂喂憨厚的乌龟,我们期待充满激情和梦想的你加入这个大家庭。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区沙井街道新和大道新城市广场E幢三楼308
- 固定电话:
- 0755-82970484 未核实,仅供参考
- 经理:
- 柯梓良
- 电子邮件:
- wcj@east-jet.net
- 邮政编码:
- 518131
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 资优文化传播(深圳)有限公司 |
简称: | 资优文化传播 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 文化信息咨询、文化活动策划、企业管理咨询、企业形象策划、经济信息咨询、项目投资咨询、商务信息咨询。 |
营业执照号码: | 440301503415777 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2013-10-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年11月11日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 15万元人民币 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 宝安区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区沙井 |
顺企编码: | 45740954 |
资优文化传播(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
会务中心有限公司 | 75% | 人民币11.25万元 |
林峰 | 25% | 人民币3.75万元 |
资优文化传播(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 林建东(执行董事),林建东(总经理) | 柯梓良(执行董事),柯梓良(总经理) | 2019-07-08 |
负责人 | 林建东 | 柯梓良 | 2019-07-08 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-08 |
成员 | 柯梓良(执行董事),柯梓良(总经理) | 柯梓良(总经理),柯梓良(执行董事) | 2018-03-28 |
负责人 | 柯梓良 | 柯梓良 | 2018-03-28 |
负责人变更 | 法定代表人:柯梓良; 总经理:柯梓良; 董事长:柯梓良; | 总经理:柯梓良; 法定代表人:柯梓良; 董事长:柯梓良; | 2018-03-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:柯梓良 总经理:柯梓良 | 总经理:柯梓良 执行董事:柯梓良 | 2018-03-28 |
总经理 | 柯梓良(总经理) | 柯梓良(总经理) | 2018-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 柯梓良(执行董事) | 柯梓良(执行董事) | 2018-03-28 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-10-31 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-10-31 |
实收资本 | 15( - 2.45108% ) | 15.3769 | 2013-10-11 |
投资总额 | 20( - 85.71429% ) | 140 | 2013-10-11 |
注册资本 | 15( - 85% ) | 100 | 2013-10-11 |
投资人 | 林峰 3.75(万元)25% 香港记忆学总会训练中心有限公司 11.25(万元)75% | 林峰 25(万元)25% 香港记忆学总会训练中心有限公司 75(万元)75% | 2013-10-11 |
指定联系人 | 林惠纯 | - | 2013-10-11 |
投资总额变更 | 20( - 85.71429% ) | 140 | 2013-10-11 |
投资人变更 | 名称:林峰,出资额:3.75( - 85% ),出资比例:25 名称:香港记忆学总会训练中心有限公司,出资额:11.25( - 85% ),出资比例:75 | 名称:香港记忆学总会训练中心有限公司,出资额:75,出资比例:75 名称:林峰,出资额:25,出资比例:25 | 2013-10-11 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道新城市广场E幢三楼308 | 深圳市罗湖区湖贝路南坊656号粮食大厦主楼5楼5013房 | 2013-10-11 |
注册资本变更 | 15( - 85% ) | 100 | 2013-10-11 |
投资人(股权)变更 | 0 | 3 | 2013-10-11 |
住所变更 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道新城市广场E幢三楼308 | 深圳市罗湖区湖贝路南坊656号粮食大厦主楼5楼5013房 | 2013-10-11 |
15 | 15.38 | 2013-10-11 | |
注册资本(金)变更 | 15 | 100 | 2013-10-11 |
投资总额变更 | 0 | 3 | 2013-10-11 |
组织机构变更 | 11/11/2013 | 02/11/2012 | 2012-02-15 |
15.38 | 0 | 2012-02-15 | |
实收资本 | 15.3769 | 0 | 2012-02-15 |
证照有效期限 | 2013-11-11 | 2012-02-11 | 2012-02-15 |
章程备案 | - | - | 2012-01-09 |
证照有效期限 | 2012-02-11 | 2012-05-11 | 2012-01-09 |
章程修正案备案 | 2 | 1 | 2012-01-09 |
组织机构变更 | 02/11/2012 | 05/11/2012 | 2012-01-09 |
资优文化传播(深圳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
林峰 | 监事 |
柯梓良 | 执行(常务)董事 |
柯梓良 | 总经理 |
资优文化传播(深圳)有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京博雅天才教育科技有限公司 | 赵威 | 北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧平房(原北京护苗食品加工有限公司)61号 | 40.0% |
本页是 [资优文化传播(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关文化、体育和娱乐业